Lawen Redar (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 81
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-10-01 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Tredje vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-28
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-08-25
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–150930). Ledamot justitieutskottet 14–18, EU-nämnden 14–18 och kulturutskottet 18–, 3:e vice ordförande 19–22. Suppleant konstitutionsutskottet 14–18 och skatteutskottet 14–16. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14–18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis
Interpellation 2016/17:168 av Robert Hannah (L)
Interpellation 2016/17:168 Fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis av Robert Hannah L till Utrikesminister Margot Wallström S Hela det irakiska folket har utsatts för ett kraftigt lidande under årtionden av förtryck, våld, krig och brist på demokrati och mänskliga rättigheter. Sedan USA:s invasion av Irak 2003- Inlämnad
- 2016-11-29
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Situationen i Turkiet
Interpellation 2016/17:165 av Amineh Kakabaveh (V)
Interpellation 2016/17:165 Situationen i Turkiet av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Tydliga tecken visar att president Erdoğans regim inte längre bör betraktas som demokratisk. Den tunna fernissa som tidigare funnits flagnar snabbt. Inför de senaste valen organiserade regimen något som närmast- Inlämnad
- 2016-11-29
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Utvecklingen i Turkiet
Interpellation 2016/17:138 av Hans Linde (V)
Interpellation 2016/17:138 Utvecklingen i Turkiet av Hans Linde V till Utrikesminister Margot Wallström S Under Erdoğans styre har utvecklingen i Turkiet tagit tydliga steg i helt fel riktning. Sedan sommarens misslyckade kuppförsök har inskränkningarna av demokratiska fri- och rättigheter ökat ytterligare. Rapporter- Inlämnad
- 2016-11-21
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)