Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökad gasanvändning
Skriftlig fråga 2017/18:1619 av Lars Tysklind (L)
Fråga 2017/18:1619 Ökad gasanvändning av Lars Tysklind L till Statsrådet Ibrahim Baylan S I Göteborg planeras det för utveckling av en så kallad LNG-terminal. Det handlar om import av flytande naturgas som ska säljas både till gasnätet och som fartygsbränsle. Göteborg ska helt enkelt enligt planerna bli en storskalig- Inlämnad
- 2018-08-20
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt
Skriftlig fråga 2017/18:1421 av Lars Tysklind (L)
Fråga 2017/18:1421 Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt av Lars Tysklind L till Statsrådet Tomas Eneroth S Väg 161 mellan Uddevalla och Lysekil är i stort behov av upprustning för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Sträckan är hårt belastad både vad gäller arbetspendling, godstrafik och- Inlämnad
- 2018-06-01
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Förvaltningsplaner för sill
Skriftlig fråga 2013/14:173 av Tysklind, Lars (FP)
den 9 december Fråga 2013/14:173 Förvaltningsplaner för sill av Lars Tysklind FP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Fiskberedningsindustrin i bland annat Bohuslän har mycket långtgående krav på att fiskråvaran kommer från ett långsiktigt hållbart fiske. För att garantera detta finns ett tydligt mål/krav- Inlämnad
- 2013-12-09
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
ekonomisk kompensation till yrkesfiskare
Skriftlig fråga 2003/04:1047 av Tysklind, Lars (fp)
den 5 april Fråga 2003/04:1047 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ekonomisk kompensation till yrkesfiskare Tisdagen den 30 mars kunde man i lokalmedierna i Bohuslän ta del av krav från Bohusläns Socialdemokratiska partidistrikt att fiskare bör få ett ekonomiskt stöd för att kompensera- Inlämnad
- 2004-04-05
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
nedläggning av Tingsrätten i Stenungsund
Skriftlig fråga 2003/04:738 av Tysklind, Lars (fp)
den 12 februari Fråga 2003/04:738 av Lars Tysklind fp till justitieminister Thomas Bodström om nedläggning av Tingsrätten i Stenungsund Domstolsverket fortsätter att lägga fram utredningar om sammanslagningar och nedläggningar av tingsrätter runtom i Sverige. Nyligen har Domstolsverket presenterat utredningar om Skåne- Inlämnad
- 2004-02-12
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
dialog och samråd inför Fiskeriverkets beslut
Skriftlig fråga 2003/04:474 av Tysklind, Lars (fp)
den 15 december Fråga 2003/04:474 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om dialog och samråd inför Fiskeriverkets beslut Sedan Fiskeriverketes styrelse i augusti 2003 fattade beslut om att flytta ut trålgränsen har det förts en omfattande diskussion om själva sakligheten i beslutet och om- Inlämnad
- 2003-12-15
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)