Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft
Interpellation 2016/17:232 av Ola Johansson (C)
Interpellation 2016/17:232 Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft av Ola Johansson C till Miljöminister Karolina Skog MP Det har hittills varit en allmänt utbredd uppfattning att den omfattande nyprövning av tillstånden för småskalig vattenkraft som pågår är en följd av tvingande EU-direktiv. Tvärtom svarar- Inlämnad
- 2017-01-13
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Utvecklingen av den svenska fiskeflottan
Interpellation 2005/06:415 av Tysklind, Lars (fp)
den 17 maj Interpellation 2005/06:415 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Utvecklingen av den svenska fiskeflottan Kapaciteten inom det svenska fisket måste vara anpassat till ett långsiktigt hållbart fångstuttag. Om detta är alla överens, inte minst inom näringen själv. Detta får dock- Inlämnad
- 2006-05-17
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
Den framtida fastighetsskatten
Interpellation 2005/06:240 av Tysklind, Lars (fp)
den 7 februari Interpellation 2005/06:240 av Lars Tysklind fp till finansminister Pär Nuder s Den framtida fastighetsskatten Den 1 februari fick jag som svar från finansministern på en skriftlig fråga att regeringen redan genomfört åtgärder för att lindra fastighetsskatteuttaget för hushåll med låga inkomster och- Inlämnad
- 2006-02-07
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
Konsumtion av lagligt fångad fisk och miljömärkt fisk
Interpellation 2005/06:241 av Karlsson, Kjell-Erik (v)
den 7 februari Interpellation 2005/06:241 av Kjell-Erik Karlsson v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Konsumtion av lagligt fångad fisk och miljömärkt fisk I Sverige liksom i många andra EU-länder säljs i dag fisk och fiskprodukter i affärer, restauranger och storkök som ingen vet om den är lagligt fiskad.- Inlämnad
- 2006-02-07
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
Fastighetsskatten
Interpellation 2005/06:16 av Sjösten, Ulf (m)
den 22 september Interpellation 2005/06:16 av Ulf Sjösten m till finansminister Pär Nuder s Fastighetsskatten I Sverige krävs det gott om pengar för att äga hus, inte minst för att betala fastighetsskatten. Nästa år höjs taxeringsvärdena för fastigheter i Sverige. I min hemkommun Borås beräknas höjningarna i vissa- Inlämnad
- 2005-09-22
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen
Interpellation 2003/04:37 av Ask, Beatrice (m)
den 16 oktober Interpellation 2003/04:37 av Beatrice Ask m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera- Inlämnad
- 2003-10-16
- Besvarare
- Lars-Erik Lövdén (S)
subventioner till studentboende
Interpellation 2003/04:33 av Darvik, Axel (fp)
den 16 oktober Interpellation 2003/04:33 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om subventioner till studentboende Bostadsbristen för landets studenter är i dag mycket svår. Problemet att finna tak över huvudet för dem som studerar på högskola och universitet har aldrig tidigare varit så akut. Enligt beräkningar- Inlämnad
- 2003-10-16
- Besvarare
- Lars-Erik Lövdén (S)
det kustnära fisket i Bohuslän
Interpellation 2003/04:6 av Tysklind, Lars (fp)
den 25 september Interpellation 2003/04:6 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om det kustnära fisket i Bohuslän Vi har alla, yrkesfiskare, Fiskeriverket och centrala beslutsfattare, en gemensam målsättning att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart fiske. Ska vi leva upp till- Inlämnad
- 2003-09-25
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)