Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökad gasanvändning
Skriftlig fråga 2017/18:1619 av Lars Tysklind (L)
Fråga 2017/18:1619 Ökad gasanvändning av Lars Tysklind L till Statsrådet Ibrahim Baylan S I Göteborg planeras det för utveckling av en så kallad LNG-terminal. Det handlar om import av flytande naturgas som ska säljas både till gasnätet och som fartygsbränsle. Göteborg ska helt enkelt enligt planerna bli en storskalig- Inlämnad
- 2018-08-20
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt
Skriftlig fråga 2017/18:1421 av Lars Tysklind (L)
Fråga 2017/18:1421 Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt av Lars Tysklind L till Statsrådet Tomas Eneroth S Väg 161 mellan Uddevalla och Lysekil är i stort behov av upprustning för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Sträckan är hårt belastad både vad gäller arbetspendling, godstrafik och- Inlämnad
- 2018-06-01
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar
Skriftlig fråga 2015/16:1303 av Lars Tysklind (L)
Fråga 2015/16:1303 Flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar av Lars Tysklind L till Miljöminister Karolina Skog MP Regeringen uppdrog den 1 november 2007 åt Statskontoret att utreda och lämna förslag på vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Statskontoret- Inlämnad
- 2016-05-30
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Havsmiljömyndighet och fiskeriförvaltning till Göteborg
Skriftlig fråga 2009/10:11 av Tysklind, Lars (fp)
den 17 september Fråga 2009/10:11 Havsmiljömyndighet och fiskeriförvaltning till Göteborg av Lars Tysklind fp till miljöminister Andreas Carlgren c Den 10 september beslutade regeringen att en ny havsmiljömyndighet ska bildas för att stärka och effektivisera arbetet med hav och vatten. Delar av Naturvårdsverket,- Inlämnad
- 2009-09-17
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Skattekontoret i Strömstad
Skriftlig fråga 2006/07:1378 av Tysklind, Lars (fp)
den 15 juni Fråga 2006/07:1378 Skattekontoret i Strömstad av Lars Tysklind fp till finansminister Anders Borg m Skatteverket genomför för närvarande en omstrukturering av sina kontor. Det är naturligtvis nödvändigt att ständigt se över sin verksamhet, men den nedläggning av skattekontoret i Strömstad som nu föreslås- Inlämnad
- 2007-06-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Hälsotillståndet för vild fisk
Skriftlig fråga 2006/07:602 av Tysklind, Lars (fp)
den 7 februari Fråga 2006/07:602 Hälsotillståndet för vild fisk av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Forskare vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil har funnit torsk i havet som har angripits av en ny bakterietyp, som orsakar sår i skinnet och skador på inre organ. Statens veterinärmedicinska- Inlämnad
- 2007-02-07
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
skattebefrielse för vissa stiftelser
Skriftlig fråga 2002/03:230 av Tysklind, Lars (fp)
den 3 december Fråga 2002/03:230 av Lars Tysklind fp till finansminister Bosse Ringholm om skattebefrielse för vissa stiftelser Tidningen Bohuslänningen uppmärksammade i en artikelserie den 2123 november 2002, att det efter skattemyndighetens granskning av Gustaf B. Thordens stiftelse för allmännyttigt ändamål, framkommit- Inlämnad
- 2002-12-03
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
ensidigt svenskt torskfiskestopp
Skriftlig fråga 2002/03:165 av Tysklind, Lars (fp)
den 21 november Fråga 2002/03:165 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ensidigt svenskt torskfiskestopp Sedan uppgörelsen om förslaget till ett ensidigt svenskt torskfiskestopp lades fram har möjlig tidpunkt för ett införande och kostnaden för att kompensera berörda dryftats. Fiskeriverkets- Inlämnad
- 2002-11-21
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)