Juno Blom (L)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2024-03-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-03-01
- Ledamot
- 2022-04-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-09-05 – 2022-04-22
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2023-10-06 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-11-08 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-10-06
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-08-31 – 2024-03-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utbildningsutskottet 18–19 och justitieutskottet 19 och 22–. Suppleant justitieutskottet 18–19 och 19–22, civilutskottet 18–22 och 23–, arbetsmarknadsutskottet 18–, finansutskottet 22–, socialutskottet 22–, utrikesutskottet 22– och skatteutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 19–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ytterligare insatser mot våld och hedersrelaterat förtryck mot barn
Interpellation 2019/20:272 av Juno Blom (L)
Interpellation 2019/20:272 Ytterligare insatser mot våld och hedersrelaterat förtryck mot barn av Juno Blom L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige är ett tolerant land. Men toleransen har övergått i en rädsla att konfrontera våld som vi inte är vana vid. Således har vi 18 år efter mordet på- Inlämnad
- 2020-01-17
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)