Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tvåstatslösningen
Interpellation 2023/24:761 av Ola Möller (S)
Interpellation 2023/24:761 Tvåstatslösningen av Ola Möller S till Utrikesminister Tobias Billström M Vid FN:s generalförsamlings omröstning om huruvida Palestina skulle ges fullvärdigt medlemskap i organisationen lade Sverige ned sin röst. Detta trots att Sverige erkänt Palestina. Jag vill därför fråga utrikesminister- Inlämnad
- 2024-05-16
- Svarsdatum
- 2024-08-20
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Förtroendet för WHO
Interpellation 2023/24:764 av Elsa Widding (-)
Interpellation 2023/24:764 Förtroendet för WHO av Elsa Widding till Socialminister Jakob Forssmed KD WHO beskrev spridningen av viruset covid-19 som en pandemi med ödesdigra verkningar, vilket påstods kräva att jordens människor måste underkasta sig drakoniska skyddsåtgärder. Sådana genomfördes också. Men det visade- Inlämnad
- 2024-05-15
- Svarsdatum
- 2024-05-31
- Besvarare
- Socialminister Jakob Forssmed (KD)
3R-centers framtid
Interpellation 2023/24:637 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2023/24:637 3R-centers framtid av Lorena Delgado Varas V till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Sveriges 3R-center arbetar med de tre R:en att ersätta replaceminska reduce och förfina refine djurförsök. I dag genomsyrar 3R både svensk och europeisk lagstiftning som handlar om djurförsök. Europaparlamentets- Inlämnad
- 2024-03-19
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Situationen i vården och effekter på sjukförsäkringen
Interpellation 2023/24:627 av Ola Möller (S)
Interpellation 2023/24:627 Situationen i vården och effekter på sjukförsäkringen av Ola Möller S till Statsrådet Anna Tenje M Sjukvården är i kris. Över hela landet haglar nedskärningarna. Personal får gå, operationer ställs in, köerna växer och avgifterna höjs. Detta leder förutom till direkta konsekvenser i själva vårdförloppet- Inlämnad
- 2024-03-13
- Svarsdatum
- 2024-04-05
- Besvarare
- Statsrådet Anna Tenje (M)
Revidering av IHR
Interpellation 2023/24:406 av Elsa Widding (-)
Interpellation 2023/24:406 Revidering av IHR av Elsa Widding till Socialminister Jakob Forssmed KD Den 75:e världshälsoförsamlingen beslutade med avseende på riktade ändringar av de internationella hälsoföreskrifterna 2005 att begära att WGIHR upprättar ett arbetsprogram, i överensstämmelse med beslut EB1503och med beaktande- Inlämnad
- 2024-01-29
- Svarsdatum
- 2024-02-09
- Besvarare
- Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Punktskatter i budgetpropositionen för 2024
Interpellation 2023/24:384 av Sofia Amloh (S)
Interpellation 2023/24:384 Punktskatter i budgetpropositionen för 2024 av Sofia Amloh S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Punktskatter är en viktig del av vårt skattesystem som påverkar både ekonomin och samhället i stort. Punktskatter används för att styra människors beteenden. Syftet är att stödja folk att- Inlämnad
- 2024-01-25
- Svarsdatum
- 2024-02-06
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina
Interpellation 2023/24:324 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:324 EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina av Matilda Ernkrans S till Statsminister Ulf Kristersson M Dramatiken på EU:s senaste toppmöte den 1415 december var att EU:s ledare inte kunde enas om det så avgörande ekonomiska stödet till Ukraina. Det sätter Ukraina och Europa i en oerhört farlig- Inlämnad
- 2023-12-20
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Behov av kraftfulla åtgärder för att stoppa välfärdsbrottslighet
Interpellation 2021/22:513 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2021/22:513 Behov av kraftfulla åtgärder för att stoppa välfärdsbrottslighet av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sverige har i decennier haft ett väl utbyggt välfärdssystem vars yttersta uppgift är att tillfälligt eller långvarigt stötta människor som av olika anledningar behöver samhällets- Inlämnad
- 2022-05-20
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Höjd pension
Interpellation 2021/22:512 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2021/22:512 Höjd pension av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om ett garantitillägg som maximalt ger 1 000 kronor mer i månaden för pensionärer med låga inkomster. Tillägget ska vara en del av bostadstillägget. Även om- Inlämnad
- 2022-05-20
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Sjukförsäkringens brister för personer med psykisk ohälsa
Interpellation 2021/22:332 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2021/22:332 Sjukförsäkringens brister för personer med psykisk ohälsa av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sjukförsäkringen har under lång tid haft många brister som drabbat svårt sjuka människor hårt. Det är positivt att en hel del reformer nu kommer att genomföras för att åtgärda en- Inlämnad
- 2022-02-07
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa
Interpellation 2021/22:157 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2021/22:157 Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sjukförsäkringen har under lång tid haft många brister som drabbat svårt sjuka människor hårt. Det är positivt att en hel del reformer nu kommer att genomföras för att åtgärda en del av dessa brister.- Inlämnad
- 2021-12-02
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Sjukförsäkringen, samverkansproblem och SGI
Interpellation 2020/21:469 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2020/21:469 Sjukförsäkringen, samverkansproblem och SGI av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Coronakrisen är en av vår tids största utmaningar, och den sätter hela välfärdssystemet på prov. Smittan är fortsatt hög, och hjältarna i vården kämpar med långa arbetsdagar. Nu väntar många på- Inlämnad
- 2021-02-15
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Stärkta pensionsavsättningar
Interpellation 2020/21:467 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2020/21:467 Stärkta pensionsavsättningar av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Pensionerna i Sverige har under lång tid varit alldeles för låga, och många av våra pensionärer lever under existensminimum. Grundskyddet har under lång tid varit alldeles för lågt inom garantipensionen, och- Inlämnad
- 2021-02-12
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
En humanare sjukförsäkring
Interpellation 2019/20:90 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2019/20:90 En humanare sjukförsäkring av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Utvecklingen av sjukförsäkringssystemen är djupt oroande. Antalet människoöden där sjuka, gamla eller funktionshindrade har kommit i kläm är otaliga. Människor utförsäkras från sjukpenningen samtidigt som Arbetsförmedlingen- Inlämnad
- 2019-10-28
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Biståndet till palestinska myndigheten
Interpellation 2017/18:421 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2017/18:421 Biståndet till palestinska myndigheten av Julia Kronlid SD till Statsrådet Isabella Lövin MP Förra året riktades stark kritik mot att Sverige, Nederländerna, Danmark och Schweiz indirekt stöttat ett kvinnocenter på Västbanken som namngivits efter Dalal Mughrabi, som deltog i ett terrordåd i- Inlämnad
- 2018-03-08
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Samvetsklausul och fallet Ellinor
Interpellation 2013/14:363 av Kronlid, Julia (SD)
den 17 mars Interpellation 2013/14:363 Samvetsklausul och fallet Ellinor av Julia Kronlid SD till socialminister Göran Hägglund KD Den 7 oktober 2011 kom beskedet att Europarådet antagit en resolution som skyddar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet. Denna resolution innebär att ingen person, sjukhus eller institution- Inlämnad
- 2014-03-17
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Könsselektiva aborter
Interpellation 2012/13:187 av Kronlid, Julia (SD)
den 20 december Interpellation 2012/13:187 Könsselektiva aborter av Julia Kronlid SD till socialminister Göran Hägglund KD I slutet av år 2011 släppte Europarådet en rapport om förekomsten av våld och diskriminering mot kvinnor i Europa. I denna rapport diskuterades bland annat frågan om könsselektiva aborter i- Inlämnad
- 2012-12-20
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Foster som lever efter abort
Interpellation 2010/11:432 av Kronlid, Julia (SD)
den 20 maj Interpellation 2010/11:432 Foster som lever efter abort av Julia Kronlid SD till socialminister Göran Hägglund KD Det har nyligen uppmärksammats i medierna att vårdpersonal har slagit larm om fall där foster som aborteras fortfarande är vid liv när de kommer ut och får ligga och självdö. En sjuksköterska- Inlämnad
- 2011-05-20
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)