Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En jämställd arbetsmarknad
Motion 2012/13:A291 av Sven-Olof Sällström och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:A291 av Sven-Olof Sällström och Julia Kronlid SD En jämställd arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en jämställd arbetsmarknad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU10 2012/13:JuU10 2012/13:SfU1 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Samvetsfrihet i svensk sjukvård
Motion 2012/13:K379 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:K379 av Julia Kronlid m.fl. SD Samvetsfrihet i svensk sjukvård SD280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska införa föreskrifter i svensk sjukvård som garanterar vårdpersonalen rätt till samvetsfrihet- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
Motion 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd SD221 Innehållsförteckning Ett bistånd för fattiga, mot fattigdom 3 Sverigedemokraternas tematiska prioriteringar i biståndet 4 Humanitärt bistånd 4 Vatten och sanitet 5 Jordbruksutveckling, skogsbruk- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU2
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,
Ökad kvalitet på sexualundervisning i skolan
Motion 2012/13:Ub430 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub430 av Julia Kronlid m.fl. SD Ökad kvalitet på sexualundervisning i skolan SD17 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ämnet samlevnad och relationer bör få större utrymme i skolans sex- och samlevnadsundervisning- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Motion 2012/13:U2 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U2 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen SD992 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. Motivering Regeringen föreslår i propositionen att Sverige- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändrad praxis för sena aborter
Motion 2012/13:So575 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:So575 av Julia Kronlid m.fl. SD Ändrad praxis för sena aborter SD279 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att livsduglighetskriteriet ska anpassas efter den medicinska utvecklingen genom att det alltid ska finnas- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Sänkning av gränsen för fri abort
Motion 2012/13:So574 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:So574 av Julia Kronlid m.fl. SD Sänkning av gränsen för fri abort SD250 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sänkning av tidsgränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Tillåt dubbdäck fram till den 30 april
Motion 2012/13:T448 av Julia Kronlid och Tony Wiklander (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:T448 av Julia Kronlid och Tony Wiklander SD Tillåt dubbdäck fram till den 30 april SD16 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009, nämligen att tillåta- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2012/13:U287 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U287 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan SD255 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
Motion 2012/13:K283 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:K283 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid SD Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna SD136 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sysselsättning, tillväxt, trygghet och välfärd
Motion 2012/13:Fi219 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi219 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sysselsättning, tillväxt, trygghet och välfärd SD100 1 Innehållsförteckning 2 Med ansvar för Sverige 6 2.1 Våra viktigaste satsningar 7 2.1.1 Det ska löna sig att arbeta 7 2.1.2 Det ska löna sig att anställa 7 2.1.3 Utbilda för arbetsmarknaden 8 2.1.4 Tillväxt- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2012/13:2 Höständringsbudget för 2012
Motion 2012/13:Fi2 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi2 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2012/13:2 Höständringsbudget för 2012 SD138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag i förhållande till regeringens förslag enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Lagstiftning kring djurpornografi
Motion 2012/13:K355 av Josef Fransson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:K355 av Josef Fransson och Julia Kronlid SD Lagstiftning kring djurpornografi SD128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda import, distribution och försäljning av djurpornografiskt material. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap
Motion 2012/13:U3 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U3 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap SD1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU12
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av skr. 2011/12:164 Biståndets resultat – tema demokrati och mänskliga rättigheter
Motion 2012/13:U1 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U1 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:164 Biståndets resultat tema demokrati och mänskliga rättigheter SD1000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utdrag ur belastningsregistret
Motion 2012/13:So226 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:So226 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid SD Utdrag ur belastningsregistret SD10 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till en förstärkning av den lagstiftning som gäller utdrag ur belastningsregistret.- Inlämnad
- 2012-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gemensamt nordiskt register
Motion 2012/13:So391 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:So391 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid SD Gemensamt nordiskt register SD61 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett nordiskt register över läkare som fråntagits sin läkarlegitimation. Motivering Det- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag