Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lagförslag kring könsneutrala äktenskap
Skriftlig fråga 2006/07:1609 av Löfstrand, Johan (s)
den 31 augusti Fråga 2006/07:1609 Lagförslag om könsneutrala äktenskap av Johan Löfstrand s till justitieminister Beatrice Ask m I Svenska Dagbladet den 28 augusti 2007 ger Beatrice Ask beskedet att hon siktar på att modernisera äktenskapslagstiftningen under mandatperioden. Regeringen har dock inte talat med någon- Inlämnad
- 2007-08-31
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Allmännytta eller socialt boende
Skriftlig fråga 2006/07:1573 av Löfstrand, Johan (s)
den 21 augusti Fråga 2006/07:1573 Allmännytta eller socialt boende av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Den 31 maj 2007 beslutade regeringen om att ge tilläggsdirektiv till utredningen om allmännyttans villkor. Dessa tilläggsdirektiv innebär att utredarens ursprungliga uppdrag förändras radikalt utredningen- Inlämnad
- 2007-08-21
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Sommarjobb
Interpellation 2006/07:457 av Löfstrand, Johan (s)
den 30 mars Interpellation 2006/07:457 Sommarjobb av Johan Löfstrand s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Våren börja så sakteliga komma till Sverige och det får flera av oss att börja tänka på sommaren. Det är en härlig tid framför allt för våra ungdomar med sommarlov, sol och bad. Men sommaren är- Inlämnad
- 2007-03-30
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Jävsförhållande vid utredning om avvecklandet av apoteksmonopolet
Skriftlig fråga 2006/07:1092 av Löfstrand, Johan (s)
den 27 april Fråga 2006/07:1092 Jävsförhållande vid utredning om avvecklandet av apoteksmonopolet av Johan Löfstrand s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen beslutade i december 2006 att tillsätta en utredning S 2006:08 Omreglering av apoteksmarknaden som ska ta fram ett förslag om att avveckla apoteksmonopolet.- Inlämnad
- 2007-04-27
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Miljöövervakning och hur den organiseras
Skriftlig fråga 2006/07:1087 av Löfstrand, Johan (s)
den 26 april Fråga 2006/07:1087 Miljöövervakning och hur den organiseras av Johan Löfstrand s till miljöminister Andreas Carlgren c Regelbundna mätningar av tillståndet i vår miljö ger viktig kunskap för miljöpolitiska beslut. Därför har Sverige sedan lång tid tillbaka en omfattande miljöövervakning. Men insamlade- Inlämnad
- 2007-04-26
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Byggfrågor
Betänkande 2006/07:CU18
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om byggfrågor. Motionerna handlar bland annat om frågor som regleras genom lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader samt frågor om energihushållning i byggnader, byggfelsförsäkring, bostadsanpassningsbidrag och byggforskning.- Behandlade dokument
- 13
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 27, 89 minuter
- Beredning
- 2007-03-15
- Justering
- 2007-03-29
- Debatt
- 2007-04-18
- Beslut
- 2007-04-18
Ökade lokalkostnader för Ams
Skriftlig fråga 2006/07:1005 av Löfstrand, Johan (s)
den 12 april Fråga 2006/07:1005 Ökade lokalkostnader för Ams av Johan Löfstrand s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den borgerliga regeringens så kallade jobbgaranti för ungdomar har nu presenterats. Förslaget innebär att ungdomar mellan 16 och 24 år och som varit inskrivna hos arbetsförmedlingen- Inlämnad
- 2007-04-12
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Associationsrättsliga frågor m.m.
Betänkande 2006/07:CU11
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om associationsrättsliga frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om nya företagsformer, könsfördelningen i bolagsstyrelser med mera och lagen om ekonomiska föreningar. Andra motioner handlar om ytterligare lagstiftning om franchising, stiftelselagen och ett gemensamt näringsförbud i Europa.- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 11, 1 minuter
- Beredning
- 2007-01-30
- Justering
- 2007-03-20
- Debatt
- 2007-04-11
- Beslut
- 2007-04-11
Vissa bostadspolitiska åtgärder
Motion 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. s Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1 upphävandet av tillståndsplikten i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag och 2 upphävandet av informationsplikten- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Investeringsstöd
Skriftlig fråga 2006/07:972 av Löfstrand, Johan (s)
den 30 mars Fråga 2006/07:972 Investeringsstöd av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen aviserade i budgetpropositionen att införa ett investeringsstöd för byggande av äldreboende. Göran Hägglund skriver i en DN-artikel den 16 oktober 2006 att regeringen kommer att tillföra miljard för ny-- Inlämnad
- 2007-03-30
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Remissbehandling av Äktenskaps- och partnerskapsutredningens förslag
Skriftlig fråga 2006/07:855 av Löfstrand, Johan (s)
den 15 mars Fråga 2006/07:855 Remissbehandling av Äktenskaps- och partnerskapsutredningens förslag av Johan Löfstrand s till justitieminister Beatrice Ask m Den 21 mars presenteras SOU 2007:17 av Äktenskaps- och partnerskapsutredningen. Utredningen berör i huvudsak en sammanslagning av äktenskaps- och partnerskapslagstiftningarna- Inlämnad
- 2007-03-15
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Ingångna avtal mellan Boxholms kommun och Ams
Skriftlig fråga 2006/07:782 av Löfstrand, Johan (s)
den 1 mars Fråga 2006/07:782 Ingångna avtal mellan Boxholms kommun och Ams av Johan Löfstrand s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m För en vecka sedan fick jag en fråga från mitt kommunalråd i Boxholms kommun. Frågan rörde plusjobben och de avtal som kommunen och länsarbetsnämnden har tecknat kring- Inlämnad
- 2007-03-01
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
Betänkande 2006/07:CU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2007. Riksdagen godkände också regeringens förslag om att avveckla den statliga byggnadssubventionen för ny- och ombyggnad av bostäder med hyres- eller bostadsrätt, det så kallade räntebidraget. Beslutet innebär att ett bostadsbyggnadsprojekt måste ha påbörjats senast den 31 december 2006 för att beviljas räntebidrag. Avvecklingen ska för bostäder som redan har beviljats räntebidrag ske under högst fem år med start den 1 januari 2007.- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 89, 330 minuter
- Beredning
- 2006-11-21
- Justering
- 2006-12-07
- Debatt
- 2006-12-19
- Beslut
- 2006-12-20
Ojämlika villkor mellan olika boendeformer
Interpellation 2006/07:77 av Löfstrand, Johan (s)
den 16 november Interpellation 2006/07:77 Ojämlika villkor mellan olika boendeformer av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd I budgetpropositionen för 2007 föreslår regeringen att räntebidraget och investeringsstöden till nybyggande ska slopas. Flera byggföretag har uttalat att detta kommer att leda- Inlämnad
- 2006-11-16
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Bostadspolitiken
Interpellation 2006/07:44 av Frid, Egon (v)
den 2 november Interpellation 2006/07:44 Bostadspolitiken av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Den nytillträdda borgerliga regeringen presenterade i sitt budgetförslag ett antal förslag som är direkt fientliga mot hyresgäster i allmänhet och lågavlönade hyresgäster i synnerhet. Genom att slopa produktionsstöden- Inlämnad
- 2006-11-02
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Åtgärder mot läs- och skrivsvårigheter
Motion 2006/07:Ub279 av Johan Löfstrand och Luciano Astudillo (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub279 av Johan Löfstrand och Luciano Astudillo s Åtgärder mot läs- och skrivsvårigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om problemen kring läs- och skrivsvårigheter. Motivering Kunskapssamhället som vi lever i ställer- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Könsneutralt äktenskap
Motion 2006/07:C303 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C303 av Carina Moberg m.fl. s Könsneutralt äktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om könsneutrala äktenskap. Motivering Äktenskapet är ett sätt för två människor att befästa den kärlek som de känner för varandra.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafikförsäkringens roll i försäkringssystemet
Motion 2006/07:C302 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C302 av Carina Moberg m.fl. s Trafikförsäkringens roll i försäkringssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att trafikförsäkringen behålls som en generell försäkring. Motivering Enligt trafikförsäkringslagen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändringarna i a-kassan
Motion 2006/07:A331 av Agneta Gille m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A331 av Agneta Gille m.fl. s Förändringarna i a-kassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringarna i a-kassan. Motivering Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av den svenska modellen. Cirka 600 000 individer- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbete åt kriminalvårdens klienter
Motion 2006/07:A246 av Inger Jarl Beck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A246 av Inger Jarl Beck m.fl. s Arbete åt kriminalvårdens klienter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av arbetsförmedlare på anstalter och i frivården och sociala företag för att underlätta för kriminalvårdsklienter- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag