Jessica Rosencrantz (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 26
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Krigsdelegationen
Ledamot
Statsrådsberedningen
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2024-09-10 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2023-08-14 – 2024-09-10
- Ledig
- 2023-01-16 – 2023-08-13
- Ordinarie
- 2020-05-04 – 2023-01-15
- Ledig
- 2019-08-26 – 2020-05-03
- Ordinarie
- 2010-10-19 – 2019-08-25
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2010-10-18
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-25 – 2024-09-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-13 – 2024-09-10
- Ordförande
- 2023-08-14 – 2024-05-12
- Ledamot
- 2023-01-19 – 2023-08-13
- Ordförande
- 2022-10-25 – 2023-01-19
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Andre vice ordförande
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-08-26 – 2022-09-26
- Andre vice ordförande
- 2019-02-26 – 2019-08-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-02-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-17
- Ledamot
- 2012-03-19 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-20
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ordförande
- 2024-05-17 – 2024-09-10
- Ledamot
- 2019-02-14 – 2024-05-17
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2012-03-19 – 2018-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2024-09-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10– (statsrådsersättare 101004–101018). Ledamot trafikutskottet 12–14 och vice ordförande 14–19. 2:e vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet 19–22. Ordförande socialförsäkringsutskottet 22–23 och 23–, ledamot 23. Ledamot EU-nämnden 19–. Suppleant finansutskottet 10–12, civilutskottet 10–12 och EU-nämnden 12–19. Ledamot krigsdelegationen 22– och riksdagsstyrelsen 22–. 1:e vice gruppledare Moderaterna 22–.
Föräldrar
Egenföretagaren Sven Andersson och försäljningschefen Susanne Rosencrantz.
Utbildning
Gymnasieskola, Enskilda Gymnasiet 06. Civilekonomexamen med inriktning nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm 11.
Anställningar
Servitris, McDonalds 04–06. Servitris, A-concept 06. Marknadsassistent, Netigate 06–07. Landstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 07–09. Administrativ assistent, Handelshögskolan 09. Politisk assistent, Europaparlamentet i Bryssel 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 06–10. Vice ordförande, barn- och grundskolenämnden 06–10 och ersättare, kommunstyrelsen 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Föreningsordförande, MUF i Täby 05–07. Suppleant, Safe Hygiene & Security SHS Consult AB 06–11. 2:e vice distriktsordförande, MUF, Stockholm 07–08, 1:e vice distriktsordförande 08–11 och distriktsordförande 11–15. Styrelseledamot, Norrmalmsmoderaterna 11–. Ledamot, Moderaterna i Stockholms stads förbundsstyrelse 15–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bevakning ombord på svenska fartyg
Betänkande 2012/13:TU10
Svenska redare ska kunna få tillstånd för beväpnad bevakning ombord på fartyg som riskerar att utsättas för piratangrepp. Syftet är att göra det möjligt att skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av utomstående personer. Tillståndet innebär att säkerhetspersonalen har rätt att inneha vissa slag av skjutvapen och ammunition ombord. Förslaget är i linje med rekommendationerna från Internationella sjöfartsorganisationen, IMO.
Sjöröveriet har ökat under det senaste decenniet, från att tidigare ha utgjort ett relativt begränsat problem. Det finns dock inte något känt exempel på att pirater har lyckats ta sig ombord på ett fartyg som haft beväpnad säkerhetspersonal. Riksdagen betonar samtidigt att det är viktigt att undvika att beväpnade säkerhetsstyrkor leder till en upptrappning av våldet vid ett eventuellt piratangrepp.
Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2013.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 50 minuter
- Beredning
- 2013-03-12
- Justering
- 2013-04-16
- Debatt
- 2013-04-25
- Beslut
- 2013-05-02
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet
Utlåtande 2012/13:TU13
För att järnvägen ska kunna öka sin marknadsandel i Europa har EU-kommissionen lagt fram ett fjärde järnvägspaket. Riksdagen anser att delar av förslagen i det fjärde järnvägspaketet strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen och beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.
EU-kommissionen föreslår att Europeiska järnvägsbyrån ska ges utökade befogenheter att till exempel godkänna järnvägsfordon och för att utfärda och återkalla säkerhetsintyg för järnvägsföretag. Syftet är bland annat att få bort administrativa och tekniska hinder. Riksdagen ifrågasätter om det är en proportionerlig åtgärd för att nå syftet med förslagen. Det finns i stället en risk för mer utdragna processer och ökade kostnader, menar riksdagen.
EU-kommissionen föreslår att järnvägsföretag ska ha tillgång till järnvägsinfrastruktur i alla EU-länder för att utföra persontransporter. Riksdagen konstaterar att järnvägsmarknaden i Sverige är helt öppen för konkurrens sedan 2010. Förslaget har i den delen därför ingen effekt på svenska lagar. Riksdagen är ändå tveksamt till förslaget och menar att det kan vara en alltför långtgående åtgärd som minskar utrymmet för nationella välfungerande särlösningar.
EU-kommissionen föreslår dessutom att det ska bli obligatoriskt för EU-ländernas myndigheter att konkurrensutsätta tilldelningen av järnvägsavtal genom upphandling i stället för att kunna ge avtalen till vissa leverantörer när de själva inte bedriver trafiken. Enligt riksdagen överskrider förslaget den nödvändiga nivå som krävs för att nå målen om konkurrens. Det måste vara det enskilda EU-landet som bäst kan avgöra hur myndigheterna ska tilldela avtal om allmännyttig järnvägstrafik, anser riksdagen.
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 23, 68 minuter
- Justering
- 2013-03-21
- Debatt
- 2013-03-27
- Beslut
- 2013-03-27