Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skattehöjningar
Interpellation 2021/22:472 av Kjell Jansson (M)
Interpellation 2021/22:472 Skattehöjningar av Kjell Jansson M till Finansminister Mikael Damberg S Den här våren presenterar Socialdemokraterna den sista budgeten för mandatperioden. Det kan därför vara på sin plats att summera vad som har hänt och vad som är resultatet av dessa åtta år med socialdemokratiskt styre. Vid- Inlämnad
- 2022-04-29
- Svarsdatum
- 2022-05-10
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Skattehöjningar kopplade till klimat och miljö
Interpellation 2021/22:471 av Jasmin Farid (M)
Interpellation 2021/22:471 Skattehöjningar kopplade till klimat och miljö av Jasmin Farid M till Finansminister Mikael Damberg S Efter åtta år av socialdemokratiskt styre kan det vara på sin plats att summera vad som har hänt och vad som är resultatet av den politik som regeringen fört. Skattehöjningar av olika slag har- Inlämnad
- 2022-04-29
- Svarsdatum
- 2022-05-10
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Nya skatter och skattehöjningar
Interpellation 2021/22:470 av Niklas Wykman (M)
Interpellation 2021/22:470 Nya skatter och skattehöjningar av Niklas Wykman M till Finansminister Mikael Damberg S Den här våren har den socialdemokratiska regeringen presenterat den sista budgeten för mandatperioden. Det kan därför vara på sin plats att summera vad som har hänt och vad som är resultatet av dessa åtta- Inlämnad
- 2022-04-29
- Svarsdatum
- 2022-05-10
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Plastpåseskattens påverkan på svenska företags konkurrenskraft
Interpellation 2021/22:474 av Helena Bouveng (M)
Interpellation 2021/22:474 Plastpåseskattens påverkan på svenska företags konkurrenskraft av Helena Bouveng M till Finansminister Mikael Damberg S Nyligen presenterade Ikem, Innovations- och kemiindustrierna, en rapport som visar att plastpåseskatten inte uppfyllt det syfte som regeringen angett. Skatteintäkterna uppgår- Inlämnad
- 2022-04-29
- Svarsdatum
- 2022-05-10
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Plastpåseskatten
Interpellation 2021/22:473 av Magnus Stuart (M)
Interpellation 2021/22:473 Plastpåseskatten av Magnus Stuart M till Finansminister Mikael Damberg S Skatter är ett av de styrmedel vi har för att påverka hur företag, industrier och enskilda medborgare värnar miljö och klimat. Utformningen av dessa skatter är viktig för att skapa rätt styrning för bästa klimatnytta och- Inlämnad
- 2022-04-29
- Svarsdatum
- 2022-05-10
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Plastpåseskatten
Interpellation 2021/22:469 av Angelica Lundberg (SD)
Interpellation 2021/22:469 Plastpåseskatten av Angelica Lundberg SD till Finansminister Mikael Damberg S Som en följd av januariöverenskommelsen infördes i maj 2020 en skatt på platsbärkassar. Sverigedemokraterna var redan vid införande starkt kritiska till skatten och påtalade att miljöeffekten var tveksam, att plastpåsar- Inlämnad
- 2022-04-28
- Svarsdatum
- 2022-05-10
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)