Gustav Blix (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2011-06-04 – 2014-09-29
- Ledig
- 2011-02-07 – 2011-06-03
- Ordinarie
- 2008-12-08 – 2011-02-06
- Ledig
- 2008-09-08 – 2008-12-07
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-09-07
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2016-10-03 – 2016-12-02
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-09-27 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2013-11-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2016-10-03 – 2016-12-02
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
EU-nämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-10-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2007-10-16 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2014-10-07
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-14 och 16 (statsrådsersättare 140929-141003, ersättare 161003-161202). Ledamot utbildningsutskottet 06-07, utrikesutskottet 07-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 07-08, 09 och 10 och EU-nämnden 10-14. Suppleant skatteutskottet 06-10, EU-nämnden 06-10, utrikesutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 13-14. Extra suppleant socialutskottet 16. Ledamot krigsdelegationen 07-14 och Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 12-14. Suppleant Utrikesnämnden 07-14 och OSSE-delegationen 10-14.
Föräldrar
Auktoriserade revisorn Clas Blix och tandläkaren Pernilla Blix, f. Söderberg.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig samhällsvetenskaplig linje, Franska skolan, Stockholm 90-94. Utbytesstudent, Torrey Pines High School, Del Mar, Kalifornien, USA 91-92. Civilekonomexamen, nationalekonomi med makroekonomisk inriktning, Handelshögskolan i Stockholm, slutår 02. Utbildning för ledande personer inom svenskt samhälls- och näringsliv (Solbackakursen), Försvarshögskolan 09. European Foreign Policy Challenges, International Visitor Leadership Program, U.S. Department of State 10. Certifierad facilitator, De 7 goda vanorna, Franklin Covey Sweden AB 15.
Anställningar
Politisk sekreterare, Moderaternas riksdagskansli 00-01. Projektledare för det s.k. Stockholmsprojektet, Timbro AB 01. Projektledare hos Moderaternas partisekreterare, valrörelsen 02. Koordinator för tidningen Metro:s handutdelarverksamhet, Stockholm 02-03. Borgarrådssekreterare, Moderaterna i Stockholms stadshus 03-06. Egen företagare, Gustav Blix AB 14-. Chef för tankesmedjan Epicenter 16-17. PR och kommunikationsansvarig, Investment AB Spiltan 17-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) 07-08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98-02. Ledamot och gruppledare, Norrmalms stadsdelsnämnd, ordförande i nämndens sociala delegation 98-00. Suppleant, styrelsen för AB Stockholmshem 99-03. Revisor (ordförande) för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning, Stockholms kommun 07-15. Vice ordförande, valnämnden, Stockholms stad 15-16.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderat skolungdom (MSU) 92-93. Vice riksordförande, MSU 93-95. Ledamot, distriktsstyrelsen Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Stockholms län 95-96 och 97-98. 2:e vice distriktsordförande, MUF Stockholms län 98-99. Ledamot, förbundsstyrelsen MUF 98-00. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson Stiftelsen 09-. Ordförande, BRF Hemmet 18 16-. Ledamot, styrelsen för Medborgarskolan, Stockholm 16-.
Litteratur
Currency Boards - a Viable Solution? The Case of Estonia (02, tillsammans med Hans Grundberg), Economic Freedom in the EU: Mediocre today - world leader tomorrow? (14).
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Faställelse av Gränsöversynen Sverige–Finland 2006
Betänkande 2009/10:UU8
Gränsen mellan Sverige och Finland ändras för att upprätthålla en korrekt och regelrätt riksgräns. Riksgränsen ska följa djupfåran i älvarna Torne, Muonio och Könkämä. Eftersom djupfåran ändras successivt ska gränsöversyner genomföras vart tjugofemte år. De aktuella ändringarna följer förslagen i gränsöversynen som gjordes 2006 och innebär att mindre vattenområden i Torne älv förs över från Sverige till Finland och att andra områden förs över från Finland till Sverige.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 5 minuter
- Justering
- 2009-10-13
- Debatt
- 2009-10-21
- Beslut
- 2009-10-22
EU:s strategi för Östersjöområdet
Utlåtande 2009/10:UU5
Utrikesutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen med förslag till EU:s strategi för Östersjöområdet. Strategin syftar till att fördjupa samarbetet runt Östersjön för att ta vara på den gemensamma lagstiftningen och existerande finansiella instrument för att Östersjöregionen ska utvecklas till en hållbar region miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Utskottet välkomnar kommissionens förslag och riksdagen avslutade ärendet med detta. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 60 minuter
- Justering
- 2009-10-13
- Debatt
- 2009-10-21
- Beslut
- 2009-10-22
Synliggörande av vårt skattesystem
Motion 2009/10:Sk548 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk548 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix m Synliggörande av vårt skattesystem m1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra sociala avgifter i deklarationen. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU30
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Skatteåterbäring
Motion 2009/10:Fi322 av Anna Kinberg Batra m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi322 av Anna Kinberg Batra m.fl. m Skatteåterbäring m1607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra för individuell återbäring av kommunal- och landstingsskatt vid överskott. Motivering Regering och riksdag- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenskt bidrag till bevarandet av Auschwitz-Birkenau
Motion 2009/10:U347 av Gustav Blix (m)
Motion till riksdagen 2009/10:U347 av Gustav Blix m Svenskt bidrag till bevarandet av Auschwitz-Birkenau Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bevarandet av Auschwitz-Birkenau. Motivering I år är det 70 år sedan Nazityskland- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Raoul Wallenberg-museum i Stockholm
Motion 2009/10:Kr303 av Gustav Blix (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Kr303 av Gustav Blix m Raoul Wallenberg-museum i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett museum till minne av Raoul Wallenbergs gärning. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2009/10:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Personval på riktigt
Motion 2009/10:K418 av Gustav Blix och Anna Kinberg Batra (m)
Motion till riksdagen 2009/10:K418 av Gustav Blix och Anna Kinberg Batra m Personval på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dagens personvalsspärr i valet till riksdag, kommuner, landsting och Europaparlamentet- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU19 2009/10:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Översyn av namnlagen
Motion 2009/10:C497 av Gustav Blix (m)
Motion till riksdagen 2009/10:C497 av Gustav Blix m Översyn av namnlagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en moderniserad namnlag. Motivering Länge har det förts en diskussion om att modernisera namnlagen.- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag