Gustaf Lantz (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 179
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Ledamot
Justitieutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-08-28 – 2024-04-30
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2023-08-27
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2020-12-16 – 2022-09-26
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2020-08-23
- Statsrådsersättare
- 2017-04-24 – 2017-12-31
- Ledig
- 2020-08-24 – 2020-12-15
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-10-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-10-13
- Extra suppleant
- 2017-04-24 – 2017-12-31
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2017-04-24 – 2017-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2017-04-24 – 2017-12-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17– (statsrådsersättare 170424–171231 och 180924–220926). Ledamot justitieutskottet 21–22 och socialutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 18–21 och 22–. Extra suppleant justitieutskottet 17, kulturutskottet 17 och utbildningsutskottet 17.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson- Datum
- 2017-06-15
Näringslivspolitiska konsekvenser vid utebliven satsning på fyrspår mellan Uppsala och Stockholm
Skriftlig fråga 2016/17:1554 av Gustaf Lantz (S)
Fråga 2016/17:1554 Näringslivspolitiska konsekvenser vid utebliven satsning på fyrspår mellan Uppsala och Stockholm av Gustaf Lantz S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I en global ekonomi måste vi springa snabbare. Varje tryck på bromsen innebär att någon annan jagar i kapp och förbi oss. Regionen- Inlämnad
- 2017-06-07
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Våldsbrott och brottsoffer
Betänkande 2016/17:JuU20
Riksdagen sa nej till motionsförslag om våldsbrott och brottsoffer. Skälet var framförallt att arbete redan pågår på dessa områden.
- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 26
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 11, 56 minuter
- Justering
- 2017-04-06
- Bordläggning
- 2017-05-02
- Debatt
- 2017-05-03
- Beslut
- 2017-05-03