Christian Holm Barenfeld (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Värmlands län
- Titel
- Ekonom.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-11-13 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utrikesutskottet 06-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10,11,12 och 13 och arbetsmarknadsutskottet 14-. Suppleant utrikesutskottet 06, socialförsäkringsutskottet 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 07, 08, 09 och 10, konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 , arbetsmarknadsutskottet 12-14 och EU-nämnden 14-. Ledamot OSSE-delegationen 10-.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 95. Internationella ekonomprogrammet, Högskolan i Karlstad/Karlstads universitet 98-02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Karlstad.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Karlstad. Ordförande, Moderater i utlandet.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Reformera strandskyddet
Motion 2014/15:641 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (M)
Motion till riksdagen 2014/15:641 av Christian Holm och Jessica Polfjärd M Reformera strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en fortsatt reformering av strandskyddet där de tre stora sjöarna inte undantas- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förebyggande insatser mot kränkande behandling
Motion 2014/15:894 av Christian Holm (M)
Motion till riksdagen 2014/15:894 av Christian Holm M Förebyggande insatser mot kränkande behandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga om ansvaret för arbetet mot kränkande behandling bör samlas under en myndighet. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU5 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Centrum för kompetensutveckling för lärare och skolledare
Motion 2014/15:893 av Christian Holm (M)
Motion till riksdagen 2014/15:893 av Christian Holm M Centrum för kompetensutveckling för lärare och skolledare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga om det bör inrättas ett centrum för kompetensutveckling för lärare och skolledare.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lugn och ro i skolan
Motion 2014/15:892 av Christian Holm (M)
Motion till riksdagen 2014/15:892 av Christian Holm M Lugn och ro i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skolinspektionen bör fokusera mer på trygghet och studiero i sina utvärderingar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag