Cassandra Sundin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Statsvetarstuderande.
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-01-26 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-24 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-09-28 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-04-08 – 2017-09-28
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-04-08
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, näringsutskottet 17-18, utbildningsutskottet 18, civilutskottet 18-, socialutskottet 18-, arbetsmarknadsutskottet 18- och skatteutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16-17 och riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och 17-.
Föräldrar
Fastighetsskötaren Hans Engström och distriktssköterskan Annelie Sundin.
Utbildning
Naturvetenskapsprogrammet, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvall, slutår 10. Kurser inom statsvetenskap, sociologi, religionsvetenskap, urfolksstudier, biomedicin och genusvetenskap vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.
Anställningar
Personlig assistent, Sundsvall 13. Servitris, Lidens Wärdshus 12-13. Timanställd musiker, Svenska kyrkan 08-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vargbeståndet i renbetesområden
Skriftlig fråga 2019/20:454 av Cassandra Sundin (SD)
Fråga 2019/20:454 Vargbeståndet i renbetesområden av Cassandra Sundin SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Varg i renbetesområden är och har alltid varit problematiskt. Renskötseln drabbas hårt både ekonomiskt, kulturellt och på flera personliga plan. Det handlar inte bara om att vargen river ett antal renar, utan även- Inlämnad
- 2019-11-20
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Säkerheten vid statliga och regionala museer
Skriftlig fråga 2019/20:404 av Cassandra Sundin (SD)
Fråga 2019/20:404 Säkerheten vid statliga och regionala museer av Cassandra Sundin SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Vårt kulturarv ska bevaras, vårdas och skyddas. Det är viktigt inte minst för att framtida generationer ska kunna ta del av det. Några av de främsta förvaltarna av vårt historiska arv- Inlämnad
- 2019-11-14
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Sveriges strategi för den arktiska regionen
Skriftlig fråga 2019/20:152 av Cassandra Sundin (SD)
Fråga 2019/20:152 Sveriges strategi för den arktiska regionen av Cassandra Sundin SD till Utrikesminister Ann Linde S Den nuvarande svenska strategin för Arktis är från 2011 och togs fram under dåtidens geopolitiska och säkerhetspolitiska läge. Sedan dess har en uppdatering gjorts, men den berörde endast klimat- och miljöfrågor.- Inlämnad
- 2019-10-10
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Användning av psykofarmaka vid psykisk ohälsa hos barn och unga
Skriftlig fråga 2015/16:1322 av Cassandra Sundin (SD)
Fråga 2015/16:1322 Användning av psykofarmaka vid psykisk ohälsa hos barn och unga av Cassandra Sundin SD till Statsrådet Gabriel Wikström S Den psykiska ohälsan bland barn och unga blir allt större, och i takt med detta växer även läkemedelsindustrin inom psykofarmaka. Särskilt antidepressiv medicin skrivs ut till både- Inlämnad
- 2016-06-07
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Finansiering av ISFI
Skriftlig fråga 2015/16:1208 av Cassandra Sundin (SD)
Fråga 2015/16:1208 Finansiering av ISFI av Cassandra Sundin SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Samisk film är viktig ur många aspekter. Dels fyller den en kulturell roll, dels fungerar den som ett verktyg för att berätta och gestalta samernas ställning i samhället, samisk historia, traditioner och- Inlämnad
- 2016-05-12
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Vindkraft i det svenska fjällandskapet
Skriftlig fråga 2015/16:872 av Cassandra Sundin (SD)
Fråga 2015/16:872 Vindkraft i det svenska fjällandskapet av Cassandra Sundin SD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Vindkraftsparker i fjällområden blir allt vanligare i dag. Det handlar om flertalet kraftverk inom samma område med höjdryggar som går hundratals meter upp, vilket medför att verken i alla väderstreck- Inlämnad
- 2016-02-25
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)