Cassandra Sundin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Statsvetarstuderande.
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-01-26 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-24 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-09-28 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-04-08 – 2017-09-28
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-04-08
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, näringsutskottet 17-18, utbildningsutskottet 18, civilutskottet 18-, socialutskottet 18-, arbetsmarknadsutskottet 18- och skatteutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16-17 och riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och 17-.
Föräldrar
Fastighetsskötaren Hans Engström och distriktssköterskan Annelie Sundin.
Utbildning
Naturvetenskapsprogrammet, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvall, slutår 10. Kurser inom statsvetenskap, sociologi, religionsvetenskap, urfolksstudier, biomedicin och genusvetenskap vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.
Anställningar
Personlig assistent, Sundsvall 13. Servitris, Lidens Wärdshus 12-13. Timanställd musiker, Svenska kyrkan 08-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Evenemangslista och allmän tillgänglighet genom fri television
Motion 2016/17:2593 av Runar Filper m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2593 av Runar Filper m.fl. SD Evenemangslista och allmän tillgänglighet genom fri television Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en evenemangslista innehållande stora sportevenemang och klassiska svenska paradgrenar och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU31
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Motionen utgår
Motion 2016/17:2260
Motion till riksdagen 2016/17:2260 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
Upphovsrätt
Motion 2016/17:1768 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:1768 av Johan Nissinen m.fl. SD Upphovsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa incitament till att förbättra de lagliga tjänster som finns för streamning för att på så sätt låta marknaden vara delaktig i att piratkopieringen upphör- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ändrad praxis för sena aborter
Motion 2016/17:836 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:836 av Paula Bieler m.fl. SD Ändrad praxis för sena aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livsduglighetskriteriet ska anpassas efter den medicinska utvecklingen genom att det alltid ska finnas minst två veckors marginal från det- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Tillägg i läroplanen för historia i årskurs 7–9
Motion 2016/17:791 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:791 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin båda SD Tillägg i läroplanen för historia i årskurs 79 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten ska läggas till i läroplanen för historia- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förebyggande arbete för att minska antalet aborter
Motion 2016/17:775 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:775 av Paula Bieler m.fl. SD Förebyggande arbete för att minska antalet aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om de bakomliggande orsakerna till det höga aborttalet i Sverige och att utifrån detta underlag- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gränsen för fri abort
Motion 2016/17:751 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:751 av Paula Bieler m.fl. SD Gränsen för fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sänkning av tidsgränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag