Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 187
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Sverigedemokraterna
Kvittningsperson
Socialutskottet
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Kvittningsperson
- 2022-10-04 –
- Kvittningsperson
- 2021-09-27 – 2022-02-13
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-04-24 – 2016-10-28
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-04-24
- Ledamot
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-04-24 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-04-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2012-06-12 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2012-06-14 – 2022-10-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2023-04-27 –
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-04-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 10–13, utbildningsutskottet 13–15 och socialutskottet 15–. Suppleant socialutskottet 10–13 och 14–15, civilutskottet 13–14, utbildningsutskottet 15–16 och EU-nämnden 15–22. Ledamot valberedningen 12– och ledamotsrådet 12–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–23 och ersättare 23–. Kvittningsperson Sverigedemokraterna 21–.
Bostadsort
Landskrona
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Socialtjänst för alla barn
Interpellation 2020/21:263 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Interpellation 2020/21:263 Socialtjänst för alla barn av Carina Ståhl Herrstedt SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Socialstyrelsen poängterar barn som rättighetsbärare och att barns rättigheter är en del av de mänskliga rättigheter som fastställs genom svensk rätt och internationella överenskommelser. Vidare poängteras- Inlämnad
- 2020-12-17
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Åtgärder mot välfärdsbrottslighet
Interpellation 2020/21:229 av Linda Lindberg (SD)
Interpellation 2020/21:229 Åtgärder mot välfärdsbrottslighet av Linda Lindberg SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Det har nog inte undgått någon att det under de senaste månaderna, vid sidan av coronakrisen, varit en stor medial uppmärksamhet på välfärdsrelaterad brottslighet. Välfärdsbrottsligheten klassificerades- Inlämnad
- 2020-12-10
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Ersättningsnämnden
Interpellation 2020/21:264 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Interpellation 2020/21:264 Ersättningsnämnden av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Från 1920 och framåt var det minst en kvarts miljon barn som omhändertogs av samhället och placerades på fosterhem eller barnhem. Många av barnen vanvårdades, och i början av 2000-talet uppmärksammades före- Inlämnad
- 2020-12-17
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
LSS-utredningen
Interpellation 2015/16:548 av Carina Herrstedt (SD)
Interpellation 2015/16:548 LSS-utredningen av Carina Herrstedt SD till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen har aviserat att den ska tillsätta en utredning om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och Åsa Regnér har uttalat sig i medierna om att kostnaderna för LSS ska ses över. Vi sverigedemokrater- Inlämnad
- 2016-04-13
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)