Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Regeringens strategi för utvecklingssamarbete med Palestina
Skriftlig fråga 2019/20:1900 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1900 Regeringens strategi för utvecklingssamarbete med Palestina av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S I sin nyligen antagna strategi för utvecklingssamarbete med Palestina 20202024, där man vill avsätta ytterligare 1 500 miljoner kronor av svenska skattebetalares pengar, beskyller Sveriges- Inlämnad
- 2020-08-04
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Sveriges fördjupade samarbete med radikala Islamic Relief i Turkiet
Skriftlig fråga 2019/20:1898 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1898 Sveriges fördjupade samarbete med radikala Islamic Relief i Turkiet av Björn Söder SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Nättidningen Ledarsidorna avslöjade den 1 augusti att den svenska biståndsorganisationen Sida i februari 2019 inledde ett samarbete med Islamic Relief Turkey Syria Mission, med säte- Inlämnad
- 2020-08-04
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Rysslands agerande gentemot Georgien
Skriftlig fråga 2019/20:1894 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1894 Rysslands agerande gentemot Georgien av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 8 augusti är det tolv år sedan Ryssland, i ett solklart brott mot både FN-stadgan och Helsingforsslutakten, inledde en fullskalig militär aggression mot Georgien. Genom att illegalt ockupera de båda georgiska- Inlämnad
- 2020-07-31
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Anställning vid det tyska utrikesministeriet
Skriftlig fråga 2019/20:1876 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1876 Anställning vid det tyska utrikesministeriet av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Tysklands utrikesministerium har nyligen anställt en radikal islamist som försvarar den iranska regimens årliga al-Quds-dag, som är en dag för Iran att uttrycka sitt stöd till Palestina och förintelse av- Inlämnad
- 2020-07-24
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Antikristna attacker
Skriftlig fråga 2019/20:1871 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1871 Antikristna attacker av Björn Söder SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP En rapport från Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe OIDACE visar att under åren 20082019 har antalet registrerade antikristna incidenter i Frankrike ökat med nästan 300 procent.- Inlämnad
- 2020-07-28
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
1967 års gränser
Skriftlig fråga 2019/20:1866 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1866 1967 års gränser av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S I sitt svar på min fråga 2019/20:1780 om utrikesministern avser att verka för att Sveriges regering ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta ambassaden dit hänvisar utrikesministern till att Sverige verkar för en förhandlad- Inlämnad
- 2020-07-24
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Gårdsförsäljning genom licensierade ombud
Skriftlig fråga 2019/20:1865 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1865 Gårdsförsäljning genom licensierade ombud av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Den 2 maj 2018 beslutade riksdagen att tillkännage för regeringen att man under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning- Inlämnad
- 2020-07-27
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Forsknings spionage
Skriftlig fråga 2019/20:1864 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1864 Forsknings spionage av Björn Söder SD till Statsrådet Mikael Damberg S I USA har flera kinesiska forskare gripits efter att det uppdagats att de ljugit om sina kopplingar till den kinesiska militären. Amerikanska myndigheter har dessutom genomfört förhör med ytterligare 25 kinesiska medborgare. Enligt- Inlämnad
- 2020-07-27
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Säkra kommunikationsvägar
Skriftlig fråga 2019/20:1863 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1863 Säkra kommunikationsvägar av Björn Söder SD till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen har bedömt att kommunikationsnät som 4G och kommande 5G är kritisk infrastruktur och har högt skyddsvärde. Säkerhetspolisen har därför tillsammans med Försvarsmakten och Post- och telestyrelsen inlett en granskning- Inlämnad
- 2020-07-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
San Remoavtalets folkrättsliga giltighet
Skriftlig fråga 2019/20:1860 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1860 San Remoavtalets folkrättsliga giltighet av Björn Söder SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Undertecknad ställde tidigare en fråga 2019/20:1776 till statsrådet på vad han, mot bakgrund av San Remoavtalet och det folkrättsliga beslut som då fattades, baserar sina uttalanden om att Israels förestående- Inlämnad
- 2020-07-23
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Straffpåföljd för drograttfylleri
Skriftlig fråga 2019/20:1853 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1853 Straffpåföljd för drograttfylleri av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Onsdagen den 22 juli blev en kvinna i 45-årsåldern och en 15-årig pojke ihjälkörda på Öland av en drogpåverkad man. Pappan, i 50-årsåldern, och ett annat minderårigt barn skadades men överlevde.- Inlämnad
- 2020-07-23
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Felaktigt utnyttjande av svenska bidrag i främmande land
Skriftlig fråga 2019/20:1852 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1852 Felaktigt utnyttjande av svenska bidrag i främmande land av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den svenska medborgaren och före detta irakiska försvarsministern, den skandalomsusade Najah al-Shammari, är nu tillbaka i Sverige sedan åklagaren valt att lägga ned samtliga- Inlämnad
- 2020-07-23
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
San Remoavtalets folkrättsliga giltighet
Skriftlig fråga 2019/20:1843 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1843 San Remoavtalets folkrättsliga giltighet av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Undertecknad ställde tidigare en fråga 2019/20:1739 till utrikesministern om på vad hon, mot bakgrund av San Remoavtalet och det folkrättsliga beslut som då fattades, baserar sina uttalanden om att Israels förestående- Inlämnad
- 2020-07-21
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Minnesdag för kommunismens offer
Skriftlig fråga 2019/20:1842 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1842 Minnesdag för kommunismens offer av Björn Söder SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Den 27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Sedan 1999 har den 27 januari varit en svensk nationell minnesdag för Förintelsens offer, och 2005 deklarerade FN denna dag som internationell- Inlämnad
- 2020-07-17
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Världsarvet Hagia Sofia
Skriftlig fråga 2019/20:1841 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1841 Världsarvet Hagia Sofia av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Hagia Sofia i Istanbul i Turkiet byggdes ursprungligen som en kristen kyrka åren 532537. Till följd av brytningen mellan den västliga och östliga kristenheten blev den senare förknippad med den grekisk-ortodoxa kyrkan. Efter- Inlämnad
- 2020-07-17
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Flygets klimatpåverkan
Skriftlig fråga 2019/20:1833 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1833 Flygets klimatpåverkan av Björn Söder SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I sitt svar på min fråga 2019/20:1747 hävdar infrastrukturministern att samtidigt har flyget en betydande miljö- och klimatpåverkan som ska minskaEftersom frågan och svaret behandlar de regionala flygplatserna, som framför- Inlämnad
- 2020-07-17
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner
Skriftlig fråga 2019/20:1820 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1820 Vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Sverige tar vid årsskiftet över ordförandeskapet i OSSE. Det är en organisation som just nu befinner sig i en mycket oroande institutionell kris. Den 17 juli upphörde fyra funktioner att gälla då man inte- Inlämnad
- 2020-07-15
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Attacker mot Armenien
Skriftlig fråga 2019/20:1817 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1817 Attacker mot Armenien av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 12 juli försökte en grupp azerbajdzjanska soldater att korsa gränsen till Armenien och attackera en armenisk gränspostering. Gruppen tvingades tillbaka men därefter utsattes armeniskt territorium för tung artilleribeskjutning,- Inlämnad
- 2020-07-15
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Felaktigt nyttjande av statliga stöd
Skriftlig fråga 2019/20:1809 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1809 Felaktigt nyttjande av statliga stöd av Björn Söder SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Regeringens satsningar på extratjänster, som innebär att arbetsgivare inom offentlig sektor får 100 procents ersättning av staten för att anställa en nyanländ invandrare eller någon annan som står långt- Inlämnad
- 2020-07-14
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
WHO:s undersökning i Kina
Skriftlig fråga 2019/20:1794 av Björn Söder (SD)
Fråga 2019/20:1794 WHO:s undersökning i Kina av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Världshälsoorganisationen WHO har skickat två experter till Kinas huvudstad Peking för att förbereda inför en större undersökning om coronavirusets ursprung, rapporterar nyhetsbyrån AP. Undersökningen har tillsatts efter att- Inlämnad
- 2020-07-10
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)