Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Resursbrister vid NFC
Skriftlig fråga 2020/21:3555 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3555 Resursbrister vid NFC av Björn Söder SD till Statsrådet Mikael Damberg S I en tidigare skriftlig fråga 2020/21:2892, inlämnad den 17 maj 2021 till statsrådet Mikael Damberg undrade jag om statsrådet tänkte vidta några särskilda åtgärder för att förkorta analystiderna vid Nationellt forensiskt centrum,- Inlämnad
- 2021-08-30
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Leverans av ubåtar till försvaret
Skriftlig fråga 2020/21:3554 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3554 Leverans av ubåtar till försvaret av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt Sveriges Radios Ekot blir Saabs ubåtar till Försvarsmakten 5 miljarder kronor dyrare än beräknat. Leveransen av de två nya ubåtarna försenas även med flera år. Av denna anledning vill jag fråga försvarsminister- Inlämnad
- 2021-08-30
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Sveriges deltagande i FN:s rasismkonferens
Skriftlig fråga 2020/21:3553 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3553 Sveriges deltagande i FN:s rasismkonferens av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 22 september arrangerar FN en rasismkonferens i New York. Det är nu 20 år sedan den första rasismkonferensen hölls i Durban, som blev en ensidig antisemitisk mobbning av Israel. Flera länder, Tyskland,- Inlämnad
- 2021-08-30
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Importerad långtidsarbetslöshet
Skriftlig fråga 2020/21:3552 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3552 Importerad långtidsarbetslöshet av Björn Söder SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Expressen har av Arbetsförmedlingen begärt att få fram unik statistik om vilka nationaliteter som är hårdast drabbade av långtidsarbetslöshet. Tidningen skriver att det är siffror som myndigheten tidigare valt- Inlämnad
- 2021-08-30
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Utförsel av flickor från Sverige
Skriftlig fråga 2020/21:3551 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3551 Utförsel av flickor från Sverige av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 1 juli 2020 infördes en ny lag om utreseförbud i lagen om vård av unga, LVU. Lagen ska förhindra att barn förs ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympas. Men enligt en genomgång- Inlämnad
- 2021-08-30
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Kontroll av evakuerade från Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:3540 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3540 Kontroll av evakuerade från Afghanistan av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har den senaste tiden evakuerat människor från Afghanistan. UD uppger att fler än 900 personer evakuerats. Evakueringen handlar dels om lokalanställda och vakter som arbetat på- Inlämnad
- 2021-08-27
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Stopp för vindkraftsbygge
Skriftlig fråga 2020/21:3519 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3519 Stopp för vindkraftsbygge av Björn Söder SD till Statsrådet Märta Stenevi MP I Dagens industri uttalar sig statsrådet Märta Stenevi om att vi har en byggtradition i Sverige som är väldigt cementberoende och att syftet är att komma till en punkt där man prioriterar de byggmaterial som har lägst avtryck,- Inlämnad
- 2021-08-23
- Besvarare
- Statsrådet Märta Stenevi (MP)
Utvisningar av afghaner med avvisningsbeslut
Skriftlig fråga 2020/21:3499 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3499 Utvisningar av afghaner med avvisningsbeslut av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Sverige befinner sig ett mycket stort antal av afghaner som saknar skäl till att få stanna och som fått avvisningsbeslut och ska utvisas ur landet. Men med anledning av den senaste- Inlämnad
- 2021-08-23
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Åtgärder mot skjutningar och annan brottslighet
Skriftlig fråga 2020/21:3498 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3498 Åtgärder mot skjutningar och annan brottslighet av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Redan förra året ställde jag en fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om vilka åtgärder han tänkte vidta för att komma till rätta med den mycket negativa- Inlämnad
- 2021-08-23
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Risker för radioaktiva nedfall över Sverige
Skriftlig fråga 2020/21:3494 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3494 Risker för radioaktiva nedfall över Sverige av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Ett stort område i östra Barents hav har stängts, och nya satellitbilder som analyserats av Middlebury Institute of International Studies visar massiv aktivitet vid Pankovo, Rysslands testplats för den kärnkraftsdrivna- Inlämnad
- 2021-08-20
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Stöd till Litauen och Polen mot migrantvågen
Skriftlig fråga 2020/21:3493 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3493 Stöd till Litauen och Polen mot migrantvågen av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Efter att EU infört sanktioner mot Belarus har den belarusiske presidenten och diktatorn Aleksandr Lukasjenko hämnats med att försöka skapa en migrantvåg mot EU. Tidigare uppgifter gör gällande att han skapat- Inlämnad
- 2021-08-20
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Skadestånd till dömd sadistisk våldtäktsman
Skriftlig fråga 2020/21:3492 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3492 Skadestånd till dömd sadistisk våldtäktsman av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitiekanslern JK tillerkände i förra veckan en dömd sadistisk våldtäktsman ett skadestånd på 840 000 kronor från svenska staten. Anledningen är att Högsta domstolen slagit fast att- Inlämnad
- 2021-08-20
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Terrorträning i Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:3483 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3483 Terrorträning i Afghanistan av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Vi har tidigare sett hur individer från Sverige rest utomlands för att bedriva terrorträning i länder och områden som styrs av extremistiska krafter. Nu har talibanerna tagit makten i Afghanistan. Med anledning av detta vill- Inlämnad
- 2021-08-18
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Nya fynd av kroppar utanför M/S Estonia
Skriftlig fråga 2020/21:3476 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3476 Nya fynd av kroppar utanför M/S Estonia av Björn Söder SD till Statsrådet Mikael Damberg S Efter olyckan 1994 var dykare inne i M/S Estonia på officiellt svenskt uppdrag och hade möjlighet att bärga minst 125 kroppar. Men de fick aldrig klartecken från de svenska myndigheterna och tvingades därför lämna- Inlämnad
- 2021-08-18
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Evakueringen av personal från Sveriges ambassad i Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:3471 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3471 Evakueringen av personal från Sveriges ambassad i Afghanistan av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S I söndags uppgav utrikesminister Ann Linde att all utsänd ambassadpersonal skulle vara ute från Afghanistan senast på måndagen. Man hävdade då också att regeringen tillfälligt slopat kravet- Inlämnad
- 2021-08-17
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Resultatet efter de svenska militära insatserna i Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:3460 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3460 Resultatet efter de svenska militära insatserna i Afghanistan av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Syftet med Sveriges insatser i Afghanistan har varit att hjälpa befolkningen i kriget mot talibanerna och bidra till att konsolidera de afghanska försvars- och säkerhetsstyrkornas- Inlämnad
- 2021-08-16
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Situationen på Kuba
Skriftlig fråga 2020/21:3444 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3444 Situationen på Kuba av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S En månad efter de stora folkliga demonstrationerna på Kuba, då tusentals intog gatorna i protest mot den svåra ekonomiska situationen och för sina medborgerliga rättigheter, sitter hundratals människor kvarhållna av myndigheterna.- Inlämnad
- 2021-08-13
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Anslag till Kustbevakningen
Skriftlig fråga 2020/21:3438 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3438 Anslag till Kustbevakningen av Björn Söder SD till Statsrådet Mikael Damberg S Kustbevakningen arbetar med räddningstjänst och sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Dygnet runt, året om, är man på plats längs Sveriges kust, där man räddar, hjälper, övervakar- Inlämnad
- 2021-08-11
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Afghanska tolkar
Skriftlig fråga 2020/21:3437 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3437 Afghanska tolkar av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Efter att delar av oppositionen krävt att lokalanställda tolkar som arbetat för Sverige i Afghanistan under den svenska insatsen ska få hjälp av Sverige skrev justitie- och migrationsminister Morgan Johansson- Inlämnad
- 2021-08-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Talibanerna i Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:3432 av Björn Söder (SD)
Fråga 2020/21:3432 Talibanerna i Afghanistan av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S I en replik i Svenska Dagbladet den 6 augusti 2021 skriver utrikesministern, tillsammans med statsrådet Per Olsson Fridh, att Sveriges engagemang för Afghanistans befolkning ligger fast och att talibanerna måste välja politiken- Inlämnad
- 2021-08-09
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)