Åsa Westlund (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 55
- Titel
- Fil.mag.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 74
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Vice ordförande
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2015-10-31
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2014-07-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Finansutskottet
- Ordförande
- 2020-10-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-14
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-16 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2018-10-03 – 2020-10-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-12-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-03-23 – 2018-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-11
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-19
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–18. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 18, EU-nämnden 18–20 och finansutskottet 20–22. Vice ordförande utbildningsutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och EU-nämnden 14. Ledamot Krigsdelegationen 18 och Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Europaparlamentet 04–14.
Föräldrar
Fil.kand. Bo Westlund och läraren Gunilla Westlund, f. Landin.
Utbildning
Fil.mag., statsvetenskap, 00. Juridikstudier, Göteborgs universitet 97–01.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 01. Förbundsordförande, S-studenter 01–03. Politisk sekreterare, Socialdemokraternas partistyrelse 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Grundlagsutredningen 04–07. Ledamot, Energikommissionen 15–17. Särskild utredare, Biogasmarknadsutredningen 18–19. Ledamot, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haninge 14–. Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms län 02–04. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Västra Götalandsregionen 99–01. Ledamot, socialnämnden och i dess arbets- och socialutskott, Haninge kommun 02–03. Ersättare, regionplan- och trafiknämnden, Stockholms län 02–04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts styrelse 99–01. Ordförande, Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening 99–01. Ledamot, Sveriges förenade studentkårers styrelse 99–00. Ledamot, Göteborgs studentkommittés styrelse 98–99. Ledamot, Filosofiska fakulteternas studentkår Göteborg 98–01 och vice ordförande 98–99. Ledamot, FNSU:s styrelse 01–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokratiska partistyrelsen 01–03. Styrelseledamot, Sveriges socialdemokratiska studentförbund 00–01 och förbundsordförande 01–03. Styrelseledamot, Young European Socialists, YES 00–03 och samordnare, kvinnonätverket i YES 02–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 03. Adjungerad ledamot, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 04–16. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13–. Ersättare, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 16–20, ordförande 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 20 februari.- Datum
- 2020-03-03
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 12-13 december. Mötet kan följas direkt eller ses i efterhand via riksdagens webb-tv.- Datum
- 2019-12-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från möte i Europeiska rådet den 17-18 oktober.- Datum
- 2019-10-22
Internationell solidaritet – hbtq plus i hela världen
Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. S Internationell solidaritet hbtq plus i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:SfU20 2019/20:UU15 2019/20:UU2 2020/21:KU23
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Södertörns högskola
Motion 2019/20:3025 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3025 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskad användning av högfluorerade ämnen (PFAS)
Motion 2019/20:1191 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1191 av Åsa Westlund S Minskad användning av högfluorerade ämnen PFAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kunskapsspridningen mellan myndigheter om och uppföljningen av de regler som gäller PFAS i syfte att minska användningen- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om att främja en cirkulär ekonomi
Motion 2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund båda S Om att främja en cirkulär ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s ekodesigndirektiv- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Stärkt uppföljning av skolan
Motion 2019/20:1267 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:1267 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson båda S Stärkt uppföljning av skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över Skolinspektionens roll då elever väljer att byta skola, och detta tillkännager riksdagen för- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag