Åsa Lindestam (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- Rektor.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Vice ordförande
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Ordförande
- 2016-04-28 – 2016-05-25
- Vice ordförande
- 2016-04-12 – 2016-04-28
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Vice ordförande
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-05-19
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-18
- Suppleant
- 2008-04-01 – 2010-10-12
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-04-01 – 2006-10-16
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-11-06 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Förste vice talman 18-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och vice ordförande 14-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 och 15, vice ordförande 15 och 16 och ordförande 16-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, trafikutskottet 02-06 och utbildningsutskottet 12-14. Ledamot OSSE-delegationen 07-14, EU-nämnden 10, krigsdelegationen 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 04-07, riksdagens valberedning 06-18, EU-nämnden 08-11 och utrikesnämnden 14-. Ordförande Parlament och kulturskapare (PAKS).
Föräldrar
Reparatören Ragnar Lindestam och frisören Norma Lindestam, f. Frölander.
Utbildning
Förskollärarlinjen, Högskolan i Gävle 77. Nationell rektorsutbildning, Uppsala 99. Studier i pedagogik m.m.
Anställningar
Förskollärare 77. Föreståndare 83-93. Rektor 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Styrelseledamot, Kustbevakningen 03-06. Ledamot, Försvarsberedningen 10-19. Ledamot, MSB insynsråd. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 14-18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 94-10. Ledamot, kommunstyrelsen 99-02. Ledamot, fastighetsnämnden 88-91, byggnadsnämnden 92-93 och arbetsutskottet 95-99. Vice ordförande, socialnämnden 95-99. Styrelseledamot, Söderhamn Turism ekonomisk förening 98-02 och Söderhamns stadshus 00-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Söderhamns arbetarekommun, ordförande 02-09 och Socialdemokraterna i Gävleborgs län, vice ordförande 02-06, ersättare 06-10, ledamot 10-14. Ersättare, förbundsstyrelsen S-kvinnor 11-15 och ledamot 15-16. Studieorganisatör, S-kvinnor, Gävleborg 05-10, vice ordförande 05-. Studieorganisatör, S-kvinnor, Söderhamn 07-11. Styrelseledamot, Ung Företagsamhet Gävleborg 06-14. Ledamot, Gävle Högskolestyrelse 03-07. Ordförande, Riksförbundet Sveriges Lottakårer 10-. Ordförande, S-kvinnor i Gävleborg 12-16. Ersättare, Palmecentrets styrelse 12-15 och ledamot 15-16. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborg 16-. Socialdemokraternas partistyrelse 17-.
Bostadsort
Söderhamn
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Reformerad styrning och förvaltning för försvaret
Betänkande 2005/06:FöU11
Regeringen har informerat riksdagen om arbetet med att förändra styrningen och förvaltningen för försvaret. Riksdagen erinrade om ett uttalande riksdagen gjorde i höstas om att fler budgetanslag än för närvarande skulle förbättra riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen för det militära försvaret ska användas. (Se även 2005/06:FöU1 ). Riksdagen förutsätter att regeringen kommer att genomföra kraftfulla åtgärder för att spara två miljarder kronor inom försvarets stabs- och förvaltningsverksamhet och föra över resurser till kärnverksamheten vid armé, marin- och flygförbanden samt till fredsfrämjande verksamhet. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 36, 103 minuter
- Beredning
- 2006-04-25
- Justering
- 2006-05-04
- Debatt
- 2006-05-16
- Beslut
- 2006-05-17
Utökat samarbete mellan högskolor och universitet
Motion 2005/06:Ub569 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av samarbete om forskarutbildning mellan universitet och högskolor. Motivering Högskolan i Gävle har en dokumenterat stor betydelse för kompetensförsörjningen i Gävleborgsregionen. Antalet helårstudenter- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gröna jobb
Motion 2005/06:A400 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Gröna jobb bör förlängas i den omfattning de har i dag. Motivering I budgetpropositionen utgiftsområde 13 Arbetsmarknad avsnitt 4.8 Politisk inriktning underrubrik Sysselsättningspaketet s.k. plusjobb står följande.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sekretesskydd
Motion 2005/06:Sf343 av Åsa Lindestam och Sinikka Bohlin (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn i syfte att stärka flyktingars sekretesskydd inom hälso- och sjukvården. Motivering I alla länder som tar emot flyktingar uppstår problemet med flyktingar som av olika anledningar gömmer sig- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lönebidrag
Motion 2005/06:A397 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om lönebidrag till ideella föreningar. Motivering Lönebidrag är en viktig, riktad arbetsmarknadsåtgärd till de människor som har begränsad arbetsförmåga och därmed en sämre möjlighet att komma in på den ordinarie- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen
Motion 2005/06:A322 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Arbetslöshetsförsäkringen ska i huvudsak garantera försörjning till arbetslösa under den tid det inte går att få en anställning. Den innehåller regler för vilken- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Individers stöd vid strukturomvandling inom industrin
Motion 2005/06:A398 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till individer vid strukturomvandling. Motivering Hållbara jobb kan inte skapas utan konkurrenskraftiga företag. Arbetsmarknadens parter blev tidigt överens om att industriföretag inte kan fortleva utan utveckling- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rovdjuren
Motion 2005/06:MJ473 av Per-Olof Svensson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra en uppföljning och utvärdering av riksdagsbeslutet om en sammanhållen rovdjurspolitik. Motivering Riksdagen beslutade 2001 om en sammanhållen rovdjurspolitik. Syftet var bl.a. att göra det naturligare för- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagshälsovård
Motion 2005/06:A396 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att företagshälsovården blir ett obligatorium. Motivering För att uppnå det goda arbetet behövs en helhetssyn över arbetsförhållandena. Det kan handla om arbetsorganisation, medbestämmande på arbetsplatsen, utbildningsmöjligheter- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fjärrvärmeutvecklingen i Sverige
Motion 2005/06:N446 av Per-Olof Svensson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fjärrvärmens utbyggnad i Sverige. Motivering Inom de flesta stadsplanebelagda tätortsområden i vårt land har kommuner, bostadsföretag eller enskilda energiproducenter byggt fjärrvärmeanläggningar av varierande storlek.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reservatsbildning
Motion 2005/06:MJ537 av Åsa Lindestam m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att avsätta medel till att påskynda inventering och administration vid reservatsbildningen hos länsstyrelserna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att en- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Lärlingsplatser
Motion 2005/06:A399 av Åsa Lindestam (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra en översyn över hur vi i Sverige skulle kunna utforma en långsiktig och hållbar lärlingskultur i syfte att skapa lärlingsplatser. Motivering Alla unga människor är inte motiverade att läsa vidare på gymnasium- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strandskyddet
Motion 2005/06:MJ472 av Per-Olof Svensson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om differentierat strandskydd. Motivering Människan har genom historien samlats kring och bosatt sig invid vatten. Nästan alla av landets större orter är belägna vid hav, sjö, älv eller annat vattendrag. På vissa håll,- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjukskrivna utan arbetsgivare
Motion 2005/06:Sf399 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sjukskrivna utan arbetsgivare. Motivering Att vara frisk och delta i ett stimulerande arbetsliv är drömmen för många människor. Den sociala gemenskapen med arbetskamrater, att få känna att man utvecklas, känslan av- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksväg 67 mellan Valbo och Västerås
Motion 2005/06:T516 av Per-Olof Svensson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Vägverket i uppdrag att öka framkomligheten och säkerheten på väg 67 mellan Valbo och Västerås. Motivering Gävleområdet är norra Sveriges viktigaste kommunikationscentrum. Merparten av all persontrafik till- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetspendling över länsgränser
Motion 2005/06:T515 av Per-Olof Svensson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stimulera länstrafikbolagen att möjliggöra arbetspendling över länsgränser till rimliga kostnader. Motivering Det är allt vanligare att arbetstagare dagpendlar till och från sina arbetsplatser allt längre- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Visstidsanställningar
Motion 2005/06:A320 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om visstidsanställningar. Motivering När arbetslösheten är låg och efterfrågan på arbetskraft stor har lagen om anställningsskydd lite mindre betydelse. Lagen behövs framför allt i sämre tider när det är brist på lediga- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lönebidraget
Motion 2005/06:A321 av Yoomi Renström m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn bör göras för att ta fram en modell för hur lönebidragsnivån skall beräknas i framtiden. Motivering Lönebidragsanställningar är en viktig åtgärd bland många andra för att vi ska kunna uppnå målet om- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skarvar
Motion 2005/06:MJ470 av Åsa Lindestam (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jakt på skarv. Motivering Vår svenska kust invaderas idag av nya fågelarter som tidigare inte fanns i vår skärgård. När betingelserna är goda kan de snabbt acklimatisera sig och framstå som hot mot vår miljö. För- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Standardisering
Motion 2005/06:T590 av Åsa Lindestam (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa en gemensam standardisering inom installation och produktion av optofiber och bredband. Motivering Svensk standard finns när det gäller elektricitet. När man anlitar en fackkvinna eller man vet vi att de- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag