Anna Wallentheim (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 66
- Titel
- Gymnasielärare.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
Utbildningsutskottet
Suppleant
Riksdagens överklagandenämnd
Ledamot
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-03-06 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-07-01 – 2017-03-05
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2016-06-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-10-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-10
- Ledamot
- 2018-05-24 –
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-05-24
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot kulturutskottet 14–21, sammansatta civil- och kulturutskottet 18, justitieutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 14–18 och utbildningsutskottet 18–. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–18 och ledamot 18–. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 22–.
Föräldrar
Vårdaren Andres Wallentheim och kommunalrådet Lena Wallentheim.
Utbildning
Hässleholms tekniska skola, slutår 04. Lärarutbildningen för äldre barn och unga, Högskolan Kristianstad, lärarexamen 11.
Anställningar
Lokalvårdare, Solhem, Vittsjö 04–06. Lärare, T4-skolan 4–6, Hässleholm 11–12. Lärare, Västerskolan 7–9, Hässleholm 13–14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hässleholm 10–. Ersättare, fritidsnämnden, Hässleholm, 06–10 och ledamot 10–14. Ledamot, Hässlehem (kommunalt bolag), Hässleholm 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 15–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kulturarvsfrågor
Betänkande 2014/15:KrU10
Riksdagen sa nej till motioner om kulturarvsfrågor från allmänna motionstiden 2014. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.
Motionerna handlar bland annat om arkeologiska undersökningar och utredningar, förslag om skärpta straff för kulturarvsbrott, omhändertagande av fornfynd och funktionshindersperspektiv i museisektorn.
- Behandlade dokument
- 37
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 9, 59 minuter
- Justering
- 2015-03-19
- Bordläggning
- 2015-03-25
- Debatt
- 2015-03-26
- Beslut
- 2015-04-08
Unga och arbetsmarknaden
Motion 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Unga och arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en icke-diskriminerande- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4 2014/15:AU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Gemensamt mål för fattigdomsbekämpning inom EU
Motion 2014/15:2158 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2158 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Gemensamt mål för fattigdomsbekämpning inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att en gemensam målsättning tas fram inom EU om att ingen människa ska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag