Adnan Dibrani (S)
Europaparlamentariker
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Banktjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-07-15
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-22
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-06-20 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-10-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2015-01-13 – 2018-10-09
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2024-07-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 14–17 och finansutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 10–13, finansutskottet 12–18 och utrikesutskottet 12–14 och 18–. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14–18, riksdagens överklagandenämnd 15–18, Europarådets svenska delegation 18– och riksdagens ansvarsnämnd 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Peder Skrivares skola, Varberg, slutår 04. Ekonomi/politik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Anställningar
Kundtjänst/kassa, Swedbank 07. Privatrådgivare, Varbergs Sparbank 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, ESV.
Bostadsort
Varberg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik
Skriftlig fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S)
Fråga 2015/16:1025 Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik av Adnan Dibrani S till Statsrådet Anna Johansson S Gränsdragningsproblem för våra regionala trafiksystem är verklighet för många resenärer i dag. I gränstrakter mellan regioner och län finns många exempel på krångligheter som fördyrar och försvårar för resenärer.- Inlämnad
- 2016-03-23
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)