Adnan Dibrani (S)
Europaparlamentariker
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Banktjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-07-15
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-22
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-06-20 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-10-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2015-01-13 – 2018-10-09
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2024-07-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 14–17 och finansutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 10–13, finansutskottet 12–18 och utrikesutskottet 12–14 och 18–. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14–18, riksdagens överklagandenämnd 15–18, Europarådets svenska delegation 18– och riksdagens ansvarsnämnd 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Peder Skrivares skola, Varberg, slutår 04. Ekonomi/politik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Anställningar
Kundtjänst/kassa, Swedbank 07. Privatrådgivare, Varbergs Sparbank 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, ESV.
Bostadsort
Varberg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo
Interpellation 2018/19:24 av Magnus Jacobsson (KD)
Interpellation 2018/19:24 Visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo av Magnus Jacobsson KD till Utrikesminister Margot Wallström S Situationen på Balkan är fortsatt spänd, och vi ser hur USA, Ryssland och Turkiet agerar utifrån sina geopolitiska intressen. För oss i Sverige som har en stor grupp med medborgare som- Inlämnad
- 2019-01-29
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Sänkning av studiebidraget
Interpellation 2013/14:302 av Wallén, Anna (S)
den 21 februari Interpellation 2013/14:302 Sänkning av studiebidraget av Anna Wallén S till finansminister Anders Borg M Finansminister Anders Borg vill sänka studiebidraget med 300 kronor i månaden och ersätta det med lån. I stället för att ge goda förutsättningar att klara studierna ökar regeringen skuldbördan- Inlämnad
- 2014-02-21
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Fler jobbskatteavdrag
Interpellation 2013/14:36 av Persson, Peter (S)
den 11 oktober Interpellation 2013/14:36 Fler jobbskatteavdrag av Peter Persson S till finansminister Anders Borg M I budgeten för 2014 föreslås ett femte jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för att de högre inkomsttagarna ska få ut mer pengar och inkomstskillnaderna i Sverige ökas. I handlingarna s. 50 till moderatstämman- Inlämnad
- 2013-10-11
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Neddragningar på Högskolan i Halmstad
Interpellation 2013/14:115 av Dibrani, Adnan (S)
den 12 november Interpellation 2013/14:115 Neddragningar på Högskolan i Halmstad av Adnan Dibrani S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat- Inlämnad
- 2013-11-12
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter
Interpellation 2012/13:369 av Lindholm, Jan (MP)
den 10 april Interpellation 2012/13:369 Situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter av Jan Lindholm MP till statsrådet Stefan Attefall KD Den 1 februari 2013 trädde nya regler för andrahandsuthyrning av bostäder i kraft. Lagändringen fick redan före införandet massiv kritik då det befarades leda till- Inlämnad
- 2013-04-10
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Åtgärder mot arbetslösheten i Halland
Interpellation 2012/13:203 av Dibrani, Adnan (S)
den 17 januari Interpellation 2012/13:203 Åtgärder mot arbetslösheten i Halland av Adnan Dibrani S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Strax före jul justerade finansministern ekonomiska prognoser för innevarande år. Tillväxten skrevs ned från 2,7 procent i budgetpropositionen till 1,1 procent, och arbetslösheten- Inlämnad
- 2013-01-17
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)