Adnan Dibrani (S)
Europaparlamentariker
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Banktjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-07-15
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-22
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-06-20 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-10-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2015-01-13 – 2018-10-09
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2024-07-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 14–17 och finansutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 10–13, finansutskottet 12–18 och utrikesutskottet 12–14 och 18–. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14–18, riksdagens överklagandenämnd 15–18, Europarådets svenska delegation 18– och riksdagens ansvarsnämnd 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Peder Skrivares skola, Varberg, slutår 04. Ekonomi/politik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Anställningar
Kundtjänst/kassa, Swedbank 07. Privatrådgivare, Varbergs Sparbank 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, ESV.
Bostadsort
Varberg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo
Interpellation 2018/19:24 av Magnus Jacobsson (KD)
Interpellation 2018/19:24 Visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo av Magnus Jacobsson KD till Utrikesminister Margot Wallström S Situationen på Balkan är fortsatt spänd, och vi ser hur USA, Ryssland och Turkiet agerar utifrån sina geopolitiska intressen. För oss i Sverige som har en stor grupp med medborgare som- Inlämnad
- 2019-01-29
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Avgifter i skolan
Skriftlig fråga 2013/14:595 av Adnan Dibrani (S)
Fråga 2013/14:595 Avgifter i skolan av Adnan Dibrani S till Utbildningsminister Jan Björklund FP Enlig skollagen ska skolan vara gratis för våra barn, vilket innebär att skolorna endast undantagsvis får ta ut en obetydlig avgift exempelvis för någon aktivitet. Så är det tyvärr inte i dag. Det är allt vanligare att eleverna- Inlämnad
- 2014-05-06
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Rättegång mot svensk journalist i Kosovo
Skriftlig fråga 2013/14:594 av Adnan Dibrani (S)
Fråga 2013/14:594 Rättegång mot svensk journalist i Kosovo av Adnan Dibrani S till Utrikesminister Carl Bildt M Milaim Zeka är en svensk journalist med albansk bakgrund. Han har arbetat länge med så kallad grävande journalistik, bland annat för programmet Uppdrag granskning för SVT, för att avslöja missförhållanden- Inlämnad
- 2014-05-06
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Sänkning av studiebidraget
Interpellation 2013/14:302 av Wallén, Anna (S)
den 21 februari Interpellation 2013/14:302 Sänkning av studiebidraget av Anna Wallén S till finansminister Anders Borg M Finansminister Anders Borg vill sänka studiebidraget med 300 kronor i månaden och ersätta det med lån. I stället för att ge goda förutsättningar att klara studierna ökar regeringen skuldbördan- Inlämnad
- 2014-02-21
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Kosovos medlemskap i Europeiska radio- och tv-unionen
Skriftlig fråga 2013/14:342 av Dibrani, Adnan (S)
den 21 januari Fråga 2013/14:342 Kosovos medlemskap i Europeiska radio- och tv-unionen av Adnan Dibrani S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Europeiska radio- och tv-unionen EBU är världens största sammanslutning för nationella radio- och tv-bolag. Unionen hade 2011 74 aktiva medlemmar- Inlämnad
- 2014-01-21
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Kosovos deltagande i idrottsutbytet i EM och VM
Skriftlig fråga 2013/14:341 av Dibrani, Adnan (S)
den 21 januari Fråga 2013/14:341 Kosovos deltagande i idrottsutbytet i EM och VM av Adnan Dibrani S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Republiken Kosovo har erkänts av 105 av FN:s 193 medlemsstater, bland annat USA och Sverige. Den internationella domstolen i Haag har godkänt republikens- Inlämnad
- 2014-01-21
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Visumtvång för medborgare i Kosovo
Skriftlig fråga 2013/14:340 av Dibrani, Adnan (S)
den 21 januari Fråga 2013/14:340 Visumtvång för medborgare i Kosovo av Adnan Dibrani S till utrikesminister Carl Bildt M Republiken Kosovo har erkänts av 105 av FN:s 193 stater, bland annat USA och Sverige, och den internationella domstolen i Haag har godkänt republikens själständighetsförklaring i februari 2008.- Inlämnad
- 2014-01-21
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Fler jobbskatteavdrag
Interpellation 2013/14:36 av Persson, Peter (S)
den 11 oktober Interpellation 2013/14:36 Fler jobbskatteavdrag av Peter Persson S till finansminister Anders Borg M I budgeten för 2014 föreslås ett femte jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för att de högre inkomsttagarna ska få ut mer pengar och inkomstskillnaderna i Sverige ökas. I handlingarna s. 50 till moderatstämman- Inlämnad
- 2013-10-11
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Neddragningar på Högskolan i Halmstad
Interpellation 2013/14:115 av Dibrani, Adnan (S)
den 12 november Interpellation 2013/14:115 Neddragningar på Högskolan i Halmstad av Adnan Dibrani S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat- Inlämnad
- 2013-11-12
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Fastighetsboxar
Skriftlig fråga 2013/14:88 av Dibrani, Adnan (S)
den 29 oktober Fråga 2013/14:88 Fastighetsboxar av Adnan Dibrani S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Fastighetsboxar i flerfamiljshus har många fördelar. De effektiviserar postutdelningen och säkerställer långsiktigt att post kan delas ut till alla mottagare fem dagar i veckan, trots minskande brevvolymer. Fastighetsboxar- Inlämnad
- 2013-10-29
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter
Interpellation 2012/13:369 av Lindholm, Jan (MP)
den 10 april Interpellation 2012/13:369 Situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter av Jan Lindholm MP till statsrådet Stefan Attefall KD Den 1 februari 2013 trädde nya regler för andrahandsuthyrning av bostäder i kraft. Lagändringen fick redan före införandet massiv kritik då det befarades leda till- Inlämnad
- 2013-04-10
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Åtgärder mot arbetslösheten i Halland
Interpellation 2012/13:203 av Dibrani, Adnan (S)
den 17 januari Interpellation 2012/13:203 Åtgärder mot arbetslösheten i Halland av Adnan Dibrani S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Strax före jul justerade finansministern ekonomiska prognoser för innevarande år. Tillväxten skrevs ned från 2,7 procent i budgetpropositionen till 1,1 procent, och arbetslösheten- Inlämnad
- 2013-01-17
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
De nya reglerna för studiemedel
Interpellation 2011/12:70 av Dibrani, Adnan (S)
den 28 oktober Interpellation 2011/12:70 De nya reglerna för studiemedel av Adnan Dibrani S till statsrådet Nyamko Sabuni FP I fjol ändrades reglerna kring studiemedel. Redan tidigt efter regeländringen såg man konsekvenser som man inte riktigt räknat med. Många fler fick avslag på sin ansökan på grund av att de- Inlämnad
- 2011-10-28
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)