Adnan Dibrani (S)
Europaparlamentariker
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Banktjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-07-15
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-22
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-06-20 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-10-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2015-01-13 – 2018-10-09
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2024-07-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 14–17 och finansutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 10–13, finansutskottet 12–18 och utrikesutskottet 12–14 och 18–. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14–18, riksdagens överklagandenämnd 15–18, Europarådets svenska delegation 18– och riksdagens ansvarsnämnd 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Peder Skrivares skola, Varberg, slutår 04. Ekonomi/politik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Anställningar
Kundtjänst/kassa, Swedbank 07. Privatrådgivare, Varbergs Sparbank 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, ESV.
Bostadsort
Varberg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Unga och arbete
Motion 2010/11:A393 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:A393 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Unga och arbete s27051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU10 2010/11:AU2 2010/11:AU5 2010/11:CU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Arbetsmarknaden i Västsverige
Motion 2010/11:N410 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N410 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Arbetsmarknaden i Västsverige s27011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka Västsveriges framtida tillväxt och utveckling. Motivering Västsverige- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn och bättre kontroll av elmarknaden
Motion 2010/11:N313 av Adnan Dibrani och Hans Hoff (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N313 av Adnan Dibrani och Hans Hoff S Översyn och bättre kontroll av elmarknaden s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn och en bättre kontroll av elmarknaden. Motivering Förra årets prisstegringar- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpta betalningsrutiner
Motion 2010/11:Fi244 av Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi244 av Adnan Dibrani S Skärpta betalningsrutiner s14035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta betalningsrutiner. Motivering När krisen kom så hade de små företagen stora problem med sin likviditet. Detta- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsvensk kultur
Motion 2010/11:Kr325 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr325 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Västsvensk kultur s71007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den västsvenska kulturen. Motivering Aldrig har så många tagit aktiv del av kultur i Sverige som i vår- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialpolitik
Motion 2010/11:Kr294 av Christina Oskarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr294 av Christina Oskarsson m.fl. S Socialpolitik s38038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser för att bekämpa ungdomars utsatthet. Motivering Vi möter allt oftare tidningsrubriker om bränder i skolor,- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rättshjälpslagen
Motion 2010/11:Ju295 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju295 av Jennie Nilsson m.fl. S Rättshjälpslagen s39004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över rättshjälpslagen så att den anpassas till dagens förhållanden när det gäller vårdnadstvister och liknande. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gemensamt pantsystem EU
Motion 2010/11:MJ335 av Hans Hoff m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ335 av Hans Hoff m.fl. S Gemensamt pantsystem EU s28005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett gemensamt pantsystem för aluminiumburkar i hela EU. Motivering Idag transporteras stora mängder aluminiumburkar- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Motion 2010/11:A316 av Hans Hoff m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:A316 av Hans Hoff m.fl. S Tillgänglighet för personer med funktionshinder s34033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet. Motivering År 2006 föreslog den parlamentariska Diskrimineringskommittén att otillgänglighet- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Inkomstgaranti för statsråd
Motion 2010/11:K331 av Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2010/11:K331 av Adnan Dibrani S Inkomstgaranti för statsråd s16009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheter att pröva inkomstgarantin för statsråd. Motivering Efter att statsråd har avslutat sina uppdrag är det idag- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byte av partitillhörighet
Motion 2010/11:K330 av Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2010/11:K330 av Adnan Dibrani S Byte av partitillhörighet s16010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byte av partitillhörighet. Motivering Det inträffar att valda ledamöter i fullmäktige och även i riksdagen efter valet- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bemötande av medborgare
Motion 2010/11:K329 av Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2010/11:K329 av Adnan Dibrani S Bemötande av medborgare s16011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällets myndigheter återkommande bör arbeta med värdegrundsfrågor som rör bemötandet av medborgarna. Motivering Demokratin- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan
Motion 2010/11:Ub2 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub2 av Mikael Damberg m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan S68013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av skollagen utifrån ställningstagandet att betyg ska ges från årskurs 7 i samtliga- Inlämnad
- 2010-10-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag