Kristina Persson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1945
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 1995-01-10 – 1995-07-31
- Ordinarie
- 1993-11-01 – 1995-01-09
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-10-05 – 1993-10-30
- Ersättare
- 1991-09-29 – 1991-10-03
Europaparlamentet
- Ledamot
- 1995-01-01 – 1995-10-09
Finansutskottet
- Suppleant
- 1994-10-20 – 1995-01-18
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1994-10-19
Justitieutskottet
- Suppleant
- 1993-11-18 – 1994-01-26
- Suppleant
- 1993-10-05 – 1993-10-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 1993-11-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-10-06 – 1993-10-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1994-01-27 – 1994-10-01
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1995-01-18
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 1994-10-17 – 1996-01-30
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2016-05-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91 (ersättare 911030-911004), 93-98 (ersättare 931006-931031). Ledamot finansutskottet 94. Suppleant justitieutskottet 93-94, miljö- och jordbruksutskottet 93-94, utbildningsutskottet 94, skatteutskottet 94-95 och finansutskottet 94-95. Ledamot riksbanksfullmäktige 94-96 och Europaparlamentet 95. Statsråd (minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete), Statsrådsberedningen 141003-160525.
Föräldrar
Köpmannen Sven Olof Persson och Ruth Persson.
Utbildning
Studentexamen 64. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 68. Aspirantutbildning, Utrikesdepartementet 71. Departementssekreterare, Finansdepartementet 71-73. Anställd vid Sekretariatet för framtidsstudier 73-76, LO:s och LO/TCO:s biståndsnämnd 76-83 samt Nordens Fackliga Samorganisation 83-86. Utredningssekreterare, TCO 86-. Landshövding i Jämtlands län 95-01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot Statens industriverk 88-91, Styrelsen för teknisk utveckling 89-91, Fonden för industriellt samarbete med u-länder 89-91, stiftelsen Institutet för framtidsstudier 89-, Expertgruppen för forskning om regional utveckling 86-90 och 93-, Jämtlands läns rennäringsdelegation 95-01, Närings- och teknikutvecklingsverket 95-00. Ledamot Kooperativa rådet 86-92, utvecklingsrådet för länsstyrelsefrågor 95-96. Ledamot Regionalpolitiska utredningen 89-, rådet för utveckling av statsförvaltningen 97-00, Svenska nationalkommittén för världsutställningen EXPO 2000 Hannover 98-01. Särskild utredare i Kvinnomaktutredningen 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Kvinnor Kan 90-, ARE-bolagen 92-94, Jämtlands forskningsråd 93- och Nätverk för Europa 93-, ledamot av dess verkställande utskott 93-. Styrelseledamot, Stockholms socialdemokratiska kvinnodistrikt, vice ordförande.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbeteKristina Persson S Inrikesminister Anders Ygeman S Folkhälso-sjukvårds- och idrottsminister- Datum
- 2016-04-28
Id-kontrollernas kostnad för Skåne
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1107 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)
Utrikesdepartementet Statsrådet Persson Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1107 av Boriana Åberg M Id-kontrollernas kostnad för Skåne Boriana Åberg har frågat mig om jag har läst Sydsvenska handels-kammarens rapport om hur mycket förseningar och minskat arbets-pendlande till och från Danmark kostar, och om jag fortfarande- Svarsdatum
- 2016-04-21
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Införda gränskontroller och det nordiska samarbetet
Svar på skriftlig fråga 2015/16:899 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)
Utrikesdepartementet Statsrådet Persson Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:899 av Erik Ottoson M Införda gränskontroller och det nordiska samarbetet Erik Ottoson har frågat mig på vilka sätt det nordiska samarbetet har påverkats av att Sverige infört såväl id- som inre gränskontroller, mot bakgrund av den pågående- Svarsdatum
- 2016-03-10
- Frågeställare
- Erik Ottoson (M)
Öresundsintegrationen och id-kontrollerna
Svar på skriftlig fråga 2015/16:695 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)
Utrikesdepartementet Statsrådet Persson Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:695 av Hans Wallmark M Öresundsintegrationen och id-kontrollerna Hans Wallmark har frågat mig vilka kontakter jag tog under december 2015 med danska ministrar i allmänhet, och den nordiska samarbets-ministern i synnerhet för att utifrån ambitionen- Svarsdatum
- 2016-02-02
- Frågeställare
- Hans Wallmark (M)
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325
Betänkande 2015/16:UU9
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om kvinnor, fred och säkerhet i svensk utrikespolitik. Flera motioner handlar om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 vars syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer.
År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sverige antog, som ett av de första länderna i världen, en nationell handlingsplan för implementering av resolutionen. Den handlingsplanen gällde till och med 2015. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut, konstaterar att regeringen börjat arbeta med att förnya handlingsplanen och förutsätter att regeringen påskyndar det arbetet.
Att uppfylla kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter är en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden och en förutsättning för Sveriges bredare utrikespolitiska mål om utveckling, demokrati, fred och säkerhet, betonar utrikesutskottet.
En resolution talar om FN:s inställning i en fråga. Resolutioner som antas av säkerhetsrådet är juridiskt bindande för alla FN:s medlemsstater.
- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 11, 53 minuter
- Justering
- 2016-01-14
- Bordläggning
- 2016-01-26
- Debatt
- 2016-01-27
- Beslut
- 2016-01-27
Framtidens arbetsgivaravgifter
Svar på skriftlig fråga 2014/15:679 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)
Dnr SB2015/3172/RCK Statsrådsberedningen Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:679 av Olof Lavesson M Framtidens arbetsgivaravgifter Olof Lavesson har frågat mig hur arbetet går för analysgruppen Arbetet i framtiden och vilka politiska förslag jag och- Svarsdatum
- 2015-06-24
- Frågeställare
- Olof Lavesson (M)
Grön omställning
Svar på skriftlig fråga 2014/15:678 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)
Dnr SB2015/3171/RCK Statsrådsberedningen Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:678 av Lotta Finstorp M Grön omställning Lotta Finstorp har frågat mig hur arbetet med grön omställning går, och vilka politiska förslag jag har kommit fram till. Arbetet- Svarsdatum
- 2015-06-24
- Frågeställare
- Lotta Finstorp (M)
Analysgrupper och framtidens välfärd
Interpellation 2014/15:686 av Tina Ghasemi (M)
Interpellation 2014/15:686 Analysgrupper och framtidens välfärd av Tina Ghasemi M till Statsrådet Kristina Persson S Den 9 februari 2015 aviserade framtidsministern att hon skulle inrätta tre analysgrupper med uppgift att utveckla regeringens politik. Uppgiften som ministern har fått är att hitta lösningar på de framtidsutmaningar- Inlämnad
- 2015-06-05
- Besvarare
- Statsrådet Kristina Persson (S)
Antisemitism och "antiislamism"
Svar på skriftlig fråga 2014/15:613 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)
Utrikesdepartementet Statsrådet Persson Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:613 av Richard Jomshof SD Antisemitism och antiislamism Richard Jomshof har frågat mig om jag verkligen menar allvar med att regeringen ämnar bekämpa antiislam och hur det i så fall är tänkt att denna antiislam ska bekämpas. Vidare har Jomshof- Svarsdatum
- 2015-06-10
- Frågeställare
- Richard Jomshof (SD)
Öresundssamarbete
Interpellation 2014/15:629 av Hans Wallmark (M)
Interpellation 2014/15:629 Öresundssamarbete av Hans Wallmark M till Statsrådet Kristina Persson S Uppmärksamhet har statsrådet Kristina Persson väckt med uttalandet: Skånes invånare borde älska Stockholm mer och engagera sig mer i vad som händer i Sveriges huvudstad.Visst mod får ministern ändå sägas uppvisa, då detta- Inlämnad
- 2015-05-22
- Besvarare
- Statsrådet Kristina Persson (S)
Framtidsfrågor
Svar på skriftlig fråga 2014/15:508 besvarad av Kristina Persson (S), statsråd
Dnr SB2015/2528/RCK Statsrådsberedningen Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:508 av Sten Bergheden M Framtidsfrågor Sten Bergheden har frågat mig vilka framtidsutmaningar jag ser som mest prioriterade inom området för mitt tjänsteutövande. Vi lever- Svarsdatum
- 2015-05-20
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Representationen i framtidsministerns analysgrupper
Svar på skriftlig fråga 2014/15:398 besvarad av Kristina Persson (S), statsråd
Dnr SB2015/1911/RCK Statsrådsberedningen Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:398 av Hanif Bali M Representationen i framtidsministerns analysgrupper Hanif Bali har frågat mig om hur det kommer sig att inte alla fackliga centralorganisationer finns- Svarsdatum
- 2015-04-15
- Frågeställare
- Hanif Bali (M)
Förutsättningarna för Örestat
Svar på skriftlig fråga 2014/15:111 besvarad av Kristina Persson (S), statsråd
Utrikesdepartementet Statsrådet Persson Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:111 av Boriana Åberg M Förutsättningarna för Örestat Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att Örestat på bästa möjliga vis ska kunna fortsätta sitt arbete efter årsskiftet 2014/15 Låt mig inledningsvis- Svarsdatum
- 2014-12-03
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Funktionen som framtidsminister
Svar på skriftlig fråga 2014/15:38 besvarad av Stefan Löfven (S), statsminister
Dnr SB2014/7371/RCK Statsrådsberedningen Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:38 av Roger Haddad FP Funktionen som framtidsminister Roger Haddad har frågat statsministern om framtidsministern i regeringen har ansvaret för integrationsfrågorna, eller- Svarsdatum
- 2014-11-05
- Frågeställare
- Roger Haddad (FP)