Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveaskogs ansvar för underhållet av hamnen i Borghamn
Svar på skriftlig fråga 2017/18:238 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/06820/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:238 Sveaskogs ansvar för underhållet av hamnen i Borghamn av Staffan Danielsson C Staffan Danielsson har frågat mig om jag anser att statens åtagande för underhållet av hamnen som Sveaskog äger i Borghamn fortsatt- Svarsdatum
- 2017-11-15
- Frågeställare
- Staffan Danielsson (C)
Sveaskog och landsbygdens utveckling
Interpellation 2017/18:86 av Jan R Andersson (M)
Interpellation 2017/18:86 Sveaskog och landsbygdens utveckling av Jan R Andersson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det statliga Sveaskog har ett tydligt ansvar att bidra till utvecklingen av landsbygdsföretag i Sverige. Trots detta har det den senaste tiden framkommit att Sveaskog gör uppköp i- Inlämnad
- 2017-10-27
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Anslag för ökat företagande
Interpellation 2017/18:23 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:23 Anslag för ökat företagande av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I den presenterade höstbudgeten från regeringen är det svårt att utläsa om det utgår anslag till fler aktörer inom företagsrådgivning och utveckling än Almi Företagspartner, som är en statlig- Inlämnad
- 2017-10-09
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Bättre rutiner för att möta internationella småföretagare
Svar på skriftlig fråga 2017/18:158 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/06526/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:158 av Betty Malmberg M Bättre rutiner för att möta internationella småföretagare Betty Malmberg har frågat mig hur jag och regeringen arbetar med småföretagares etablering av verksamhet i Sverige och vilka- Svarsdatum
- 2017-11-01
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)
Försäljningen av Metria
Svar på skriftlig fråga 2017/18:85 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/06245/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:85 av Lars Beckman M Försäljningen av Metria Lars Beckman har frågat mig om försäljningsprocessen av Metria AB är påbörjad. Bakgrunden till frågan är mitt tidigare svar på skriftlig fråga om effekter i Gävleregionen- Svarsdatum
- 2017-10-18
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Arlandas preclearance
Svar på skriftlig fråga 2017/18:59 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/06102/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:59 av Edward Riedl M Arlandas preclearance Edward Riedl har frågat infrastrukturministern vad han avser att göra för att motverka flygskattens inverkan och underlätta arbetet kring avtalet om preclearance- Svarsdatum
- 2017-10-11
- Frågeställare
- Edward Riedl (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Civilminister Ardalan Shekarabi S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP- Datum
- 2017-09-28