Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Valfrihet inom välfärden
Svar på skriftlig fråga 2016/17:853 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2016/17:853 av Lotta Finstorp M Valfrihet inom välfärden Lotta Finstorp har frågat mig om jag tänker verka för att fler välfärdsföretag startas. Sverige ska ha en välfärd av högsta kvalitet. Regeringen har därför genomfört stora satsningar på vård, skola och omsorg. I budgetpropositionen för 2017 genomförs- Svarsdatum
- 2017-02-21
- Frågeställare
- Lotta Finstorp (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Försvarsminister Peter Hultqvist S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Närings- och innovationsminister- Datum
- 2017-02-16
SAS och företagens villkor
Svar på skriftlig fråga 2016/17:801 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/00887/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:801 av Anette Åkesson M SAS och företagens villkor Anette Åkesson har frågat mig vilka slutsatser om Sveriges företagsklimat jag drar av beskedet från flygbolaget SAS att man flyttar delar av sin flygplansflotta- Svarsdatum
- 2017-02-14
- Frågeställare
- Anette Åkesson (M)
Innovationer inom nya teknikområden
Svar på skriftlig fråga 2016/17:764 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/00780/IFK Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:764 av Boriana Åberg M Innovationer inom nya teknikområden Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stötta innovationer inom nya teknikområden, så att nyföretagande och arbetstillfällen- Svarsdatum
- 2017-02-08
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Bristande tillgänglighet hos SJ
Svar på skriftlig fråga 2016/17:787 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/00830/SB. Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:787 av Robert Halef KD Bristande tillgänglighet hos SJ Robert Halef har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att SJ AB:s resor tillgängliggörs för alla. Den 11 januari 2017 införde SJ- Svarsdatum
- 2017-02-06
- Frågeställare
- Robert Halef (KD)
SJ:s avgifter och äldre
Svar på skriftlig fråga 2016/17:750 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/00666/SB. Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:750 av Peter Persson S SJ:s avgifter och äldre Peter Persson frågat mig om vilka initiativ jag avser att ta med anledning av SJ:s avgifter och krav på mobilt bank id. SJ AB har gjort förändringar av bokningsavgifterna- Svarsdatum
- 2017-02-06
- Frågeställare
- Peter Persson (S)
Statens ägarintresse i Telia
Svar på skriftlig fråga 2016/17:708 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/00520/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:708 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Statens ägarintresse i Telia Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag och den samlade regeringen avser ha ambitionen att avyttra det statliga aktieinnehavet i- Svarsdatum
- 2017-01-30
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
SJ:s betaltjänster
Svar på skriftlig fråga 2016/17:694 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/00482/SB. Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:694 av Ulla Andersson V SJ:s betaltjänster Ulla Andersson har frågat infrastrukturminister Anna Johansson vilka initiativ hon är beredd att ta med anledning av SJ:s betaltjänster. Arbetet inom regeringen är så- Svarsdatum
- 2017-01-30
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP- Datum
- 2017-01-12
Konsekvensutredningar
Interpellation 2016/17:189 av Jörgen Warborn (M)
Interpellation 2016/17:189 Konsekvensutredningar av Jörgen Warborn M till Finansminister Magdalena Andersson S Regelförenklingar är angelägna för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning för att- Inlämnad
- 2016-12-07
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Staten som aktiv ägare i SAS
Svar på skriftlig fråga 2016/17:530 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2016/07891/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:530 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Staten som aktiv ägare i SAS Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ytterligare försäljning och avyttring av det statliga ägandet- Svarsdatum
- 2016-12-22
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
En strategi för drönare i Sverige
Svar på skriftlig fråga 2016/17:474 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2016/07697/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:474 av Erik Ottoson M En strategi för drönare i Sverige Erik Ottoson har frågat mig hur min och regeringens strategi för att främja drönarbranschen i Sverige ser ut. Drönare används i dag exempelvis av mäklare,- Svarsdatum
- 2016-12-22
- Frågeställare
- Erik Ottoson (M)
Postnord och kvalitetssäkring av postala försändelser
Svar på skriftlig fråga 2016/17:518 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2016/ 07818/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:518 av Hans Rothenberg M Postnord och kvalitetssäkring av postala försändelser Hans Rothenberg har frågat mig vad jag avser göra för att Postnord ska öka kvalitetssäkringen av postala försändelser. Regeringen- Svarsdatum
- 2016-12-21
- Frågeställare
- Hans Rothenberg (M)
Kvinnorna i välfärden
Svar på skriftlig fråga 2016/17:432 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2016/07603/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:432 av Tina Ghasemi M Kvinnorna i välfärden Tina Ghasemi har frågat civilministern vad han och regeringen avser att vidta för åtgärder för att göra det enklare för kvinnor att driva företag inom välfärdssektorn.- Svarsdatum
- 2016-12-14
- Frågeställare
- Tina Ghasemi (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin MP Försvarsminister Peter Hultqvist S EU- och handelsminister Ann- Datum
- 2016-12-08
Konsekvensutredningar
Interpellation 2016/17:131 av Jörgen Warborn (M)
Interpellation 2016/17:131 Konsekvensutredningar av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regelförenklingar är angeläget för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning- Inlämnad
- 2016-11-16
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Kvotering till bolagsstyrelser
Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2016/17:121 Kvotering till bolagsstyrelser av Jessica Rosencrantz M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fredagen den 9 september lät närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddela att regeringen ämnar lägga fram ett förslag om kvotering till börsbolagens styrelser. Ministern- Inlämnad
- 2016-11-11
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Mål för bolag med statlig ägande
Svar på skriftlig fråga 2016/17:292 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2016/07002/BÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsminister Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:292 av Eva-Lena Jansson S Mål för bolag med statlig ägande Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att förtydliga målen för bolag med statligt ägande när det gäller uppdraget att agera föredömligt inom jämställdhetsområdet.- Svarsdatum
- 2016-11-15
- Frågeställare
- Eva-Lena Jansson (S)
Jobb i finanssektorn
Svar på skriftlig fråga 2016/17:237 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2016/06700/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:237 av Jörgen Warborn M Jobb i finanssektorn Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen tänker vidta i syfte att förbättra villkoren för företagen inom finanssektorn så att ännu fler jobb- Svarsdatum
- 2016-11-01
- Frågeställare
- Jörgen Warborn (M)
Fler enkla jobb
Svar på skriftlig fråga 2016/17:214 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2016/06648/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Synpunkter/vidi lämnas senast den 28 oktober kl. 12.00 till Martin Persson, ankn 557 67. SB/SAM har medgivit förkortad delningstid Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:214 av Jenny Petersson M Fler enkla jobb Jenny Petersson har frågat arbetsmarknads-- Svarsdatum
- 2016-10-31
- Frågeställare
- Jenny Petersson (M)