Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg
Motion 2006/07:So329 av Laila Bjurling m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So329 av Laila Bjurling m.fl. s Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över regelverket med syfte att förbättra möjligheterna för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnaden av E 22
Motion 2006/07:T394 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T394 av Christer Adelsbo m.fl. s Utbyggnaden av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om möjligheterna att prioritera utbyggnaden av E 22. Motivering E 22 från Malmö till Norrköping har en mycket stor betydelse för- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsumentpolitik
Motion 2006/07:C252 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C252 av Christina Axelsson m.fl. s Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av opartisk konsumentinformation av de varor och tjänster vi efterfrågar, och om att stötta utvecklingen av de olika varumärkningar- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU1 2006/07:CU12 2006/07:NU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Revidering av lagen om ekonomisk förening
Motion 2006/07:C335 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C335 av Christer Adelsbo m.fl. s Revidering av lagen om ekonomisk förening Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att revidera lagen om ekonomiska föreningar. Motivering Kooperationen är en stor och viktig del i den svenska- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskningscentrum för framtagande av biobränsle
Motion 2006/07:N346 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N346 av Krister Örnfjäder m.fl. s Forskningscentrum för framtagande av biobränsle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att se över möjligheterna att inrätta ett forskningscentrum för framtagande av biobränsle i Kalmar- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ensamstående kvinnors rätt till insemination
Motion 2006/07:So207 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So207 av Krister Örnfjäder s Ensamstående kvinnors rätt till insemination Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om rätten till insemination för ensamstående kvinnor. Motivering Enligt nu gällande lagstiftning får insemination- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknad för funktionshindrade
Motion 2006/07:A218 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A218 av Krister Örnfjäder s Arbetsmarknad för funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för dem som har ett funktionshinder. Motivering Dagens arbetsmarknad för funktionshindrade- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ideellt arbete vid partiell sjukersättning
Motion 2006/07:Sf213 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf213 av Krister Örnfjäder s Ideellt arbete vid partiell sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att arbeta ideellt samtidigt som man uppbär partiell sjukersättning alternativt aktivitetsersättning. Motivering- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hjälpmedel
Motion 2006/07:So257 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So257 av Krister Örnfjäder s Hjälpmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en ny hjälpmedelsutredning. Motivering Många människor nekas i dag hjälpmedel av landsting och kommuner då det saknas en tydlig- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag