Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2009/10:113 Effektreserven i framtiden
Motion 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:113 Effektreserven i framtiden s83011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ytterligare konsekvensanalys. Motivering I propositionen redovisas- Inlämnad
- 2010-03-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flytt av godstransporter till sjöfarten
Skriftlig fråga 2009/10:613 av Örnfjäder, Krister (s)
den 5 mars Fråga 2009/10:613 Flytt av godstransporter till sjöfarten av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Sveriges långa kust är särskilt lämpad för kustnära transporter på kortare och längre sträckor. Trots att Sverige har EU:s längsta kustremsa har det hitintills varit svårt att etablera kustnära- Inlämnad
- 2010-03-05
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Nya svavelkrav på sjöfarten i Östersjön
Skriftlig fråga 2009/10:612 av Örnfjäder, Krister (s)
den 5 mars Fråga 2009/10:612 Nya svavelkrav på sjöfarten i Östersjön av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Nya svavelkrav ställs på sjöfarten i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen Seca då gränsvärdet för svavel sänks från 1,5 procent till 0,1 viktprocent, vilket kommer att innebära en ökad- Inlämnad
- 2010-03-05
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Postservicen i Sverige
Skriftlig fråga 2009/10:611 av Örnfjäder, Krister (s)
den 5 mars Fråga 2009/10:611 Postservicen i Sverige av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c För att hela Sverige ska kunna leva behövs det många välfungerande samhällsfunktioner. En av dem är postservice. Från mitt grannlän Jönköping får jag information från enskilda och företagare i Mariannelund- Inlämnad
- 2010-03-05
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Globaliseringsrådets slutrapport
Skriftlig fråga 2009/10:610 av Örnfjäder, Krister (s)
den 5 mars Fråga 2009/10:610 Globaliseringsrådets slutrapport av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Globaliseringsrådet har presenterat en slutrapport för regeringen som innehåller en rad förslag. Slutrapporten innehåller förslag som är tänkta att förbättra förutsättningarna för företagen och- Inlämnad
- 2010-03-05
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Bluffakturorna ökar
Skriftlig fråga 2009/10:609 av Örnfjäder, Krister (s)
den 5 mars Fråga 2009/10:609 Bluffakturorna ökar av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt Brottsförebyggande rådet ökade antalet bluffakturor med 37 procent under 2009. Många seriösa företagare drabbas negativt av bluffakturor och får lägga ned mycket tid på att bestrida felaktiga fakturor.- Inlämnad
- 2010-03-05
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Tonnageskatt
Skriftlig fråga 2009/10:576 av Örnfjäder, Krister (s)
den 26 februari Fråga 2009/10:576 Tonnageskatt av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c I tidningen Skärgårdsredaren nr 1 2010 kan man läsa en artikel som redovisar hela talet som infrastrukturminister Åsa Torstensson presenterade på Transportforum i Linköping den 13 januari 2010. I slutet av denna- Inlämnad
- 2010-02-26
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Helikoptrar till den svenska styrkan i Afghanistan
Skriftlig fråga 2009/10:575 av Örnfjäder, Krister (s)
den 26 februari Fråga 2009/10:575 Helikoptrar till den svenska styrkan i Afghanistan av Krister Örnfjäder s till försvarsminister Sten Tolgfors m Den svenska styrkan i Afghanistan saknar än så länge helikoptrar för sjuktransporter. Helikoptrarna skulle ha varit på plats redan 2007, men har fördröjts. I november- Inlämnad
- 2010-02-26
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Försenade utbetalningar av jordbruksstödet
Skriftlig fråga 2009/10:565 av Örnfjäder, Krister (s)
den 24 februari Fråga 2009/10:565 Försenade utbetalningar av jordbruksstödet av Krister Örnfjäder s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Utbetalningarna av miljöersättningar och gårdsstöd är, trots jordbruksministerns prioritering, fortfarande kraftigt försenade till jordbrukarna. Förseningarna innebär en svår- Inlämnad
- 2010-02-24
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Entreprenörskap i skolan
Skriftlig fråga 2009/10:558 av Örnfjäder, Krister (s)
den 22 februari Fråga 2009/10:558 Entreprenörskap i skolan av Krister Örnfjäder s till utbildningsminister Jan Björklund fp Det är viktigt att eleverna tidigt kommer i kontakt med näringslivet för att se vilka utvecklingsmöjligheter det finns om man vill bli entreprenör. Det är vanligt att eleverna får möjlighet- Inlämnad
- 2010-02-22
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Ersättning för utbildning och handledning av lärlingar
Skriftlig fråga 2009/10:557 av Örnfjäder, Krister (s)
den 22 februari Fråga 2009/10:557 Ersättning för utbildning och handledning av lärlingar av Krister Örnfjäder s till utbildningsminister Jan Björklund fp Gymnasial lärlingsutbildning innebär att halva utbildningstiden förläggs till arbetslivet. Företagen som tar emot lärlingarna utbildar och handleder dem och- Inlämnad
- 2010-02-22
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Fritidspolitiker och deltidsarbetslös
Skriftlig fråga 2009/10:514 av Örnfjäder, Krister (s)
den 12 februari Fråga 2009/10:514 Fritidspolitiker och deltidsarbetslös av Krister Örnfjäder s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Under förra året ställde jag en fråga till arbetsmarknadsministern om deltidsarbetslösas möjlighet att vara fritidspolitiker utan att deras ersättning från a-kassan påverkas- Inlämnad
- 2010-02-12
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Allt fler grövre butiksrån
Skriftlig fråga 2009/10:504 av Örnfjäder, Krister (s)
den 11 februari Fråga 2009/10:504 Allt fler grövre butiksrån av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m Under 2009 ökade antalet grova butiksrån med 30 procent. Det är främst mindre butiker som inte tillhör någon av de större butikskedjorna som drabbas av butiksrån eftersom de saknar tillräckligt- Inlämnad
- 2010-02-11
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Omfördelning av anslaget till djurskydd
Skriftlig fråga 2009/10:389 av Örnfjäder, Krister (s)
den 23 december Fråga 2009/10:389 Omfördelning av anslaget till djurskydd av Krister Örnfjäder s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Inför nästa år råder det stor osäkerhet omkring hur fördelningen av anslaget till djurskydd ska fördelas mellan landets länsstyrelser. För Kalmar län ger den fördelningsnyckel- Inlämnad
- 2009-12-23
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Förenklad administration av ROT-avdraget
Skriftlig fråga 2009/10:388 av Örnfjäder, Krister (s)
den 23 december Fråga 2009/10:388 Förenklad administration av ROT-avdraget av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c När jag träffar företagare så framför de kritik mot den extra administration som omgärdar ROT-avdraget. Många företagare anser att det är krångligt och tar extra tid att administrera- Inlämnad
- 2009-12-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.
Betänkande 2009/10:NU10
Regeringen får rätt att minska eller öka statens ägande i AB Svensk Bilprovning. I dag är staten majoritetsägare med 52 procent av aktierna. Regeringen får även rätt att ge Svensk Bilprovning ett nytt uppdrag. Syftet är att göra det möjligt för bolaget att kunna verka på fullt marknadsmässiga villkor när fordonsbesiktningens monopol avskaffas den 1 juli 2010.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 29, 1 minuter
- Justering
- 2009-12-08
- Debatt
- 2009-12-17
- Beslut
- 2009-12-17
Försenade utbetalningar av stöd till jordbrukare
Skriftlig fråga 2009/10:320 av Örnfjäder, Krister (s)
den 10 december Fråga 2009/10:320 Försenade utbetalningar av stöd till jordbrukare av Krister Örnfjäder s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Utbetalningarna av miljöersättningar och gårdsstöd är kraftigt försenade till jordbrukarna. Förseningarna innebär en svår ekonomisk situation för många företagare, särskilt- Inlämnad
- 2009-12-10
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Landsbygdsservice
Skriftlig fråga 2009/10:292 av Örnfjäder, Krister (s)
den 4 december Fråga 2009/10:292 Landsbygdsservice av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Tillväxtverket har meddelat att de i fortsättningen inte kommer att ge något stöd till Landsbygdsservice då stöd inte får ges till enskilda bolagLandsbygdsservice finansieras till en tredjedel av Ica,- Inlämnad
- 2009-12-04
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Kravet på kassaregister i den nya kassaregisterlagen
Skriftlig fråga 2009/10:291 av Örnfjäder, Krister (s)
den 4 december Fråga 2009/10:291 Kravet på kassaregister i den nya kassaregisterlagen av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m Från den 1 januari träder den nya kassaregisterlagen i kraft. I samband med detta försvinner den paragraf i alkohollagen som innebär att krogar med serveringstillstånd- Inlämnad
- 2009-12-04
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Skydd för företagare vid telefonförsäljning
Skriftlig fråga 2009/10:290 av Örnfjäder, Krister (s)
den 4 december Fråga 2009/10:290 Skydd för företagare vid telefonförsäljning av Krister Örnfjäder s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Privatpersoner har ett starkt skydd vad gäller telefonförsäljning i förhållande till företagare som är oskyddade. Som privatperson har du två veckors ångerrätt- Inlämnad
- 2009-12-04
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)