Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Högre utbildning
Motion 1993/94:Ub715 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub715 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Högre utbildning Den högre utbildningen är nu inordnad i ett treårigt budgetsystem. Årets budgetproposition avser ett mellanår i budgetcykeln och skall rimligen därför inte innehålla förslag om några större förändringar vare sig i högskolornas verksamhet- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 48
- Utskottsberedning
- ------------------------1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
Forskning
Motion 1993/94:Ub682 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub682 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Forskning Förra året beslutade riksdagen om ett treårsprogram för svensk forskningspolitik. Riksdagsmajoriteten beslutade om forskningsuppbyggnad genom forskningsstiftelser som tillfördes löntagarfondsmedel från AP-fonderna. Vi socialdemokrater motsatte- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1993/94:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Forskning vid de mindre och medelstora högskolorna
Motion 1993/94:Ub681 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub681 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Forskning vid de mindre och medelstora högskolorna De mindre och medelstora högskolorna står för en viktig del av vår högre utbildning och forskning både nationellt och inom de egna regionerna. Deras utbildning skall som all högskoleutbildning vara forskningsanknuten.- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1993/94:UbU12 1993/94:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Reflexsele
Motion 1993/94:T420 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T420 av Krister Örnfjäder m.fl. s Reflexsele Kommunikationerna i Sverige i dag är till stora delar uppbyggda kring bilismen. På våra vägar transporterar vi varje dygn stora mängder gods och personer. Det är tyvärr så att denna trafik innebär faror för personer och fordon. För att komma- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Östeuropahandel
Motion 1993/94:U814 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:U814 av Lena Öhrsvik m.fl. s Östeuropahandel Den pågående demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Östeuropa kan, åtminstone på längre sikt, ge en ny marknad för svenskt näringsliv. Företagen i Kalmar län har, med sin geografiska närhet, goda förutsättningar att skapa nya affärskontakter- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:UU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Handläggning av konkurser
Motion 1993/94:L301 av Bengt Kronblad och Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1993/94:L301 av Bengt Kronblad och Krister Örnfjäder s Handläggning av konkurser Omvärldens och även företagarnas syn på konkurser har under senare år kraftigt förändrats. Från att ha varit något som alla någorlunda seriösa företagare i det längsta försökt undvika, har på senare år konkurs mer- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1993/94:LU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Tillstånd för luftfart i förvärvssyfte
Motion 1993/94:T711 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T711 av Krister Örnfjäder s Tillstånd för luftfart i förvärvssyfte I Sverige har vi en luftfartsverksamhet som arbetat mycket med säkerhetsfrågor. Man gör det för att anställda och kunder skall kunna känna trygghet när man använder sig av flyg som transportmedel. Tyvärr har det under- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Färjetrafik mellan Västervik och Gotland
Motion 1993/94:T611 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T611 av Krister Örnfjäder s Färjetrafik mellan Västervik och Gotland Riksdagen beslutade 1992/93 att tillsätta en parlamentarisk utredning gällande färjetrafiken till Gotland. Utredningen fick i uppdrag att lämna förslag till en långsiktig lösning av färjetrafiken i god tid innan nuvarande- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Swebus
Motion 1993/94:T540 av Sverre Palm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T540 av Sverre Palm m.fl. s Swebus Avregleringen av den s.k. långväga busstrafiken har väckt ett stort intresse från många bussföretag att starta sådan trafik. Dessutom har slopandet av linjetrafiktillstånden för busstrafiken i länen betytt ökad konkurrens och givit till resultat ekonomiskt- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU28
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ett nytt landsarkiv till Kalmar
Motion 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. (s, m, c, kds, fp, nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd Ett nytt landsarkiv till Kalmar Arkivdepåkommittén har lagt fram en plan för försörjning av statliga arkivdepåer fram till år 2000. Förslaget innebär bl.a. att landsarkivet i Vadstena inte skall byggas ut ytterligare, utan man skall i stället- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:KrU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Regalskeppet Kronan
Motion 1993/94:Kr237 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Kr237 av Lena Öhrsvik m.fl. s Regalskeppet Kronan Kalmarregionen är ett av landets mest attraktiva områden för turism. Kalmar slott är en välkänd symbol och här gör länsmuseet, staten och kommunen en gemensam kraftsamling. Den välbevarade stadskärnan Kvarnholmen har vid flera tillfällen- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:KrU33
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Bilstödet till handikappade
Motion 1993/94:So235 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1993/94:So235 av Krister Örnfjäder s Bilstödet till handikappade Den 1 oktober 1988 fick vi nya regler för bilstöd till handikappade. Stödet gäller för fem grupper och är indelat i tre olika bidrag. Grundbidrag som samtliga grupper kan få, anskaffningsbidrag som är inkomstprövat samt inkomstbidraget- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:SoU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Tullpersonal i Västerviks kommun
Motion 1993/94:Sk627 av Krister Örnfjäder m.fl. (s, c, fp)
Motion till riksdagen 1993/94:Sk627 av Krister Örnfjäder m.fl. s, c, fp Tullpersonal i Västerviks kommun Vid generaltullstyrelsens senaste omorganisation lades tullens permanenta placering av personal i Västerviks kommun ner. Ett beslut som tyvärr fått negativa konsekvenser för de myndigheter som skall upprätthålla- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skuldsaneringsrätt i högskoleutbildning
Motion 1993/94:Ub605 av Bengt Kronblad och Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub605 av Bengt Kronblad och Krister Örnfjäder s Skuldsaneringsrätt i högskoleutbildning Det är ett känt faktum att allt fler privatpersoner och familjer hamnat eller kommer att hamna i den s.k. skuldfällan. Ett flertal undersökningar och utredningar belyser detta. Staten har reagerat på- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Särskolan
Motion 1993/94:Ub338 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub338 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Särskolan Socialdemokraterna anser att föräldrar har rätt att påverka sina barns skolgång. Rätten att välja skola är ett uttryck för detta. För föräldrar till utvecklingsstörda barn är valet av skolform minst lika viktig. Trots de förändringar av rätten- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förtidspension
Motion 1993/94:Sf234 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Sf234 av Krister Örnfjäder s Förtidspension I proposition 1992/93:31 begränsas möjligheten att arbeta när man fått förtidspension. Tidigare har person med hel förtidspension kunnat tjäna upp till en sjättedel av tidigare inkomst utan att pensionen minskat. Nu är begränsningen 6 000 kr/år.- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:SfU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Miljöskyddsfartyg till norra Kalmar län
Motion 1993/94:Fö603 av Krister Örnfjäder m.fl. (s, c, fp)
Motion till riksdagen 1993/94:Fö603 av Krister Örnfjäder m.fl. s, c, fp Miljöskyddsfartyg till norra Kalmar län Kustbevakningen anger i sin plan för miljöräddningstjänsten vissa tidsramar som målsättning för insatser till sjöss för att dels begränsa oljeutflöden, dels omhänderta olja genom upptagning. För insatser- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Bevakningen av våra kuster
Motion 1993/94:Fö602 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fö602 av Krister Örnfjäder m.fl. s Bevakningen av våra kuster Sydöstra Sveriges kuststräcka är ett långt och svårbevakat område. Sedan lång tid tillbaka finns en tradition med yrkesmässig sjöfart och i modernare tid har en omfattande fritidsbåtsverksamhet tillkommit. För att sköta myndighetstillsynen- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kriminalvårdsanstalten i Västervik
Motion 1993/94:Ju503 av Christer Lindblom m.fl. (fp, c, s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ju503 av Christer Lindblom m.fl. fp, c, s Kriminalvårdsanstalten i Västervik Kriminalvårdsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 äskat medel för ytterligare 920 slutna platser vid landets kriminalvårdsanstalter. Regeringen delar enligt budgetpropositionen bedömningen.- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Småskalig baltikumhjälp
Motion 1993/94:K612 av Christer Lindblom m.fl. (fp, c, s, kds, nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:K612 av Christer Lindblom m.fl. fp, s, c, kds, nyd Småskalig Baltikumhjälp Kunskapsöverföring och kompetensutveckling har hög prioritet i det svenska biståndet till Baltikum. Framför allt gäller detta utveckling av demokratiska institutioner och en fungerande marknadsekonomi samt förbättring- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:KU41 1993/94:UU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation