Sök
9 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2003/04, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Ny demokrati, Lund, Gunnar (S), Karlsson, Jan O (S), Carlgren, Andreas (C), Kristersson, Ulf (M), Adelsohn Liljeroth, Lena (M), von Sydow, Björn (S), Billström, Tobias (M), sorterat efter datum
Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)
den 7 april
Fråga 2003/04:1053
av Sermin Özürküt
v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF
Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement
mellan USA
- Inlämnad
- 2004-04-07
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)
den 19 februari
Fråga 2003/04:794
av Louise Malmström
s till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie
År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande
- Inlämnad
- 2004-02-19
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:142
av Lars Ohly
v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika
I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:139
av Berit Jóhannesson
v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november
Interpellation 2003/04:122
av Lars Ohly
v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria
På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken
- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:37 av Hellberg, Owe (v)
den 26 september
Fråga 2003/04:37
av Owe Hellberg
v till statsminister Göran Persson om svenska folkets inflytande på EU-konstitutionen
Folkomröstningen om EMU gav ett tydligt utfall. Det var kvinnorna, ungdomarna och LO-medlemmarna som tydligt sade nej. Deras två främsta skäl för detta var demokratiaspekten och självbestämmandet.
- Inlämnad
- 2003-09-26
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
Skriftlig fråga 2003/04:33 av Astudillo, Luciano (s)
den 26 september
Fråga 2003/04:33
av Luciano Astudillo
s till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om stöd till NGO:er i Colombia
Det är allmänt känt att situationen i Colombia är väldigt allvarlig vad gäller mänskliga rättigheter. Sedan president Alvaro Uribe blev vald har det dessutom skett en upptrappning av våldet,
- Inlämnad
- 2003-09-26
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
Skriftlig fråga 2003/04:26 av Ahlqvist, Birgitta (s)
den 25 september
Fråga 2003/04:26
av Birgitta Ahlqvist
s till statsminister Göran Persson om nedrustning av kärnvapen
I regeringsförklaringen säger statsministern att kampen för nedrustning fortsätter med kraft. Kärnvapenländerna måste förmås att ta sitt ansvar.Denna förklaring är mycket bra. Kärnvapen är det största
- Inlämnad
- 2003-09-25
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
Skriftlig fråga 2003/04:13 av Larsson, Kalle (v)
den 19 september
Fråga 2003/04:13
av Kalle Larsson
v till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om läget i Nepal
Läget i Nepal de senaste sju åren har haft karaktären av inbördeskrig. Situationen har förvärrats senaste året, sedan kungen i oktober år 2002 avsatte den demokratiskt valde premiärministern Sher Bahadur Chand
- Inlämnad
- 2003-09-19
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)