Sök
5 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2003/04, Vänsterpartiet, Ny demokrati, Ohly, Lars (V), Özürküt, Sermin (V), Engström, Marie (V), Lund, Gunnar (S), Pagrotsky, Leif (S), Thalén, Ingela (S), Enström, Karin (M), von Sydow, Björn (S), sorterat efter datum
Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)
den 7 april
Fråga 2003/04:1053
av Sermin Özürküt
v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF
Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement
mellan USA
- Inlämnad
- 2004-04-07
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:430 av Engström , Marie (v)
den 9 december
Fråga 2003/04:430
av Marie Engström v till näringsminister Leif Pagrotsky om strömavbrott
Stormen som drog fram häromdagen har bland annat drabbat Värmland mycket hårt. Fortfarande flera dygn efter ovädret är många hushåll utan ström och många teleabonnenter kan inte telefonera. Dessutom har stormen
- Inlämnad
- 2003-12-09
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:142
av Lars Ohly
v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika
I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:139
av Berit Jóhannesson
v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november
Interpellation 2003/04:122
av Lars Ohly
v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria
På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken
- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)