Kent Härstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Skribent.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2003-12-19 – 2018-09-24
- Ledig
- 2003-10-28 – 2003-12-18
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2003-10-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Deputerad
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
OSSE-delegationen
- Ordförande
- 2014-11-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-11-06
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-11-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-. Ledamot utrikesutskottet 02-12, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 15 och 16, sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03 och försvarsutskottet 12-. Suppleant socialutskottet 98-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04, 07, 11, 12, 13 och 14, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05 och utrikesutskottet 14-. Ledamot OSSE-delegationen 10-14 och ordförande 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 12-14. Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 94-96 hos biståndsminister Pierre Schori, politisk sakkunnig, Försvarsdepartementet 05 hos försvarsminister Leni Björklund, politiskt sakkunnig/Östersjöemissarie, Statsrådsberedningen 05-06 hos statsminister Göran Persson. Ordförande Kinanätverket, parlamentarikernätverket Sverige-Sri Lanka och Svensk-thailändska parlamentarikernätverket. Ledamot Nationalkommittén Shanghai 10.
Föräldrar
Reparatören Rolf Härstedt och Lisbet Härstedt, f.Svensson.
Utbildning
Gymnasieskola, 2-årig social linje, slutår 83 och 2-årig vårdlinje, slutår 85. Studier vid Öst- och Sydöstasienlinjen samt statskunskap, Lunds universitet. Högre kurs steg 1, Institutet för totalförsvarsutbildning, Försvarshögskolan 07. Högre kurs steg 2 (högsta), Institutet för totalförsvarsstudier, Försvarshögskolan 08.
Anställningar
Underskötare, Projektassistent, Socialtjänsten Helsingborg 89-90. Projektledare, Kooperativa institutet 90-94. Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 94-96, Försvarsdepartementet 05 och Statsrådsberedningen 05-06. Frilansskribent (SvD, Arbetarbladet m.m.) 96-97. Egenföretagare 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Svenska Unicef-kommittén 98-99, ordförande 99-05 och Sida 07-10. Ledamot, Statens folkhälsoinstituts insynsråd 01-09. Särskild utredare, Alkoholinförselutredningen 04-05. Ledamot, parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands 07-08. Ledamot, Svenska institutets insynsråd 08-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Helsingborg 89-91 och 10-12. Suppleant, skolstyrelsen 86-91. Ledamot, vänortskommittén 87-91 och kommundelsnämnd centrum 90-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Svenska Judoförbundet 09-11. Senior advisor, Svenska Judoförbundet 11-. Ordförande, ABF Helsingborg 09-.
Litteratur
Det som inte kunde ske (95, även estnisk, tysk, norsk, dansk, japansk och fransk utgåva) och Mitt första år i riksdagen (99).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
tillstånd för planerade vindkraftverk
Skriftlig fråga 1998/99:800 av Härstedt, Kent (s)
Fråga 1998/99:800 av Kent Härstedt s till miljöministern om tillstånd för planerade vindkraftverk den 9 juli I utredningen Rätt plats för vindkraften föreslås att Energimyndigheten får i uppdrag att redovisa vilka områden som har särskilt goda förutsättningar för vindkraftverk. Utredningen föreslår också en utbyggnad- Inlämnad
- 1999-07-09
- Besvarare
- miljöminister Kjell Larsson (S)
ett nytt riksförbund för spelberoende
Skriftlig fråga 1998/99:911 av Härstedt, Kent (s)
Fråga 1998/99:911 av Kent Härstedt s till socialministern om ett nytt riksförbund för spelberoende den 13 september I Folkhälsoinstitutets projekt Spelandets risker anges att insatser om att förbättra kunskaperna om spelandets risker hos allmänhet, spelberoende och deras anhöriga, spelaktörer, myndigheter, skolor,- Inlämnad
- 1999-09-13
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
självhjälpsgrupper för spelberoende och deras anhöriga
Skriftlig fråga 1998/99:910 av Härstedt, Kent (s)
Fråga 1998/99:910 av Kent Härstedt s till socialministern om självhjälpsgrupper för spelberoende och deras anhöriga den 13 september Riksdagen beslutade i december 1998 på förslag av regeringen att avsätta 2 mkr för att utveckla former för förebyggande arbete i syfte att hindra att människor fastnar i spelberoende.- Inlämnad
- 1999-09-13
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
Statens järnvägar och dess framtida investeringar
Skriftlig fråga 1998/99:890 av Härstedt, Kent (s)
Fråga 1998/99:890 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess framtida investeringar den 8 september Ägarens krav på SJ enligt budgetpropositionen 1998/99 är att SJ skall utvecklas som ett effektivt och konkurrenskraftigt transportföretag med järnvägstrafik som huvudverksamhetSJ har i dag- Inlämnad
- 1999-09-08
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
Statens järnvägar och dess krav från ägaren
Skriftlig fråga 1998/99:889 av Härstedt, Kent (s)
Fråga 1998/99:889 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess krav från ägaren den 8 september Flera statliga utredningar har under de senaste åren blivit tillsatta för att utreda hur järnvägstrafiken skall se ut i framtiden. Gunnel Färms utredning gällande rikstrafiken SOU 1999:57Hans Sandebrings- Inlämnad
- 1999-09-08
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
akutplatser inom ungdomsvården
Skriftlig fråga 1998/99:863 av Härstedt, Kent (s)
Fråga 1998/99:863 av Kent Härstedt s till socialministern om akutplatser inom ungdomsvården den 18 augusti I Helsingborgs stad har man alltsedan sommaren 1998 noterat ökade svårigheter att få tillgång till akutplatser inom ungdomsvården 12-hemFlera gånger har Helsingborgs stad mötts av beskedet att inte någon plats- Inlämnad
- 1999-08-18
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
Social snedrekrytering till den högre utbildningen
Motion 1998/99:Ub427 av Annika Nilsson och Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub427 av Annika Nilsson och Kent Härstedt s Social snedrekrytering till den högre utbildningen Frågan om var framtidens arbeten finns har många ställt sig, svaret på frågan är dock något svårare. Även om vi inte vet hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut vet vi att det kommer att- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Europakorridoren
Motion 1998/99:T525 av Annika Nilsson och Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 1998/99:T525 av Annika Nilsson och Kent Härstedt s Europakorridoren Projektet Europakorridoren är en sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser och handelskamrar som har arbetat för att ge bättre förutsättningar för den miljövänliga järnvägstrafiken genom en ny järnväg för höghastighetståg- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:TU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skolans simundervisning
Motion 1998/99:Ub225 av Kent Härstedt och Annika Nilsson (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub225 av Kent Härstedt och Annika Nilsson s Skolans simundervisning Skolverket arbetade ut målen för skolan i Lpo 94. Där återfinns målen för simkunnighet i åk. 5 som säger att eleverna i slutet av femte skolåret ska kunna simma och hantera nödsituationer. Men samhället har inte definierat- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Simkunnighet bland skolbarn
Motion 1998/99:Ub224 av Kent Härstedt och Annika Nilsson (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub224 av Kent Härstedt och Annika Nilsson s Simkunnighet bland skolbarn Svenska livräddningssällskapet, SLS, har under många år iakttagit och försökt göra de ansvariga inom skola, stat och kommun uppmärksamma på den nedåtgående trenden vad gäller barns simkunnighet. SLS har låtit Sifo- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Användning av arbetslöshetsersättning för att öka sysselsättningen
Motion 1998/99:A251 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A251 av Anita Johansson m.fl. s Användning av arbetslöshetsersättning för att öka sysselsättningen Den höga arbetslösheten har drabbat de flesta länder i Europa tidigare än Sverige. Många metoder har med växlande framgång prövats för att öka sysselsättningen. Liksom nu i Sverige har man- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Möjligheter att tillhandahålla huhållstjänster m.m.
Motion 1998/99:A238 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A238 av Marianne Carlström m.fl. s Möjligheter att tillhandahålla hushållstjänster m.m. De senaste åren har en rad förslag framförts med syfte att göra det möjligt för alltfler hushåll att köpa privata tjänster, senast i Tjänstebeskattningsutredningens betänkande SOU 1997:17, Skatter tjänster- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Deltidsarbeten
Motion 1998/99:A223 av Annika Nilsson och Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A223 av Annika Nilsson och Kent Härstedt s Deltidsarbeten Arbetet har en central plats i våra liv. Det ger oss en möjlighet att utvecklas och att syssla med intressanta och engagerande uppgifter. Arbetet ger oss möjligheten till försörjning och därigenom kunna förverkliga våra drömmar.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:AU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Nyföretagare
Motion 1998/99:A222 av Annika Nilsson och Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A222 av Annika Nilsson och Kent Härstedt s Nyföretagare Alla som startar ett eget företag kan intyga att det är ett stort steg. Att testa sin affärsidé och få arbeta med något helt själv är både en stor möjlighet men även ett risktagande. De flesta satsar inte bara sin själ, tid och kraft- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Översyn av studiemedelssystemet
Motion 1998/99:Ub705 av Annika Nilsson och Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub705 av Annika Nilsson och Kent Härstedt s Översyn av studiemedelssystemet Att ha ett bra offentligt studiemedelssystem är bra både för individen och för staten. Att med ett bra studiefinansieringssystem uppmuntra människor att läsa. Att ge dem en möjlighet till att höja sin kompetens- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Stimulans till invandrares företagande
Motion 1998/99:N288 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:N288 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Stimulans till invandrares företagande Arbetslösheten bland invandrare är totalt sett betydligt större än för andra svenskar. Detta år både i nuläget och på sikt ett stort problem både för de berörda personerna och för samhället i stort. Det finns- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:NU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Övergödningen av våra kusthav
Motion 1998/99:MJ759 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:MJ759 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Övergödningen av våra kusthav Våra kusthav är alltjämt utsatta för akuta miljöhot. Stora bottenområden har drabbats av syrgasbrist till följd av den ökande tillväxten av fintrådiga alger. Starkt bidragande orsaker till denna syrebrist är urlakningen- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Nationalpark vid Kullaberg
Motion 1998/99:MJ758 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:MJ758 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Nationalpark vid Kullaberg Utkastat i Kattegatts skummande vågor ligger det mångbeprisade och lovsjungna Kullaberg Nordens pärla dit tusentals turister från in- och utlandet varje sommar flytta för att söka vila och förströelse i en levande natur.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
E-postreklam
Motion 1998/99:L711 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:L711 av Tomas Eneroth m.fl. s E-postreklam IT-utvecklingen erbjuder många spännande möjligheter för oss alla. Alltfler får tillgång till Internet och e-post. Kommersialiseringen av nätet är i full gång och den nya marknadsplatsen har blivit en plats för kommunikation av alla slag inte- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:LU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Märkning av gentekniskt förändrade livsmedel
Motion 1998/99:MJ523 av Kent Härstedt och Annika Nilsson (s)
Motion till riksdagen 1998/99:MJ523 av Kent Härstedt och Annika Nilsson s Märkning av gentekniskt förändrade livsmedel Sedan några år tillbaka har genförändrade livsmedel, t.ex. den kända Flavr Savr-tomaten i USA och tomatpuré i Storbritannien, funnits att köpa i handeln. Dessa produkter är klart och entydigt märkta- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation