Hillevi Larsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Malmö kommun
- Titel
- Politisk sekreterare.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2012-01-01 – 2021-10-20
- Ledig
- 2011-11-01 – 2011-12-31
- Ordinarie
- 2011-07-01 – 2011-10-31
- Ledig
- 2010-12-01 – 2011-06-30
- Ordinarie
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Ledig
- 2009-09-14 – 2009-10-16
- Ordinarie
- 2009-01-02 – 2009-09-13
- Ledig
- 2008-06-09 – 2009-01-01
- Ordinarie
- 2004-11-01 – 2008-06-08
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-09-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Vice ordförande
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-01-14
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Partnerskap och adoption, m.m.
Betänkande 2001/02:LU27
Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt utöva vårdnaden om ett barn. För att lagändringarna ska kunna genomföras måste 1967 års europeiska konvention om adoption av barn sägs upp. Eftersom det inte går att bestämt säga när uppsägningen av konventionen kan träda i kraft får regeringen bestämma när lagändringarna ska träda i kraft. Homosexuella sambor får fr.o.m. den 1 augusti 2002 rätt till tillfällig föräldrapenning i samma utsträckning som heterosexuella sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att påskynda utredningsarbetet om det rättsliga föräldraskapet. Detta för att lesbiska par som har registrerat sitt partnerskap eller lever i ett samboförhållande ska få tillgång till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag återkomma med lagförslag som hindrar äktenskap respektive partnerskap mellan adoptant och adoptivbarn.- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 104, 60 minuter
- Beredning
- 2002-04-23
- Justering
- 2002-05-23
- Debatt
- 2002-06-05
- Beslut
- 2002-06-05
missbruk och prostitution
Interpellation 2001/02:279 av Larsson, Hillevi (s)
den 22 februari Interpellation 2001/02:279 av Hillevi Larsson s till socialminister Lars Engqvist om missbruk och prostitution Det finns ca 26 000 tunga narkomaner i Sverige, varav ca 5 000 är heroinister. Av dessa får omkring 650 metadonbehandling. Det finns långt fler behövande än de som får en behandlingsplats,- Inlämnad
- 2002-02-22
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
kampen mot prostitution
Interpellation 2001/02:277 av Larsson, Hillevi (s)
den 22 februari Interpellation 2001/02:277 av Hillevi Larsson s till justitieminister Thomas Bodström om kampen mot prostitution Som riksdagsledamot och s-kvinna är kampen mot prostitutionen en hjärtefråga sedan lång tid. Sedan lagen om könsköp kom år 1999 har många med mig ofta debatterat lagen och den framgång den- Inlämnad
- 2002-02-22
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
Exit Skåne
Skriftlig fråga 2001/02:333 av Larsson, Hillevi (s)
den 3 december Fråga 2001/02:333 av Hillevi Larsson s till statsrådet Mona Sahlin om Exit Skåne Exit Skåne är en rörelse med två syften: att hjälpa nazister som vill hoppa av och att arbeta förebyggande för att hindra att nya ungdomar hoppar på. Nu är verksamheten hotad. Drygt 1 miljon kronor saknas. Efter jul upphör- Inlämnad
- 2001-12-03
- Besvarare
- statsrådet Mona Sahlin (S)
med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Motion 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett starkt regionalt inflytande över prioriteringsbeslut- Inlämnad
- 2001-10-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Aggressiva hundar
Motion 2001/02:MJ360 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ360 av Lars Wegendal m.fl. s Aggressiva hundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dels överföra bestämmelsen i 19 a djurskyddsförordningen 1988:539 till lagen 1943:459 om tillsyn över hundar och katter, dels ändra- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Gemensam EU-standard för returförpackningar
Motion 2001/02:MJ348 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ348 av Hillevi Larsson s Gemensam EU-standard för returförpackningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en gemensam EU-standard för returförpackningar. Motivering Problemet med import av förpackningar- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Naturgas
Motion 2001/02:N360 av Ronny Olander m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N360 av Ronny Olander m.fl. s Naturgas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utbyggnad av naturgasen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en utredning vars syfte- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Vindkraft
Motion 2001/02:N283 av Ronny Olander m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N283 av Ronny Olander m.fl. s Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att finna former för att bättre ta till vara vindkraftens fördelar. Motivering De rapporter som presenterats om vindkraftens för-- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Företagskörkort
Motion 2001/02:N272 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N272 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist s Företagskörkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om företagskörkort. Motivering Det ska vara enkelt att bilda och driva företag. Därför är det bra om regler förenklas- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
EU:s jordbrukspolitik
Motion 2001/02:MJ500 av Hillevi Larsson och Nalin Pekgul (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ500 av Hillevi Larsson och Nalin Pekgul s EU:s jordbrukspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reformering av EU:s jordbrukspolitik. Motivering EU:s jordbrukspolitik bygger idag framför allt på att gynna producenterna.- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Kontrollsystem för oljeutsläpp i Östersjön
Motion 2001/02:MJ499 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ499 av Hillevi Larsson s Kontrollsystem för oljeutsläpp i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett kontrollsystem för fartyg som rensar sina oljetankar i Östersjön. Motivering Idag är det nästan riskfritt- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Studieuppehåll vid förtroendeuppdrag
Motion 2001/02:K417 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K417 av Hillevi Larsson m.fl. s Studieuppehåll vid förtroendeuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 4 kap. 6 regeringsformen bör förändras så att den anger att riksdagsledamot och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan hinder- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:KU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Presstödsreglerna
Motion 2001/02:K378 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K378 av Marie Granlund m.fl. s Presstödsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över presstödsreglerna. Motivering När presstödet infördes var avsikten att öka mångfalden på tidningsmarknaden, att också andratidningar- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Brottet hets mot folkgrupp
Motion 2001/02:K361 av Tommy Waidelich m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K361 av Tommy Waidelich m.fl. s Brottet hets mot folkgrupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förändra brottet hets mot folkgrupp i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen så att både sexuell läggning och transpersoner- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Könsneutralt civiläktenskap
Motion 2001/02:L326 av Elisebeht Markström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:L326 av Elisebeht Markström m.fl. s Könsneutralt civiläktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av könsneutralt civiläktenskap. Motivering Enligt principen om rätten till likabehandling bör lagen om registrerat- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Homo-, bisexuella och transpersoner i skolan
Motion 2001/02:Ub542 av Marina Pettersson och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub542 av Marina Pettersson och Hillevi Larsson s Homo-bisexuella och transpersoner i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lärarnas ansvar att motverka fördomar, både sina egna och andras, kring homosexuellas, bisexuellas- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Mångfaldsutbildning för lärare
Motion 2001/02:Ub530 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub530 av Hillevi Larsson m.fl. s Mångfaldsutbildning för lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs rörande införandet av ett obligatoriskt mångfaldsinslag på lärarutbildningar. Motivering Sverige är i dag ett mångkulturellt- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Körkortsundervisning
Motion 2001/02:Ub515 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub515 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. s Körkortsundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett frivilligt tillval i gymnasieskolan. Motivering Möjligheten- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Diskrimineringslagarna i skolan
Motion 2001/02:Ub404 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub404 av Hillevi Larsson m.fl. s Diskrimineringslagarna i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av diskrimineringslagarna i syfte att stärka rättigheterna för skolelever. Motivering Sverige är i dag ett- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,