Hans Nyhage (M)
- Parti
- Moderaterna
- Född år
- 1924
- Avliden
- 8 oktober 2020
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1976-10-03 – 1994-10-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 1993-10-06 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1993-10-05 – 1994-10-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1957-58, 1974- Suppleant i Allmänna beredningsutskottet 57-58A, Utbildningsutskottet 74-77/78 och Konstitutionsutskottet 76/77-77/78. Ledamot av Utbildningsutskottet 78/79-81/82 och 93/94, ordförande 93/94, samt Konstitutionsutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 82/83. Ledamot av Lönedelegationen 76/77-84/85, Nordiska rådets svenska delegation 83/84-93/94 (ordförande juridiska utskottet 92-94) och Talmanskonferensen 93/94. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 74-79/80.
Bostadsort
Kinna
Utbildning
Studentexamen i Borås 44. Folkskollärarexamen i Uppsala 47. Adjunktskompetens i Göteborg 70. Folkskollärare i Örsås, Östra Frölunda och Kinna 47-59. Ämneslärare i Kinna 59-67. Rektor i Kinna (yrkesskolan) 54-67, Borås (grundskolans högstadium) 67-73 och Kinna (grundskolans högstadium) 73-88.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Medborgarskolan 74-, förbundsordförande 80-88. - Ledamot av styrelsen för Kinna Moderata förening, ordförande, Älvsborgs läns ungsvenska distrikt 55-59 och Södra Älvsborgs läns Högerförbund/Moderata samlingspartiets länsförbund 55-85, ordförande 70-85. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 69-78 och dess utbildningsnämnd, ordförande 75-82.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Juryman 66-73. Ledamot av skolöverstyrelsens läromedelsnämnd/läromedelsnämnden 74-91, vice ordförande 83-91, patientskadenämnden, ordförande 76-82 och 92-, samt läkemedelsskadenämnden 78-. Ledamot av styrelsen för Sveriges Utbildningsradio AB 82-85. - Ledamot av socialpolitiska kommittén 60-66, utredningen om skolan, staten och kommunerna 75-78 samt folkbildningsutredningen 75-79.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Kinna köpings kommunalfullmäktige 55-70, 1:e vice ordförande 70. Ledamot av kommunalnämnden 70, vice ordförande. Ledamot av socialnämnden 64-70 och sammanläggningsdelegerade 70. - Ledamot av Marks kommunfullmäktige 71-76. Ledamot av kommunstyrelsen 71-73. Ledamot av personalutskottet 71-73. - Ledamot av Älvsborgs läns landsting 59-79. Ledamot av utbildningsnämnden 71-79.
Litteratur
Ett nytt samhälle, en ny socialpolitik (1958, tillsammans med andra), Som ringar på vattnet (1980, tillsammans med andra).
Föräldrar
Redaktören och ombudsmannen Anders Birger Petersson -- LAK för Älvsborgs läns södra valkrets 1925--37 och Hildur Josefina Andersson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nordiskt lagstiftningssamarbete
Motion 1993/94:U705 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)
Motion till riksdagen 1993/94:U705 av Hans Nyhage och Lars Björkman m Nordiskt lagstiftningssamarbete Alla de nordiska länderna har viktiga intressen att tillvarata i europeiska sammanhang. Oavsett resultatet av medlemskapsprocessen kommer det fortsatta nordiska samarbetet att påverkas av den europeiska integrationen.- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:UU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Immigrant-Institutet i Borås
Motion 1993/94:Kr226 av Lars Sundin (fp) och Hans Nyhage (m)
Motion till riksdagen 1993/94:Kr226 av Lars Sundin och Hans Nyhage fp, m Immigrant-Institutet i Borås Immigrant-Institutet har nu flyttat till ett nytt eget hus på 1 600 kvm yta från tidigare 400 kvmmed utrymme för bibliotek, arkiv, utställnings- och konferenslokaler. Invigningen av huset planeras till maj 1994. Tack- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:KrU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Avdragsrätt i samband med borgensåtagande
Motion 1993/94:Sk337 av Lars Björkman och Hans Nyhage (m)
Motion till riksdagen 1993/94:Sk337 av Lars Björkman och Hans Nyhage m Avdragsrätt i samband med borgensåtagande Att genom borgensåtagande förstärka en annan persons säkerhet för lån har för borgenärer alltid varit riskfyllt. Inte minst under senare år har vänner och affärsbekanta p.g.a. gjorda åtaganden tvingats att- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skogskonto
Motion 1993/94:Sk309 av Lars Björkman och Hans Nyhage (m)
Motion till riksdagen 1993/94:Sk309 av Lars Björkman och Hans Nyhage m Skogskonto Möjligheten till avsättning på skogskonto föreligger för näringsidkare i enskilt företag. Förutsättningarna är då att det belopp som skall avsättas finns på ett speciellt bankkonto avsett för just denna kontoform senast vid den tidpunkt- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Nordiskt samarbete mot narkotikamissbruk
Motion 1993/94:So239 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)
Motion till riksdagen 1993/94:So239 av Hans Nyhage och Lars Björkman m Nordiskt samarbete mot narkotikamissbruk Utvecklingen mot ett Europa med öppna gränser har lett till oro för att den kontroll som vi kunnat utöva över spridningen av narkotika mellan länderna försvinner. Sverige och de övriga nordiska länderna tillämpar- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:SoU31
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Konkurrensneutralitet i offentlig verksamhet
Motion 1993/94:Fi505 av Lars Björkman och Hans Nyhage (m)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi505 av Lars Björkman och Hans Nyhage m Konkurrensneutralitet i offentlig verksamhet Ovanstående är inledningen på ett frågesvar av kommunikationsminister Mats Odell angående påtalade missbruk av sambruksförordningen. Ministern påpekade vidare att Konkurrensverket följer frågan och avsikten- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:FiU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Brevröstning
Motion 1993/94:K704 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)
Motion till riksdagen 1993/94:K704 av Hans Nyhage och Lars Björkman m Brevröstning Under allmänna motionstiden i januari 1993 inlämnade vi en motion angående generell brevröstning 1992/93:K701Konstitutionsutskottet avstyrkte hösten 1993 motionen 1992/93:KU12 och riksdagen beslutade i enlighet med utskottets yrkande.- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:KU45
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.
Motion 1992/93:T41 av Hans Nyhage (m)
Motion till riksdagen 1992/93:T41 av Hans Nyhage m med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Riksväg 41 mellan Borås och Varberg spelar en mycket viktig roll när det gäller Sjuhäradsbygdens trafikförsörjning. Det är av största vikt såväl för näringslivet som för allmänheten, att- Inlämnad
- 1993-03-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens
Motion 1992/93:Ub76 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub76 av Hans Nyhage och Lars Björkman m med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens I proposition 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetensanför det föredragande statsrådet under avsnittet om Högre konstnärlig utbildning vid punkten 5.4 Textil design bl.a.- Inlämnad
- 1993-03-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens
Motion 1992/93:Ub75 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub75 av Hans Nyhage och Lars Björkman m med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens I propositionen Högre utbildning för ökad kompetensProp. 1992/93:169 föreslår regeringen att utbyggnaden av den nya ingenjörsutbildningen skall bromsas upp till förmån för en- Inlämnad
- 1993-03-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Immigrantinstitutet i Borås
Motion 1992/93:Kr320 av Hans Nyhage (m) och Lars Sundin (fp)
Motion till riksdagen 1992/93:Kr320 av Hans Nyhage och Lars Sundin m, fp Immigrantinstitutet i Borås Immigrantinstitutet i Borås har fyllt 20 år i januari 1993. Institutet, som grundades av invandrare i Stockholm, flyttade 1975 till Borås, där det har utvecklats till invandrarnas egen dokumentations- och informationscentral- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:KrU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Legitimation för naprapater
Motion 1992/93:So470 av Elisabeth Fleetwood och Hans Nyhage (m)
Motion till riksdagen 1992/93:So470 av Elisabeth Fleetwood och Hans Nyhage m Legitimation för naprapater Under årens lopp har legitimering av naprapater behandlats i riksdagen ett flertal gånger. Visserligen kan väl sägas att positionerna flyttats fram men beslut om legitimation av naprapater, utbildade vid School- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SoU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Brevröstning
Motion 1992/93:K701 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)
Motion till riksdagen 1992/93:K701 av Hans Nyhage och Lars Björkman m Brevröstning Möjligheten för varje röstberättigad svensk medborgare att utöva sin rösträtt vid de allmänna valen är en medborgerlig rättighet, som inte kan ifrågasättas. Detta gäller således oavsett var i världen vederbörande befinner sig. Med- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:KU36
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Den s.k. Götalandsbanan
Motion 1992/93:T529 av Lars Björkman m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1992/93:T529 av Lars Björkman m.fl. m Den s.k. Götalandsbanan Frågan om en ny snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Stockholm via Borås-Jönköping-Tranås-Linköping-Norrköping via Sörmland till Stockholm har under ganska lång tid bearbetats av en projektgrupp för vad- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Betygskomplettering
Motion 1992/93:Ub463 av Hans Nyhage och Elisabeth Fleetwood (m)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub463 av Hans Nyhage och Elisabeth Fleetwood m Betygskomplettering Enligt gällande bestämmelser får slutbetyg ej kompletteras i konkurrenssyfte vid sökande till högre utbildning. Däremot kan betygen kompletteras för att ge nödvändig behörighet. Många elever tvingas konstatera, att deras- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- --1992/93:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Deltidsarbete och arbetslöshetsersättning
Motion 1992/93:A208 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)
Motion till riksdagen 1992/93:A208 av Hans Nyhage och Lars Björkman m Deltidsarbete och arbetslöshetsersättning Enligt gällande lagstiftning äger den, som blivit arbetslös och tillhör en arbetslöshetskassa, rätt att upp till 150 dagar kombinera lön för deltidsarbete med ersättning från kassan. Därefter ges vederbörande- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:AU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Avskaffande av sotningsmonopolet
Motion 1992/93:Fö702 av Lars Björkman och Hans Nyhage (m)
Motion till riksdagen 1992/93:Fö702 av Lars Björkman och Hans Nyhage m Avskaffande av sotningsmonopolet Enligt räddningstjänstlagen skall räddningsnämnden i varje kommun svara för att brandsyn och sotning utförs regelbundet. Vid dessa sotningstillfällen skall det som rengörs samt skorstenar och tak med därtill hörande- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Rätten att få stanna i Sverige
Motion 1992/93:Sf614 av Lars Sundin (fp) och Hans Nyhage (m)
Motion till riksdagen 1992/93:Sf614 av Lars Sundin och Hans Nyhage fp, m Rätten att få stanna i Sverige Utgångspunkten för svensk flyktingpolitik är att de personer som är i behov av skydd undan förtryck och förföljelse ska garanteras en fristad här i landet. För oss är detta en självklar hållning som vi inte ska- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SfU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Pensionsberäkning för intagna för kriminalvård
Motion 1992/93:Sf282 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)
Motion till riksdagen 1992/93:Sf282 av Hans Nyhage och Lars Björkman m Pensionsberäkning för intagna för kriminalvård Av 10 kap. 2 lagen om allmän försäkring framgår följande: Därest pensionsberättigad under hel månad är intagen i kriminalvårdsanstalt eller är häktad eller eljest på statens bekostnad intagen i anstalt- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Användandet av mikrobiologiska saneringsmedel
Motion 1992/93:Jo635 av Lars Björkman och Hans Nyhage (m)
Motion till riksdagen 1992/93:Jo635 av Lars Björkman och Hans Nyhage m Användandet av mikrobiologiska saneringsmedel Den ökade användningen av oljor innebär fler transporter och antalet olyckor i samband med leveranser har också ökat. Även ganska små oavsiktliga utsläpp av oljor kan förorsaka stora skador som oftast- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:JoU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation