Hans Hoff (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- hans.hoff@riksdagen.se
- Telefon
- 08-786 49 44
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1999-10-15 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-11-16 – 1998-10-05
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1999-10-21 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1996-09-26 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-11-17 – 1996-09-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1997-10-10 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2003-09-03
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2004-11-01 – 2006-10-02
- Personlig suppleant
- 2001-11-22 – 2004-10-31
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2014-10-13
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2021-12-31
- Ersättare
- 2016-01-01 – 2018-12-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2012-03-23 – 2014-10-07
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95-98 (statssekreterarersättare 951116-981005) och 99-. Ledamot finansutskottet 02-10, konstitutionsutskottet 10-14, socialutskottet 14-18 och kulturutskottet 18-. Suppleant trafikutskottet 95-98, näringsutskottet 97-98, finansutskottet 99-02 och justitieutskottet 18-. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 02-03, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 04-06, rådet för ledamotsnära frågor 10-14 och riksbanksfullmäktige 14-. Suppleant Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 01-04, riksdagsstyrelsen 10-14 och riksdagens ansvarsnämnd 16-18, ledamot 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenberg 98-99. Ersättare, kommunstyrelsen 99. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Hallands län 99.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
invandrare inom vården
Skriftlig fråga 1999/2000:646 av Hoff, Hans (s)
den 1 mars Fråga 1999/2000:646 av Hans Hoff s till statsrådet Ulrica Messing om invandrare inom vården Det är viktigt att öka antalet invandrare inom vården. Dels är de en viktig potentiell rekryteringskälla och dels ökar antalet äldre personer med utländsk bakgrund. I dag finns det mellan 1 400 och 1 600 läkare med- Inlämnad
- 2000-03-01
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
lagen om anställningsskydd
Skriftlig fråga 1999/2000:287 av Hoff, Hans (s)
den 26 november Fråga 1999/2000:287 av Hans Hoff s till statsrådet Mona Sahlin om lagen om anställningsskydd Riksdagen beslutade den 1 juli 1993 om en ny lag om privat arbetsförmedling och personaluthyrning. Det fastslogs att den nya lagen skulle utvärderas efter tre år. Den utredning som tillsattes kom fram till att- Inlämnad
- 1999-11-26
- Besvarare
- statsrådet Mona Sahlin (S)