Hans Hoff (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- hans.hoff@riksdagen.se
- Telefon
- 08-786 49 44
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1999-10-15 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-11-16 – 1998-10-05
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1999-10-21 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1996-09-26 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-11-17 – 1996-09-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1997-10-10 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2003-09-03
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2004-11-01 – 2006-10-02
- Personlig suppleant
- 2001-11-22 – 2004-10-31
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2014-10-13
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2021-12-31
- Ersättare
- 2016-01-01 – 2018-12-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2012-03-23 – 2014-10-07
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95-98 (statssekreterarersättare 951116-981005) och 99-. Ledamot finansutskottet 02-10, konstitutionsutskottet 10-14, socialutskottet 14-18 och kulturutskottet 18-. Suppleant trafikutskottet 95-98, näringsutskottet 97-98, finansutskottet 99-02 och justitieutskottet 18-. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 02-03, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 04-06, rådet för ledamotsnära frågor 10-14 och riksbanksfullmäktige 14-. Suppleant Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 01-04, riksdagsstyrelsen 10-14 och riksdagens ansvarsnämnd 16-18, ledamot 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenberg 98-99. Ersättare, kommunstyrelsen 99. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Hallands län 99.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kattegatt
Motion 2000/01:MJ416 av Majléne Westerlund Panke m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:MJ416 av Westerlund Panke, Majléne s Kattegatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bestämmelserna för fisket i Kattegatt ses över och anpassas till rådande situation, vad gäller fiskbeståndet. Motivering Situationen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Insatser mot svartarbete
Motion 2000/01:Sk822 av Hans Hoff och Jan Bergqvist (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Sk822 av Hoff, Hans s Insatser mot svartarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en samlad strategi för att motverka svartarbete. Motivering Eftersom den svarta sektorn per definition ligger utanför den del av ekonomin som är synlig- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- ---2000/01:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Obligatorisk användning av vinterdäck
Motion 2000/01:T428 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T428 av Hoff, Hans s Obligatorisk användning av vinterdäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om borttagande av undantag i svensk lagstiftning från det obligatoriska kravet på användning av vinterdäck. Motivering I Sverige- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- --2000/01:TU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Förskrivning av narkotiska preparat
Motion 2000/01:So537 av Hans Hoff och Jan Bergqvist (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So537 av Hoff, Hans s Förskrivning av narkotiska preparat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ändring i disciplinpåföljdslagen. Motivering Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämd HSAN utreder anmälningar mot hälso-- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Översyn av utrikesförvaltningen
Motion 2000/01:U301 av Bengt Silfverstrand och Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2000/01:U301 av Silfverstrand, Bengt s Översyn av utrikesförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en genomgripande översyn av utrikesförvaltningen. Motivering Den europeiska integrationen och den ekonomiska globaliseringen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Tillväxt och välfärd i Västsverige
Motion 2000/01:T230 av Britt Bohlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T230 av Bohlin, Britt s Tillväxt och välfärd i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fler utbildningsplatser till Västsverige.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 39
- Utskottsberedning
- -------------------2000/01:KrU6 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (39 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
Hemlösa
Motion 2000/01:So385 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So385 av Hoff, Hans s Hemlösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att en nationell målsättning måste vara att antalet hemlösa skall minskas under en fyraårsperiod. Motivering Vi har i Sverige under de senaste åren- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Centralt apoteksregister
Motion 2000/01:So384 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So384 av Hoff, Hans s Centralt apoteksregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att inrätta ett centralt apoteksregister för att minimera risken för missbruk av mediciner. Motivering Det är med stor- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Yrkesinspektionens möjligheter att lägga vite på statliga myndigheter
Motion 2000/01:A239 av Hans Hoff och Lisbet Calner (s)
Motion till riksdagen 2000/01:A239 av Hoff, Hans s Yrkesinspektionens möjligheter att lägga vite på statliga myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändringar som är nödvändiga för att Yrkes- inspektionen skall kunna förelägga viten även för statliga arbetsgivare. Motivering Genom ändringar i- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:AU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
A-kassa till studerande
Motion 2000/01:A229 av Bengt Silfverstrand och Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2000/01:A229 av Silfverstrand, Bengt s A-kassa till studerande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämlika regler för a-kasseersättning till studerande. Motivering En person som stämplat som arbetslös och därefter börjar studera- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:AU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Rehabiliterade och arbetsmarknaden
Motion 2000/01:A274 av Hans Hoff m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:A274 av Hoff, Hans s Rehabiliterade och arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om arbetsmarknadspolitiken med fokus på högkvalitativa insatser och ökade möjligheter för rehabiliterade att återvända till- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- --2000/01:AU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Arbetsskadelivräntan
Motion 2000/01:Sf242 av Hans Hoff m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Sf242 av Hoff, Hans s Arbetsskadelivräntan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om värdesäkring av arbetsskadelivräntan. Motivering Vi kan aldrig nå målet om full sysselsättning, om vi fortsätter att organisera arbetslivet- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
IT-terrorism
Motion 2000/01:Fö209 av Hans Hoff och Bengt Silfverstrand (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Fö209 av Hoff, Hans s IT-terrorism Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att snarast utarbeta en nationell strategi för att långsiktigt motverka IT-terrorism. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- ---2000/01:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Ett narkotikafritt samhälle
Motion 2000/01:Ju723 av Hans Hoff och Bengt Silfverstrand (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ju723 av Hoff, Hans s Ett narkotikafritt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en ändring av narkotikastrafflagen. Motivering En nyligen presenterad undersökning visar att 17 procent av de mönstrande 18-åringarna- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- --2000/01:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Godtroförvärv
Motion 2000/01:L911 av Alf Eriksson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:L911 av Eriksson, Alf s Godtrosförvärv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige bör tillämpa vindikationsprincipen vid förvärv av egendom. Motivering Till skillnad från många andra länder gäller i Sverige- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:LU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Möjligheter för Sveriges skolelever att besöka Sveriges riksdag
Motion 2000/01:K329 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2000/01:K329 av Hoff, Hans s Möjligheter för Sveriges skolelever att besöka Sveriges riksdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att utreda förutsättningarna för hur skolelever från hela Sverige kan få bättre möjligheter att besöka riksdagen. Motivering Under ett riksdagsår besöker- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:KU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Havsöringsförande bäckar och mindre laxåar
Motion 2000/01:MJ789 av Majléne Westerlund Panke m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:MJ789 av Westerlund Panke, Majléne s Havsöringsförande bäckar och mindre laxåar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av översyn och förbättring av skyddet för havsöringsförande bäckar och mindre laxåar. Motivering- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation