Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ansvarig enhet eller myndighet för arbetsgrupper inom EU
Svar på skriftlig fråga 2013/14:776 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister
Dnr L2014/2195/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:776 av Krister Örnfjäder S Ansvarig enhet eller myndighet för arbetsgrupper inom EU Krister Örnfjäder har frågat mig om jag tänker öka det svenska engagemanget genom att utse regeringsrepresentanter och ansvarig enhet- Svarsdatum
- 2014-09-12
- Frågeställare
- Krister Örnfjäder (S)
Djurskyddskontroller
Svar på skriftlig fråga 2013/14:766 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister
Dnr L2014/2149 Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:766 av Jens Holm V Djurskyddskontroller Jens Holm har frågat mig vad jag avser att göra för att antalet djurskyddskontroller ska bli fler och bättre. Jag fäster en mycket stor vikt vid att djurskyddskontrollen fungerar väl.- Svarsdatum
- 2014-09-05
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
En minskad risk för skogsbränder
Svar på skriftlig fråga 2013/14:755 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister
Dnr L2014/2112/pol Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:755 av Jens Holm V En minskad risk för skogsbränder Jens Holm har frågat mig om jag är beredd att göra ändringar i relevanta lagar och föreskrifter för att våra myndigheter ska kunna ställa krav på brandvakter, brandskyddsutbildad- Svarsdatum
- 2014-09-01
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk
Svar på skriftlig fråga 2013/14:719 besvarad av Helena Leander (MP)
Dnr L2014/1920/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:719 av Helena Leander MP Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk Helena Leander har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att skapa likvärdiga villkor för berikning av komjölk och växtbaserad- Svarsdatum
- 2014-07-15
- Frågeställare
- Helena Leander (MP)
De omfattande bristerna inom livsmedelskontrollen
Svar på skriftlig fråga 2013/14:681 besvarad av Pyry Niemi (S)
Dnr L2014/1741/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:681 av Pyry Niemi S De omfattande bristerna inom livsmedelskontrollen Pyry Niemi har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att genomföra för att komma till rätta med de omfattande bristerna i livsmedelskontrollen- Svarsdatum
- 2014-06-18
- Frågeställare
- Pyry Niemi (S)
Skärpta regelverk för fiskodlingar
Svar på skriftlig fråga 2013/14:659 besvarad av Eva Sonidsson (S)
Dnr L2014/ 1661/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:659 av Eva Sonidsson S Skärpta regelverk för fiskodlingar Eva Sonidsson har frågat Lena Ek om hon avser skärpa regelverket för fiskodlingar så att odling endast får ske i slutna kassar i Bottenhavet och i våra andra- Svarsdatum
- 2014-06-11
- Frågeställare
- Eva Sonidsson (S)
Importförbud mot danskt griskött
Svar på skriftlig fråga 2013/14:634 besvarad av Hans Hoff (S)
Dnr L2014/1532/POL Landsbygdsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:634 av Hans Hoff S Importförbud mot danskt griskött Hans Hoff har frågat mig om jag avser att införa ett importförbud för danskt griskött. Det är mycket olyckligt och oroväckande att antibiotikaresistenta bakterier har fått så stor spridning- Svarsdatum
- 2014-05-28
- Frågeställare
- Hans Hoff (S)
Småkryp till middag
Svar på skriftlig fråga 2013/14:628 besvarad av Hannah Bergstedt (S)
Dnr L2014/1520/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:628 av Hannah Bergstedt S Småkryp till middag Hannah Bergstedt har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta utifrån den europeiska och internationella debatten om insekter som mat för att minska klimatpåverkan och- Svarsdatum
- 2014-05-28
- Frågeställare
- Hannah Bergstedt (S)
Färre jordbruksföretag
Svar på skriftlig fråga 2013/14:601 besvarad av Raimo Pärssinen (S)
13 Dnr L2014/1448/POL Till riksdagen Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Svar på fråga 2013/14:601 av Raimo Pärssinen S Färre jordbruksföretag Raimo Pärssinen har frågat mig om jag avser att genom jordbrukspolitiken fortsätta att minska antalet jordbruksföretag och att stärka storjordbruken. Jag vill att- Svarsdatum
- 2014-05-14
- Frågeställare
- Raimo Pärssinen (S)
Åldersgräns vid köp av energidryck
Svar på skriftlig fråga 2013/14:599 besvarad av Hillevi Larsson (S)
Dnr L2014/1446/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:599 av Hillevi Larsson S Åldersgräns vid köp av energidryck Hillevi Larsson har frågat Maria Larsson om hon kan tänka sig att verka för en åldersgräns vid köp av energidryck för att göra energidryck mindre lättillgänglig- Svarsdatum
- 2014-05-14
- Frågeställare
- Hillevi Larsson (S)
Hållbar förvaltning av hummerbestånden
Svar på skriftlig fråga 2013/14:570 besvarad av Roland Utbult (KD)
Dnr L2014/1263/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:570 av Roland Utbult KD Hållbar förvaltning av hummerbestånden Roland Utbult har frågat vad jag vill göra när det gäller hummerbestånden för att rädda hummerfisket som näring. Hummern och hummerfisket är betydelsefullt- Svarsdatum
- 2014-04-16
- Frågeställare
- Roland Utbult (KD)
Bevarande av fjällägenheter
Svar på skriftlig fråga 2013/14:565 besvarad av Gunnar Sandberg (S)
Dnr L2014/1253/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:565 av Gunnar Sandberg S Bevarande av fjällägenheter Gunnar Sandberg har frågat mig om jag är beredd att ändra avyttringsbeslutet så att fjällägenheterna i Jämtlands län kan bevaras. På statens mark ovan odlingsgränsen- Svarsdatum
- 2014-04-16
- Frågeställare
- Gunnar Sandberg (S)
Spökgarn
Svar på skriftlig fråga 2013/14:550 besvarad av Anders Karlsson (S)
Dnr L2014/1204/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:550 av Anders Karlsson S Spökgarn Anders Karlsson har frågat mig vilka svenska åtgärder jag avser att dra i gång och vilken målsättning jag har i fråga om att rensa svenska fiskevatten från spökgarn. Med spökgarn menar- Svarsdatum
- 2014-04-11
- Frågeställare
- Anders Karlsson (S)