Bruno Poromaa (S)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Född år
- 1936
- Avliden
- 13 september 2016
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1985-09-29 – 1994-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1988-11-07 – 1991-09-29
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 1988-10-17 – 1994-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Hemmansägaren Isak Gustaf Alfred Poromaa och Helli Amalia Kuru
Uppdrag inom riksdag och regering
Ers 1982-85. Rdl 1985- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-85/86, Socialförsäkringsutskottet 82/83-84/85 och Näringsutskottet 82/83-93/94. Ledamot av Skatteutskottet 86/87-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot med uppdrag att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88.
Bostadsort
Kiruna
Utbildning
Realexamen 55. Kontorsskrivare vid Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) i Kiruna 55-56. Gruvarbetare 57-78. Kommunalråd i Kiruna 78-82.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Luossavaara-Kiirunavaara AB 70-78, Kiruna Truck AB (Regioninvest) 79-, Norrbottens Arkitekt- och Byggkonsult AB 79-82 - Ledamot av styrelsen för avdelning 12, Kiruna, av Svenska Gruvindustriarbetareförbundet, ordförande 69-73, och Svenska Gruvindustriarbetareförbundet 70-75. - Ledamot av styrelsen för Kiruna arbetarekommun 77-, ordförande 79-88, och Norrbottens läns SAP-distrikt 81-88, ledamot av dess verkställande utskott 82-85.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Riksskatteverket 87-95 och Skattemyndigheten i Norrbottens län, vice ordförande 87-98, Skattemyndigheten i Luleå 99-. - Ledamot av utredningen om säkerhetsåtgärder m m i skatteprocessen 84-86 och rättssäkerhetskommittén 92-95.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Kiruna kommunfullmäktige 71-94, ordförande 83-94. Ledamot kommunstyrelsen 74-82, vice ordförande 77-82, och dess arbetsutskott, vice ordförande 77-82. Ledamot av kristidsnämnden, vice ordförande 77-79, civilförsvarsnämnden, vice ordförande 77-79, centrala byggnadskommittén, ordförande 80-85, byggnadsnämnden 81-82 och dess arbetsutskott, vice ordförande 81-82, valberedningen 80-82, byggarbetsnämnden 80-82, distriktsarbetsnämnden 80-82 och medaljkommittén, ordförande 83-91. Ledamot av samverkansorganet kommunen-LKAB 80-82. - Ledamot av styrelsen för Kiruna Renhållnings AB, ordförande 80-82, Kiruna Värmeverk AB, ordförande 80-82, Kiruna Hotellfastighets AB, vice ordförande 80-82, och AB Malmfältens Kraftverk 80-82. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Norrbottens län 89-91.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)
Motion 1992/93:Sk57 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk57 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionen föreslås att ett skatteavdrag införs för kostnader för reparations- och underhållsåtgärder i bostadshus.- Inlämnad
- 1993-05-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:SkU36
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:241 Övergång till konventionell beskattning av allmännyttiga bostadsföretag
Motion 1992/93:Sk55 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk55 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:241 Övergång till konventionell beskattning av allmännyttiga bostadsföretag I propositionen föreslås att dagens schablonbeskattning av de allmännyttiga bostadsföretagen ersätts med en s.k. konventionell beskattning som motsvarar- Inlämnad
- 1993-04-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:BoU19 1992/93:SkU30
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:192 Sänkt dieseloljeskatt, m.m.
Motion 1992/93:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:192 Sänkt dieseloljeskatt, m.m. I propositionen föreslås såväl att den nyligen beslutade dieseloljeskatten sänks med 5 öre som att fordonsskatten på tunga fordon och släpvagnar sänks med omkring 20 Vi anser, som också framförs- Inlämnad
- 1993-04-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SkU34
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:190 Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m.
Motion 1992/93:Sk46 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk46 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:190 Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m. I propositionen finns det förslag om olika momsskattefrågor, bl.a. förslag om att momsbelägga trafikavgifter för transporter på t.ex. vägar och broar samt undantag från skatteplikt- Inlämnad
- 1993-04-19
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1992/93:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:187 Individuellt pensionssparande
Motion 1992/93:Sk37 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk37 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:187 Individuellt pensionssparande 1. Nya former för förvaltning och organisation av det privata pensionssparandet Den aktuella propositionen innehåller olika förslag till förändringar av det privata pensionssparandet. Förutom- Inlämnad
- 1993-04-13
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:SkU31
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:196 Överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.
Motion 1992/93:Sk31 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk31 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:196 Överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m. På förslag av regeringen har riksdagen tidigare avskaffat den s.k. betalningslagen och ersatt denna med särskilda- Inlämnad
- 1993-03-31
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:SkU28
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.
Motion 1992/93:T59 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T59 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. I propositionen föreslås att investeringar i vägar och järnvägar skall utföras fram till år 2003 med totalt 98 miljarder kronor. Förslagen i propositionen berör i huvudsak investeringar- Inlämnad
- 1993-03-23
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:184 Vissa fiskefrågor
Motion 1992/93:Jo41 av Bruno Poromaa m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Jo41 av Bruno Poromaa m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:184 Vissa fiskefrågor Regeringen föreslår i nämnda proposition att prisregleringen på fisk avvecklas och att återstående medel för regleringen används bland annat till olika åtgärder som utsättning av fisk. Enligt vårt förmenande- Inlämnad
- 1993-03-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:JoU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:166 Vissa punktskattefrågor
Motion 1992/93:Sk27 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk27 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:166 Vissa punktskattefrågor I propositionen föreslår regeringen förändringar av vissa punktskatter. Bl.a. föreslås att den särskilda charterskatten slopas. Detta förslag beräknas för nästa budgetår leda till ett skattebortfall- Inlämnad
- 1993-03-15
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg
Motion 1992/93:Ub141 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub141 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Högskolan i Luleå har fasta forskningsresurser och en teknisk fakultet, men kan ändå i vissa avseenden jämställas med de små och medelstora högskolorna. För Högskolans civilingenjörsutbildning- Inlämnad
- 1993-03-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens
Motion 1992/93:Ub81 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub81 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Distans- och utlokaliserad utbildning vid Högskolan i Luleå Det nya anslagssystemet innebär att en högskolas ersättning för grundutbildning helt kommer att bygga på antalet närvarande- Inlämnad
- 1993-03-11
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1992/93:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Förenklingar i deklarationsförfarandet
Motion 1992/93:Sk805 av Bruno Poromaa och Owe Andréasson (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk805 av Bruno Poromaa och Owe Andréasson s Förenklingar i deklarationsförfarandet Riksdagen har under hösten 1993 på förslag av regeringen beslutat om vissa förenklingar av självdeklarationen. I det förberedande arbetet, som föregick propositionen, föreslog RSV betydligt mer långtgående- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Befogenheter för Tullverket
Motion 1992/93:Sk622 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk622 av Lars Hedfors m.fl. s Befogenheter för Tullverket De snabbt förändrade förhållandena i vår omvärld utvecklingen i Östeuropa respektive genomförandet av den inre marknaden liksom ett framtida svenskt medlemskap i den Europeiska gemenskapen påverkar många svenska myndigheters och- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1992/93:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Svensk representation i Murmansk
Motion 1992/93:U322 av Åke Selberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:U322 av Åke Selberg m.fl. s Svensk representation i Murmansk Efter 1988, då det första samarbetsavtalet mellan Norrbottens län och Murmansks län undertecknades, har kontakterna mellan företag, organisationer, statliga myndigheter, kommuner och enskilda utvecklats snabbt. Den deklaration- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:UU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ökad satsning på folkbildningen
Motion 1992/93:Kr405 av Åke Selberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Kr405 av Åke Selberg m.fl. s Ökad satsning på folkbildningen I Norrbotten finns ca 20 000 LO-medlemmar som saknar grundskolekompetens. Tidigare har de korttidsutbildade varit svåra att rekrytera till studier, men i Norrbotten har man lyckats med hjälp av så kallade uppsökare. Från en- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:KrU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Järnvägsförbindelserna i Norrbotten
Motion 1992/93:T506 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T506 av Sten-Ove Sundström m.fl. s Järnvägsförbindelserna i Norrbotten Genom de politiska förändringar som nu sker i före detta Sovjetunionen ökar snabbt intresset för en ökad öst- västhandel på Nordkalotten, främst med Ryssland och de tättbefolkade regionerna på Kolahalvön. Det finns- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Utbyggnad av Kiruna flygplats
Motion 1992/93:T717 av Bruno Poromaa m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T717 av Bruno Poromaa m.fl. s Utbyggnad av Kiruna flygplats Den i Kiruna etablerade rymdforskningen: Institutet för rymdfysik IRFEISCAT, Satellitbild, Esrange och den nu uppstartade utbildningen i rymdteknologi, tillfördes oanade möjligheter för utökning och utveckling i och med tillkomsten- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:TU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kronoöverloppsmark
Motion 1992/93:Bo609 av Åke Selberg och Bruno Poromaa (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Bo609 av Åke Selberg och Bruno Poromaa s Kronoöverloppsmark När någon oftast kommun eller staten skall förvärva kronoöverloppsmark blir det ofta tre intressenter, särskilt om marken skall exploateras. Det är dels säljaren oftast Domänverketdels köparen och sedan berörd sameby. Vid köp- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:BoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Vägförbindelse för Talma sameby
Motion 1992/93:Bo601 av Bruno Poromaa m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Bo601 av Bruno Poromaa m.fl. s Vägförbindelse för Talma sameby Talma sameby inom Kiruna kommun i Norrbottens län med centralviste i Kattuvuoma, öster om Torneträsk, har sedan årtionden strävat efter att erhålla vägförbindelse. För nämnda samebys överlevnad är tillkomsten av denna vägförbindelse- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:BoU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kommunikationerna i norra Sverige
Motion 1992/93:T201 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T201 av Sten-Ove Sundström m.fl. s Kommunikationerna i norra Sverige Ett effektivt fungerande transportsystem är en viktig förutsättning för ett flexibelt och utvecklat näringsliv i Norrbotten. Länets transporter domineras av tunga masstransporter och av snabba transporter som tillgodoser- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1992/93:TU19 1992/93:TU30 1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation