Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
EKN:s landpolicyer
Skriftlig fråga 2023/24:668 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:668 EKN:s landpolicyer av Björn Söder SD till Statsrådet Johan Forssell M Exportkreditnämnden EKN är en myndighet med regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering, genom att försäkra företag och banker mot risken att inte få betalt. EKN följer utvecklingen i världens- Inlämnad
- 2024-02-27
- Svarsdatum
- 2024-03-06
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet
Skriftlig fråga 2023/24:573 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:573 Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Folkrepubliken Kina tillkännagav 2015 att man skulle upprätta nya flygrutter, M503, W121, W122 och W123, längs den sydöstra kusten i Taiwansundet. M503 skulle ligga endast 7,8 kilometer från gränsen- Inlämnad
- 2024-02-06
- Svarsdatum
- 2024-02-14
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Efterkontroller av svensk krigsmateriel i Ukraina
Skriftlig fråga 2023/24:499 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:499 Efterkontroller av svensk krigsmateriel i Ukraina av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Internrevisionstjänsten vid Ukrainas försvarsministerium, representanter för Ukrainas väpnade styrkor och representanter för den amerikanska ambassadens försvarssektion har genomfört en första- Inlämnad
- 2024-01-21
- Svarsdatum
- 2024-01-31
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Anslag till institut med kopplingar till diktatur
Skriftlig fråga 2023/24:485 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:485 Anslag till institut med kopplingar till diktatur av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M The Institute for Security and Development Policy, ISDP, är en Stockholmsbaserad forsknings- och tankesmedja. ISDP har för närvarande två stora geografiska fokusområden, dels Asien och dels Kaukasus.- Inlämnad
- 2024-01-17
- Svarsdatum
- 2024-01-24
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Granskning av huruvida svenska komponenter ingår i ryska vapen
Skriftlig fråga 2023/24:378 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:378 Granskning av huruvida svenska komponenter ingår i ryska vapen av Björn Söder SD till Försvarsminister Pål Jonson M Ukrainas antikorruptionsmyndighet, NACP, har meddelat att man lanserar världens första öppna databas över utländska komponenter i vapen. Databasen innehåller redan mer än 2 000 komponenter- Inlämnad
- 2023-12-11
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Ändring av körkortslagen
Skriftlig fråga 2023/24:374 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:374 Ändring av körkortslagen av Björn Söder SD till Statsrådet Andreas Carlson KD I körkortslagen 1998:488 4 kap. 6 står att uppsikt under övningskörning inom Försvarsmakten får utövas endast av den som under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft sådan behörighetDetta innebär att man inom- Inlämnad
- 2023-12-11
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Utveckling av en alarm-app
Skriftlig fråga 2023/24:373 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:373 Utveckling av en alarm-app av Björn Söder SD till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Den första måndagen i månaden i mars, juni, september och december testas varningssystemet Hesa Fredrik med det officiella namnet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. I måndags förra veckan hördes inte Hesa Fredrik- Inlämnad
- 2023-12-11
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)
Sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare
Skriftlig fråga 2023/24:315 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:315 Sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M I september 2020 gick Azerbajdzjan till våldsamt anfall mot grannlandet Armenien. Efter 44 dagars krig slöts ett eldupphöravtal, vilket inte införlivats av Azerbajdzjan. I stället gick man i september- Inlämnad
- 2023-11-29
- Svarsdatum
- 2023-12-06
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace
Skriftlig fråga 2023/24:322 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:322 Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Södra Kaukasus behöver långsiktig fred där alla länder verkar med öppna gränser och är förbundna genom aktiva ekonomiska, politiska och kulturella band och där konflikter kan lösas genom dialog och diplomatiska- Inlämnad
- 2023-11-29
- Svarsdatum
- 2023-12-06
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Den ökande antisemitismen i Sverige
Skriftlig fråga 2023/24:320 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:320 Den ökande antisemitismen i Sverige av Björn Söder SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Sedan den fruktansvärda islamistiska terrorattacken mot Israel den 7 oktober har vi kunnat se omfattande demonstrationer runt om i Sverige där attacken, som dödade 1 200 barn, kvinnor och män i Israel, hyllas.- Inlämnad
- 2023-11-29
- Svarsdatum
- 2023-12-06
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret
Skriftlig fråga 2023/24:240 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:240 Prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret av Björn Söder SD till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har nyligen publicerat en rapport om prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret. Civilförsvaret avvecklades under 2000-talet efter- Inlämnad
- 2023-11-09
- Svarsdatum
- 2023-11-22
- Besvarare
- Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)
Engagerande av svenska energiföretag i Moldaviens energiomställning
Skriftlig fråga 2023/24:235 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:235 Engagerande av svenska energiföretag i Moldaviens energiomställning av Björn Söder SD till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Kostnaderna för Rysslands krig i Ukraina är och har varit enorma för Moldavien med direkta säkerhetshot, instabilitet och brist på energiförsörjning, kolossala energiprishöjningar- Inlämnad
- 2023-11-09
- Svarsdatum
- 2023-11-22
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Försvarsindustrins roll i civilförsvaret
Skriftlig fråga 2023/24:233 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:233 Försvarsindustrins roll i civilförsvaret av Björn Söder SD till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Man kan med all tydlighet konstatera att återtagandet av både den militära och framför allt den civila försvarsförmågan återtas från en låg nivå. De tidigare regeringarna tog, likt i många andra politiska frågor,- Inlämnad
- 2023-11-09
- Svarsdatum
- 2023-11-22
- Besvarare
- Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)
EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim
Skriftlig fråga 2023/24:214 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:214 EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim av Björn Söder SD till Statsrådet Johan Forssell M År 2016 undertecknades ett avtal mellan EU och Kuba. Det var ett politiskt dialog- och samarbetsavtal, kallat PDCA. År 2017 godkändes det av EU-parlamentet, och sedan dess har alla EU:s medlemsländer, utom- Inlämnad
- 2023-11-06
- Svarsdatum
- 2023-11-15
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Irans ordförandeskap i FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum
Skriftlig fråga 2023/24:213 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:213 Irans ordförandeskap i FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M I maj i år utsågs den iranska regimen, av ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, till ordförande för FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum. Utnämningen- Inlämnad
- 2023-11-06
- Svarsdatum
- 2023-11-15
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Säkerhetssituationen för armenier i Sverige
Skriftlig fråga 2023/24:117 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:117 Säkerhetssituationen för armenier i Sverige av Björn Söder SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Sedan Azerbajdzjans aggressioner och krig mot Armenien och regionen Nagorno-Karabach inleddes hösten 2020 har hatretoriken från den azerbajdzjanska sidan mot armenier ökat väsentligt. Den drabbar också armeniska- Inlämnad
- 2023-10-12
- Svarsdatum
- 2023-10-25
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Tillgången till Sveriges Radios officiella kommunikationskanaler
Skriftlig fråga 2023/24:114 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:114 Tillgången till Sveriges Radios officiella kommunikationskanaler av Björn Söder SD till Kulturminister Parisa Liljestrand M Lördagen den 7 oktober gick terrororganisationen Hamas till storskalig attack mot Israel. Man sköt raketer mot civila mål i Israel, halshögg och slaktade människor, mördade småbarn,- Inlämnad
- 2023-10-12
- Svarsdatum
- 2023-10-25
- Besvarare
- Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
FN-missions uttalande om händelser i Nagorno-Karabach
Skriftlig fråga 2023/24:95 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:95 FN-missions uttalande om händelser i Nagorno-Karabach av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Den 19 september inledde Azerbajdzjan en storskalig offensiv mot Nagorno-Karabach. De facto-armén i Nagorno-Karabach tvingades efter 24 timmar av intensiva strider lägga ned vapnen. Detta skedde- Inlämnad
- 2023-10-08
- Svarsdatum
- 2023-10-18
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Allmänna handlingar i elektroniskt format
Skriftlig fråga 2023/24:100 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:100 Allmänna handlingar i elektroniskt format av Björn Söder SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Enligt tidningen Samnytt avser Ystads tingsrätt att sluta skicka allmänna handlingar elektroniskt till personer ur allmänheten som begär ut sådana. Det har domstolens ställföreträdande lagman beslutat.- Inlämnad
- 2023-10-09
- Svarsdatum
- 2023-10-18
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Återkallande av erkännandet av Palestina
Skriftlig fråga 2023/24:96 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:96 Återkallande av erkännandet av Palestina av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Tidigt på morgonen den 7 oktober gick den palestinska terrorgruppen Hamas till omfattande terrorangrepp mot Israel. Man genomförde kraftig raketbeskjutning, och medlemmar ur Hamas väpnade gren Izz al-Din- Inlämnad
- 2023-10-09
- Svarsdatum
- 2023-10-20
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)