Bengt-Ola Ryttar (S)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Född år
- 1941
- Avliden
- 22 juni 2015
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2002-09-30
- Ledig
- 1995-01-10 – 1995-10-08
- Ordinarie
- 1985-12-18 – 1995-01-09
Europaparlamentet
- Ledamot
- 1995-01-01 – 1995-10-08
Justitieutskottet
- Ledamot
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1988-10-02 – 1991-09-29
- Ledamot
- 1985-09-29 – 1988-10-01
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1995-01-18
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1995-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1995-01-18
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1988-10-01
- Suppleant
- 1983-10-03 – 1985-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Ers 1982-85. Rdl 1985- Suppleant i Civilutskottet 82/83, Bostadsutskottet 83/84-87/88 och Arbetsmarknadsutskottet 88/89-94/95. Ledamot av Justitieutskottet 85/86-93/94 och Bostadsutskottet 94/95. Ledamot av Europaparlamentet 95 (10.1-8.10.1995).
Bostadsort
Gagnef
Utbildning
Mattläggare hos Fahlcrantz Byggnadsvaror i Borlänge, Utterströms i Umeå och Golv AB i Borlänge 57-77. Realexamen 58. Yrkesutbildning (mattläggare) periodvis 61-77. Studier vid Umeå universitet 68 och Uppsala universitet 73. LO:s sexveckorskurs 73 m fl fackliga kurser.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Led av styrelsen för Västanviks folkhögskola. -- Led av styrelsen för Konsum Dalarna 80--. -- Led av styrelsen för avdelning 30, Borlänge, av Sv Byggnadsarbetareförbundet, ordf 77--83, och Gävle--Dala LO-distrikt, ordf 88--94. -- Led av styrelsen för Gagnefs arbetarekommun, ordf 75--80, och Dalarnas SAP-distrikt, vice ordf 73--88.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av riksåklagarens rådgivande nämnd 89- och statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 92-. Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kopparbergs län 92-95. - Ledamot av näringsförbudskommittén 82-84, betalningsansvarskommittén 85-87, åklagarutredningen 90-92, utredningen om tillsynen över polis- och åklagarväsendena 01-,
Kommunala uppdrag
Led av Gagnefs kommunfullmäktige 77--94. Led av kommunstyrelsen 77--82 och dess AU 80--82. Led av sociala centralnämnden 74--76 och valberedningen 77--82. Led av Sv Kommunförbundets länsavdelning i Kopparbergs län 80--82. -- Led av styrelsen för Västanviks folkhögskola.
Föräldrar
Golvläggaren Ryttar Anders Helmer Danielsson och Klara Johansson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Riksbanken och EMU
Skriftlig fråga 2001/02:1629 av Ryttar, Bengt-Ola (s)
den 12 september Fråga 2001/02:1629 av Bengt-Ola Ryttar s till finansminister Bosse Ringholm om Riksbanken och EMU Enligt Dagens Nyheter har Riksbanken hemligstämplat en rapport angående internationella kapitalrörelser hösten 1992. Det är anmärkningsvärt att Riksbanken, som skaffat sig ett gott renommé för sin öppenhet,- Inlämnad
- 2002-09-12
- Besvarare
- finansminister Bosse Ringholm (S)
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.
Betänkande 2001/02:KU18
Riksdagen beslutade att det i regeringsformen ska stå att riksdagen kan godkänna en överenskommelse inom ramen för samarbetet i EU även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Riksdagen beslutade också om ändring i regeringsformens bestämmelse om riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt till EU. Beslutet innebär att det blir möjligt att överlåta beslutanderätt inte bara till EG utan inom ramen för allt samarbete i EU. Riksdagen kompletterade, utöver regeringens förslag, regeringsformen med en regel som innebär att ingen överlåtelse av beslutanderätt som täcks av grundlag kan ske förrän riksdagen genom två beslut med mellanliggande riksdagsval har godkänt en fördragsändring som förutsätter en sådan grundlagsändring.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 95, 201 minuter
- Beredning
- 2002-01-29
- Justering
- 2002-05-30
- Debatt
- 2002-06-13
- Beslut
- 2002-06-13
med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption
Motion 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap såvitt avser 3 kap. 2 med den ändringen att första stycket erhåller- Inlämnad
- 2002-03-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.
Motion 2001/02:K50 av Bengt-Ola Ryttar (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K50 av Bengt-Ola Ryttar s med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå de ändringar i 10 kap. 2 regeringsformen som föreslås i propositionen. Riksdagen beslutar att avslå de ändringar i 10 kap.- Inlämnad
- 2002-01-18
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
avlyssning
Skriftlig fråga 2001/02:400 av Ryttar, Bengt-Ola (s)
den 11 december Fråga 2001/02:400 av Bengt-Ola Ryttar s till justitieminister Thomas Bodström om avlyssning Telefonavlyssning har i Sverige betraktats som ett mycket ingripande tvångsmedel, därför är de krav som ställs på telefonavlyssning skyddade i grundlag. Vi kan nu läsa i pressen om att genom att ett EU-direktiv- Inlämnad
- 2001-12-11
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Motion 2001/02:T54 av Per Erik Granström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:T54 av Per Erik Granström m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sektorsansvaret för Banverket. Kombitrafik en viktig framgångsfaktor- Inlämnad
- 2001-10-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Motion 2001/02:T35 av Per Erik Granström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:T35 av Per Erik Granström m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Bergslagsbanans upprustning. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2001-10-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet
Motion 2001/02:N16 av Per Erik Granström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N16 av Per Erik Granström m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att stärka regional utveckling. Motivering Det går- Inlämnad
- 2001-10-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Arbetslösa ungdomars situation
Motion 2001/02:A308 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A308 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Arbetslösa ungdomars situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att kommuner, arbetsförmedling, socialtjänst, försäkringskassa och övriga myndigheter har ett regelverk- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Omarrondering
Motion 2001/02:MJ428 av Bengt-Ola Ryttar (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ428 av Bengt-Ola Ryttar s Omarrondering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omarrondering. Motivering Vid behandlingen av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2000/01: MJU2 beslöt riksdagen genom ett tillkännagivande- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget
Motion 2001/02:K5 av Bengt-Ola Ryttar (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K5 av Bengt-Ola Ryttar s med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:8. Motivering Fördragsändringar i EU kan bara införas med enhällighet. Genom att det irländska folket har sagt nej till Nicefördraget i en folkomröstning- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KUU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Fördelning av resurser inför folkomröstning om EMU
Motion 2001/02:K413 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K413 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. s Fördelning av resurser inför folkomröstning om EMU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statliga bidrag inför en kommande folkomröstning om EMU. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
EMU och demokratin
Motion 2001/02:K374 av Bengt-Ola Ryttar (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K374 av Bengt-Ola Ryttar s EMU och demokratin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EMU:s oförenlighet med ett demokratiskt styrelseskick. Motivering Valutapolitik är åtgärder som direkt påverkar växelkursen för ett lands- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Patientskadelagen
Motion 2001/02:L320 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:L320 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Patientskadelagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten till ersättning vid brytandet av förment latenta sjukdomar och om möjligheterna för omprövning. Motivering Patientskadelagen- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Översyn av föräldrabalkens regler om vårdnadsansvar
Motion 2001/02:L319 av Bengt-Ola Ryttar och Barbro Hietala Nordlund (s)
Motion till riksdagen 2001/02:L319 av Bengt-Ola Ryttar och Barbro Hietala Nordlund s Översyn av föräldrabalkens regler om vårdnadsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av möjligheten att förordna fler än två vårdnadshavare för ett- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Tolkservice
Motion 2001/02:Sf284 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Sf284 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Tolkservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att förbättra tolkservicen. Motivering Att integrera de människor som flyttat hit från andra länder är en av de viktigaste- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Studiemedel för utbildning till teckentolk
Motion 2001/02:Ub421 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub421 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Studiemedel för utbildning till teckentolk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att studiemedel för utbildning till teckenspråkstolk vid folkhögskola skall utgå från 18 års ålder.- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Tandvårdsförsäkringen
Motion 2001/02:So437 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:So437 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Tandvårdsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målet med en utbyggd tandvårdsförsäkring. Motivering Sedan 1999 gäller en ny tandvårdsförsäkring. För vissa prioriterade- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Ofrivillig barnlöshet
Motion 2001/02:So522 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:So522 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Ofrivillig barnlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd och rådgivning för ofrivilligt barnlösa. Motivering En halv miljon svenskar, mellan 15 och 20 procent av alla par- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Pensioner
Motion 2001/02:Sf370 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Sf370 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Pensioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att följa frågan om det nya pensionssystemet. Motivering Under detta årtionde har ett nytt pensionssystem konstruerats och successivt vuxit- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SfU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,