Anna-Lena Sörenson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Adjunkt.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2015-10-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2015-10-13
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-09
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-05-05
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-10-02
- Suppleant
- 2011-06-08 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2015-10-20 – 2018-09-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-10-20
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot försvarsutskottet 10-14, utrikesutskottet 14-15, EU-nämnden 14-15, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14 och 15 och vice ordförande socialutskottet 15-. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14 och 15, konstitutionsutskottet 10-15, EU-nämnden 11-14 och försvarsutskottet 14-16. Ledamot krigsdelegationen 15-. Suppleant Utrikesnämnden 14-15.
Föräldrar
Metallarbetaren Ture Kvist och kallskänkan Constance Kvist, f. Falk.
Utbildning
Gymnasieskola, komvux, Norrköping, slutår 78. Ämneslärarexamen i svenska och historia, Linköpings universitet 82.
Anställningar
Kontorsbiträde, Norrköping 74-75. Adjunkt, Linköpings kommun 82-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 15-. Ledamot, Statens medicinsk-etiska råd 15-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, gatunämnden, Linköpings kommun 89-91, tekniska nämnden 91-94. Ledamot, landstinget, Östergötlands län 94-10. Landstingsråd, landstinget, Östergötlands län 02-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Linköpings arbetarekommuns styrelse 96-16, partidistriktsstyrelsen 01-10 och ledamot och vice ordförande, partidistriktsstyrelsen 14-.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Synen på stödet till frivilliga försvarsorganisationer
Interpellation 2013/14:534 av Anna-Lena Sörenson (S)
Interpellation 2013/14:534 Synen på stödet till frivilliga försvarsorganisationer av Anna-Lena Sörenson S till Försvarsminister Karin Enström M I mars 2010 tog riksdagen beslut om regeringens proposition 2009/10:55 En politik för det civila samhället Samtliga riksdagspartier ställde upp bakom propositionens sex centrala- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Karin Enström (M)
En mer lättillgänglig hemtjänst
Interpellation 2013/14:419 av Anna-Lena Sörenson (S)
Interpellation 2013/14:419 En mer lättillgänglig hemtjänst av Anna-Lena Sörenson S till Statsrådet Maria Larsson KD Tillgången till bra hemtjänst är en förutsättning för att många äldre kan bo kvar hemma och för att de kan ha ett större inflytande och mer delaktighet över sitt liv. Flera kommuner har infört ett enklare- Inlämnad
- 2014-04-07
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Avbrutna försvarsmaterielsamarbeten
Interpellation 2013/14:257 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 30 januari Interpellation 2013/14:257 Avbrutna försvarsmaterielsamarbeten av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Karin Enström M På senare tid har två samarbeten med Norge kring försvarsmaterielanskaffning misslyckats. Ett handlar om gemensam upphandling av tunga lastbilar. Affären stoppades av förvaltningsrätten- Inlämnad
- 2014-01-30
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Undantag från upphandlingsdirektivet
Interpellation 2013/14:219 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 18 december Interpellation 2013/14:219 Undantag från upphandlingsdirektivet av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Karin Enström M När det gäller den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken i EU driver kommissionen frågan om en öppnare marknad för den europeiska försvarsindustrin. Den svenska regeringen- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor
Interpellation 2012/13:383 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 17 april Interpellation 2012/13:383 Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Karin Enström M Europeiska rådet kommer i december 2013 att behandla frågor om försvar och säkerhet. Litauen, som står på tur att bli EU:s ordförande, har också annonserat- Inlämnad
- 2013-04-17
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor
Interpellation 2012/13:373 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 11 april Interpellation 2012/13:373 Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Karin Enström M Europeiska rådet kommer i december 2013 att behandla frågor om försvar och säkerhet. Litauen som står på tur att bli EU:s ordförande har också annonserat- Inlämnad
- 2013-04-11
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Riksrevisionens rapport Besparingar i försvarets materielförsörjning - genomförandegrupp 2008
Interpellation 2011/12:332 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 19 april Interpellation 2011/12:332 Riksrevisionens rapport Besparingar i försvarets materielförsörjning genomförandegrupp 2008 av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Karin Enström M I rapporten framkommer bland annat att besparingarna som vidtogs som ett resultat av den så kallade Genomförandegruppens- Inlämnad
- 2012-04-19
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Upphandling av lätt torped
Interpellation 2011/12:154 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 29 november Interpellation 2011/12:154 Upphandling av lätt torped av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Sten Tolgfors M Riksdagen beslutade i december 2010 att godkänna anskaffning av lätt torped som ersättning för den äldre modell 45 som, i sin nuvarande form, tjänat ut. Enligt uppgift har regeringen- Inlämnad
- 2011-11-29
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Tillsättande av luftförsvarsutredning
Interpellation 2011/12:16 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 21 september Interpellation 2011/12:16 Tillsättande av luftförsvarsutredning av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Sten Tolgfors M I april 2011 gav riksdagen regeringen uppdraget att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att utreda det framtida luftförsvaret. Utredningen ska ta sikte på- Inlämnad
- 2011-09-21
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Anskaffning av lätt torped
Interpellation 2010/11:298 av Sörenson, Anna-Lena (S)
den 31 mars Interpellation 2010/11:298 Anskaffning av lätt torped av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Sten Tolgfors M Riksdagen beslutade i december 2010 om att godkänna anskaffning av en ny lätt torped. Torpeden som ska ersätta den äldre modellen 45 är en viktig förutsättning för att förmågan till ubåtsjakt- Inlämnad
- 2011-03-31
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)