Anders Svärd (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Titel
- vägmästare
- Född år
- 1939
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1988-10-02 – 1998-10-05
- Ordinarie
- 1983-04-10 – 1985-09-29
- Ledig
- 1983-03-01 – 1983-04-09
- Ordinarie
- 1982-10-03 – 1983-02-28
Justitieutskottet
- Suppleant
- 1998-05-01 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1995-01-15
- Ledamot
- 1991-09-29 – 1991-10-16
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1990-10-17 – 1991-09-29
- Ledamot
- 1988-10-10 – 1991-09-29
- Suppleant
- 1982-10-03 – 1985-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1982-10-03 – 1985-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 1991-10-14 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1991-10-16
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-25 – 1995-12-06
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 1991-10-14 – 1994-10-02
Valberedningen
- Suppleant
- 1994-10-02 – 1998-10-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1982-85, 1988- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och 91/92-93/94, Försvarsutskottet 82/83-84/85, Trafikutskottet 88/90-90/91, Utrikes-/Försvarsutskottet 95/96 och Utrikesutskottet 97/98. Ledamot av Justitieutskottet 88/89-90/91 och Försvarsutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Valberedningen 94/95-97/98. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 91/92-93/94.
Bostadsort
Kumla
Utbildning
Realexamen 56. Lantmannaskola 56-57. Kontrollassistentutbildning 57. Vägmästarutbildning (Hermods) 59-62. Bandtraktorförare 59-63. Verkmästare vid vägbyggnad 64-67 och vid teknisk förvaltning 67-76.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för arbetsgivaralliansens organisationsgrupp 92-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för den Regionala utvecklingsfonden i Örebro län 79-, Länsstyrelsen i Örebro län 86-88, Överstyrelsen för civil beredskap 95-, Statens institut för regionalforskning 99-, ordförande 99-, Ledamot av Elförsörjningsnämnden 88-91, Exportkontrollrådet 96-. - Ledamot av 1983 års värnpliktsutbildningskommitté 83-87, fängelseutredningen 92-94, kyrkoutjämningsutredningen 94-, 1995 års försvarsberedning 95-, begravningsverksamhetskommittén 96-97, ordförande 96-97, 1998 års Pliktutredning 98-00, försvarsberedningen 95-. Ledamot av stat-kyrkadelegationen 96-98, kommundelegationen 99-00, Särskild utredare utredningen om de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen under nästa programperiod - former för att ta fram ochj organisera program 98-99.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Kumla kommunfullmäktige 71-85, 2:e vice ordförande 82-85. Ledamot av kommunstyrelsen 71-82 och dess arbetsutskott 74-82. Ledamot av fritidsnämnden 67-70, taxeringsnämnden 67-70, centrala byggnadskommittén 71-82, företagsnämnden 71, konsumentrådet 76-, valutskottet 80-82 samt personal- och organisationsutskottet 80-82. Ledamot av styrelsen för Folkets hus 71-82 och stiftelsen Hyresbostäder 77-82. - Ledamot av Kumla kyrkoråd 64-. Ledamot av kyrkofullmäktige 71-, ordförande 77-. Ledamot av stiftstinget i Strängnäs stift 71-82, stiftsrådet 74- och domkapitlet 79-91. Ledamot av kyrkomötet 75, 79 och 82-, 1:e vice ordförande 95-. Ledamot av styrelsen för Svenska kyrkans utbildningscentrum i Sigtuna 86- och Svenska kyrkans centralstyrelse 83-, 2:e vice ordförande 89-92, 1:e vice ordförande 92-. Ledamot av styrelsen för Örebro läns regionaltrafik AB 73-.
Föräldrar
Järnhandlaren Bengt Olov Svärd och Kerstin Andersson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stiftelsen Musik för Örebro län
Motion 1997/98:Kr279 av Maud Björnemalm m.fl. (s, v, c, kd, m, fp)
Motion till riksdagen 1997/98:Kr279 av Maud Björnemalm m.fl. s, v, c, kd, m, fp Stiftelsen Musik för Örebro län I budgetpropositionen för 1998 föreslår regeringen att statsbidraget till länsmusiken inordnas i stödsystemet för regionala kulturinstitutioner med ett ingångsvärde på 202,9 miljoner kronor, en reducering i- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Stödet till taltidningar
Motion 1997/98:K607 av Anders Svärd (c)
Motion till riksdagen 1997/98:K607 av Anders Svärd c Stödet till taltidningar Taltidningar är ett mycket viktigt hjälpmedel för personer med sådant handikapp att de inte har möjlighet att läsa de tryckta skrifterna. Människors möjlighet att tillgodogöra sig det tryckta ordet är en av de grundläggande förutsättningarna- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ökad dammsäkerhet i svenska älvar
Motion 1997/98:Fö719 av Anders Svärd (c) och Ola Rask (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Fö719 av Anders Svärd c och Ola Rask s Ökad dammsäkerhet i svenska älvar I juli i år inträffade en översvämningskatastrof i Polen, Tjeckien och Tyskland. Stora områden i Ungern, Rumänien, Slovakien och Vitryssland berördes också. Över en miljon människor drabbades. 137 000 personer måste- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
ANT-undervisning
Motion 1997/98:Ub231 av Elver Jonsson m.fl. (fp, m, mp, c, kd, v)
Motion till riksdagen 1997/98:Ub231 av Elver Jonsson m.fl. fp, m, mp, c, kd, v ANT-undervisning Angående utbildningen i alkohol-narkotika- och tobakskunskap ANT för socialarbetare, lärare m.fl. yrkesutbildningar Den allt tidigare drogdebuten, flickornas ökade bruk av tobak och alkohol är exempel på en försämrad social- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1997/98:UbU13 1997/98:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Svensk krigsmaterielexport
Motion 1997/98:U406 av Anders Svärd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1997/98:U406 av Anders Svärd m.fl. c Svensk krigsmaterielexport 1. Sammanfattning En inhemsk försvarsindustri är nödvändig för trovärdigheten för vår förmåga att bedriva en militärt alliansfri politik byggt på ett eget försvar. Centerpartiet konstaterar att Försvarsmakten inte efterfrågar försvarsmateriel- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:UU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Internationellt utvecklingssamarbete
Motion 1997/98:U207 av Anders Svärd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1997/98:U207 av Anders Svärd m.fl. c Internationellt utvecklingssamarbete 1. Sammanfattning Centerpartiet utvecklar i denna kommittémotion sin syn på Sveriges, EU:s och FN:s utvecklingssamarbete. Centerpartiet föreslår att det svenska biståndet inriktas på småskalighet i biståndet med tyngdpunkt- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1997/98:UU2
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
Utbildningsplatser till Örebro missionsskola
Motion 1997/98:Ub455 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kd, c, m, fp)
Motion till riksdagen 1997/98:Ub455 av Rose-Marie Frebran m.fl. kd, c, m, fp Utbildningsplatser till Örebro missionsskola Örebro missionsskola är en av de tre fria teologiska högskolorna i Sverige som 1993 fick examensrätt. Utöver rätten att ge högskoleexamen fick skolan ett avtal om statsbidrag. I avtalet med staten- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Nobelbanan
Motion 1997/98:T509 av Anders Svärd (c) och Karl-Erik Persson (v)
Motion till riksdagen 1997/98:T509 av Anders Svärd c och Karl-Erik Persson v Nobelbanan Sammanfattning Nobelbanan innebär att en ny järnvägssträcka anläggs mellan Örebro, Karlskoga och Kristinehamn. För närvarande utgör denna del en felande länk, när det gäller att binda ihop Oslo och Stockholm. Beräkningar visar att- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:TU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Folkrörelsernas konstfrämjande
Motion 1997/98:Kr218 av Elving Andersson och Anders Svärd (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Kr218 av Elving Andersson och Anders Svärd c Folkrörelsernas konstfrämjande Den verksamhet som bedrivs av Folkrörelsernas konstfrämjande är mycket viktig för att sprida bildkonsten till nya grupper av människor och för att bildkonst av god kvalitet skall göras tillgänglig över hela landet.- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Riksomfattande kampanj för ökad jämställdhet
Motion 1997/98:A801 av Anders Svärd m.fl. (c, s, fp, v, kd, m, mp)
Motion till riksdagen 1997/98:A801 av Anders Svärd m.fl. c, s, fp, v, kd, m, mp Riksomfattande kampanj för ökad jämställdhet Trots gällande lagstiftning och insatser från JämO kan inte sägas annat än att utvecklingen på jämställdhetsområdet är alldeles för långsam. Löneskillnader till kvinnornas nackdel inom samma yrke- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:AU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Institut för lokal demokrati och social utveckling
Motion 1997/98:K263 av Inger Lundberg m.fl. (s, v, c, kd, m)
Motion till riksdagen 1997/98:K263 av Inger Lundberg m.fl. s, v, c, kd, m Institut för lokal demokrati och social utveckling I nedanstående motion föreslås att möjligheterna att etablera ett nationellt kompetenscentrum för lokal demokrati och social utveckling utreds. Avsikten är att ett sådant kompetenscentrum ska bidra- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kommunpolis
Motion 1997/98:Ju228 av Elving Andersson och Anders Svärd (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Ju228 av Elving Andersson och Anders Svärd c Kommunpolis Polisens verksamhet spelar en avgörande roll för människors trygghet. Många enskilda poliser arbetar hängivet för att erbjuda medborgarna ordning och säkerhet och för att ge enskilda skydd och hjälp. Trots detta upplever allmänheten- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1997/98:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1996/97:173 Beskattning av bostadsförmån, m.m.
Motion 1997/98:Sk10 av Anders Svärd (c)
Motion till riksdagen 1997/98:Sk10 av Anders Svärd c med anledning av prop. 1996/97:173 Beskattning av bostadsförmån, m.m. Prop. 1996/97:173 behandlar bl.a. reglerna om värdering av prästers bostadsförmån. Riksskatteverket skall, enligt propositionens förslag, särskilt uppmärksamma dessa tjänstebostäder, eftersom det- Inlämnad
- 1997-10-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SkU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1996/97:169 De fattigas rätt - vårt gemensamma ansvar. Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete
Motion 1997/98:U4 av Helena Nilsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1997/98:U4 av Helena Nilsson m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:169 De fattigas rätt vårt gemensamma ansvar. Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete Runt om i världen sker dramatiska förändringar. Alltfler länder formas till stabila demokratier, alltfler länder förmår att resa sig- Inlämnad
- 1997-09-19
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1997/98:UU9
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1996/97:139 Skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land
Motion 1996/97:U23 av Anders Svärd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1996/97:U23 av Anders Svärd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:139 Skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land Ett viktigt mål för svensk handelspolitik är att främja frihandel. USA:s beslut att införa extraterritoriell lagstiftning som ett medel att stärka sin handelsblockad- Inlämnad
- 1997-06-10
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1996/97:UU4 1997/98:UU4
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning
Motion 1996/97:N24 av Inger Lundberg m.fl. (s, c)
Motion till riksdagen 1996/97:N24 av Inger Lundberg m.fl. s, c med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning Lokalisering av energimyndighet Det finns starka skäl för en lokalisering av den nya energimyndigheten till Örebroregionen. Örebros läge i Sveriges befolkningsmässiga mitt med över 4 miljoner- Inlämnad
- 1997-04-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:NU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter
Motion 1996/97:T13 av Sten Tolgfors m.fl. (m, v, c, kd, fp)
Motion till riksdagen 1996/97:T13 av Sten Tolgfors m.fl. m, c, fp, v, kd med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Prioritera byggnation av ny Europaväg mellan Örebro och Arboga. Vissa av de planerade men ännu ej genomförda infrastrukturprojekten i vårt land är av såväl regional- Inlämnad
- 1996-12-20
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:TU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Arbetslösa över 55 år
Motion 1996/97:A289 av Anders Svärd (c)
Motion till riksdagen 1996/97:A289 av Anders Svärd c Arbetslösa över 55 år Långtidsarbetslösa över 55 år har svårt att ta sig tillbaka in på den reguljära arbetsmarknaden. De ska enligt riksdagsbeslut beredas meningsfull sysselsättning inom stat, landsting och kommun. Det är viktigt att arbetet är av sådan art att- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Nämndemännens rese- och traktamentsförmåner
Motion 1996/97:Sk363 av Elving Andersson och Anders Svärd (c)
Motion till riksdagen 1996/97:Sk363 av Elving Andersson och Anders Svärd c Nämndemännens rese- och traktamentsförmåner Lekmannainflytandet inom domstolsväsendet har urgamla traditioner i vårt land. Nämndemännen medverkar till att rättskipningen ligger i linje med det allmänna rättsmedvetandet, är en omistlig del av- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Höjt taxeringsvärde som en följd av energisparinvesteringar
Motion 1996/97:Sk349 av Anders Svärd (c)
Motion till riksdagen 1996/97:Sk349 av Anders Svärd c Höjt taxeringsvärde som en följd av energisparinvesteringar I Sverige, såväl som i andra industriländer, finns ett stort behov av att satsa på energisparåtgärder i bostadsfastigheter och inom näringsliv. Mycket har gjorts under de senaste tjugo åren men mycket- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation