Sök
12 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2005/06, 1993/94, Valprövningsnämnden, sorterat efter datum
Valprövningsnämndens beslut 9-2005
Sedan AA avgått som ersättare för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige i Laholms kommun utsåg Länsstyrelsen i Hallands län den 2 november 2005 BB som ny ersättare. BB överklagade länsstyrelsens beslut och förklarade att han frånsade sig uppdraget som ersättare för ledamot. Den 15 november 2005 återtog BB sitt överklagande
Valprövningsnämndens beslut 4-2005
Sedan AA, ersättare i fullmäktige i Sigtuna kommun för Miljöpartiet de Gröna, begärt sitt entledigande från uppdraget beslutade fullmäktige i Sigtuna kommun, vid sitt sammanträde den 31 mars 2005, att bevilja hans begäran och att hos Länsstyrelsen i Stockholms län begära ny röstsammanräkning. Länsstyrelsen i Stockholms
Valprövningsnämndens beslut 3-2005
Den 2 mars 2005 lämnade Dop-Demokraterna genom AA in en ansökan till Valmyndigheten om registrering av partibeteckning för val till riksdagen, till landstingsfullmäktige i Uppsala län, till kommunfullmäktige i Uppsala kommun och till Europaparlamentet. I ett brev den 2 mars 2005 upplyste Valmyndigheten partiet om vilka
Valprövningsnämndens beslut 2-2005
Partibeteckningen Sjukvårdspartiet i Jämtlands län registrerades den 4 maj 2001 för val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län. Som ombud för partiet enligt 5 kap. 10 vallagen antecknades AA. Vid valet år 2002 erhöll partiet tre mandat i landstingsfullmäktige. Genom beslut den 10 februari 2005 avregistrerade Valmyndigheten
Valprövningsnämndens beslut 13-1993
Ledamöterna och ersättarna i kyrkofullmäktige i Stugun-Borgvattnets kyrkliga samfällighet befriades från sina uppdrag i maj 1993. Länsstyrelsen i Jämtlands län utsåg den 27 juli 1993 efterträdare till de av gångna ledamöterna enligt 43 lagen 1972:704 om kyrkofullmäktigval, m.m. jämförd med 14 kap. 22 vallagen. De kvarvarande
Valprövningsnämndens beslut 12-1993
Ledamöterna och ersättarna i det direktvalda kyrkorådet i Stuguns församling befriades från sina uppdrag i maj 1993. Länsstyrelsen i Jämtlands län utsåg den 27 juli 1993 enligt 43 lagen 1972:704 om kyrkofullmäktigval, m.m. jämförd med 14 kap. 22 vallagen nya ledamöter i kyrkorådet. De kvarvarande namnen på valsedlarna räckte
Valprövningsnämndens beslut 11-1993
Sedan ersättaren för partiet Miljöpartiet de Gröna, AA, inträtt som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun, företog Länsstyrelsen i Gävleborgs län med tillämpning av 14 kap. 23 och 24 vallagen sammanräkning för att utse ny ersättare. Till ny ersättare utsågs BB. BB överklagade beslutet och yrkade att
Valprövningsnämndens beslut 9-1993
Länsstyrelsen i Kalmar län beslöt vid offentlig förrättning den 13 april 1993 att utse två nya suppleanter för partiet Kommunens Bästa Det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun. AA överklagade beslutet såvitt därigenom utsetts den sista av de båda suppleanterna. Han anförde att länsstyrelsen vid sammanräkningsförrättningen
Valprövningsnämndens beslut 6-1993
Länsstyrelsen i Kopparbergs län utsåg den 15 december 1992 vid ny offentlig sammanräkning enligt 14 kap. 23 vallagen AA till ny ersättare suppleant för BB i kommunfullmäktige i Malungs kommun för Ny Demokrati. Såsom skäl för beslutet anförde länsstyrelsen i huvudsak följande. Vid valet hade avgivits sju valsedlar som gällde
Valprövningsnämndens beslut 5-1993
Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 29 januari 1993 att inte utse någon ytterligare ledamot för Ny Demokrati i Kommunfullmäktige i Degerfors kommun efter AA som avgått som kommunfullmäktig. Såsom skäl för beslutet anförde länsstyrelsen att det enligt protokollet från den slutliga sammanräkningen inte kunde utses någon
Valprövningsnämndens beslut 1-1993
Riksskatteverket RSV beslutade den 8 december 1992 att inte bifalla en ansökan om registrering av partibeteckningen Demokratiska Partiet för val tilllandstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting. Som grund för beslutet angavs att partibeteckningen kunde antas leda till förväxling med partibeteckningar som redan är registrerade.
Valprövningsnämndens beslut 21-1992
Länsstyrelsen i Jönköpings län företog den 26 november 1992 ny sammanräkning för att utse suppleant för en ledamot från partiet Tranåsborna TBO i kommunfullmäktige i Tranås kommun. Vid förrättningen konstaterade länsstyrelsen att partiets valsedel inte upptog något ytterligare namn. Med hänvisning till att det inte fanns