Yilmaz Kerimo (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2002-10-01 – 2010-10-04
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-12-15
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2004-12-02 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-11-02 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-10 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-10-08 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2016-06-28 – 2018-03-23
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2003-03-12
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (ersättare 981005-990930, statsrådsersättare 991001-020930). Ledamot justitieutskottet 02-04, socialförsäkringsutskottet 04-06 och 14-, konstitutionsutskottet 06-10 och civilutskottet 10-14. Suppleant justitieutskottet 98-02, socialförsäkringsutskottet 98-02 och utrikesutskottet 02-. Ledamot valberedningen 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 03 och riksdagsstyrelsen 16-.
Föräldrar
Bokföringsansvarige Ibrahim Kerimo och Sara Mutlu.
Utbildning
Gymnasieskola, social linje, Tumba gymnasium. Socionomexamen, Stockholms universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, socialsekreterare och 1:e socialsekreterare.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Polisstyrelsen i Stockholms län -07 och Kriminalvårdsstyrelsen 99-07. Juryman i tryckfrihetsmål 99-01. Ledamot, Anhörigkommittén 00-02, Diskrimineringskommittén 02-06 och Kriminalvårdskommittén 02-05.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 02-. Ledamot, kommunstyrelsen, Södertälje 11-. Ordförande, Handikapprådet. Ordförande, Brottsförebyggande rådet, Södertälje. Vice ordförande, socialnämnden, Södertälje 09-11. Styrelseledamot, Fastighets AB Karlavagnen, Södertälje 99-02. Ordförande, Telgefastigheter 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Fittja socialdemokratiska förening -98. Styrelseledamot, arbetarekommunen. Ordförande, Södertälje assyriska förening -98. Ordförande, Socialdemokraterna i Södertälje 09-.