Yasmine Eriksson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 335
- Titel
- Pressassistent.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 54 30
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-02-08
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2024-09-11 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2024-09-11
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2020-09-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2024-01-16 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande och kassör, Sverigedemokratisk ungdom i Norrköping, 14–15. Ledamot och kassör, Sverigedemokraterna i Norrköping 15–16. Sekreterare, Ungsvenskarna Norrköping, 15–16. Arbetsgruppsledamot, Ungsvenskarna Östergötland, 15–17. Ordförande, Medlemsträffsutskottet för Ungsvenskarna Östergötland, 16. Ledamot och sekreterare, Sverigedemokraterna Norrköping 16–18. Styrelseledamot och kassör, Sverigedemokraterna Partille 21 Suppleant distriktsstyrelsen Sverigedemokraterna Västra Götaland Västra 21–22. 2:e vice ordförande och kassör, Sverigedemokraterna Partille 22–23. Ledamot distriktsstyrelsen Sverigedemokraterna Västra Götaland Västra 23–24.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot skatteutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, trafikutskottet 18–22, näringsutskottet 19–22, försvarsutskottet 19–20, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och utrikesutskottet 23–.
Föräldrar
Serviceteknikern Johan Norberg och jourfamiljsmamman Charlotta Eriksson.
Utbildning
YTC Lindholmens gymnasium, Göteborg, slutår 07. Högskolan i Halmstad, 11. Mälardalens Högskola, 15.
Anställningar
Butiksbiträde, Partille Stormarknad AB, 06–16. Informationsassistent, Sverigedemokraterna, 16–17. Informationssekreterare, Sverigedemokraterna, 17. Pressassistent, Sverigedemokraterna, 17–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Kronofogdemyndighetens insynsråd och Exportkontrollrådet.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, ersättare, Partille 22–. Ersättare kultur- och fritidsnämnden, Norrköping, 15–17.