Lars Wegendal (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Arbetsvägledare
- Född år
- 1949
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Vice ordförande
- 2005-10-01 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-09-30
- Ledamot
- 1998-12-18 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1998-12-17
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2008-11-01 – 2010-10-04
- Personlig suppleant
- 2006-11-01 – 2008-10-31