Walburga Habsburg Douglas (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län
- Titel
- Jurist/Journalist
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2013-06-29 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-11-16 – 2013-06-28
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2012-11-15
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2010-10-19
- Ordförande
- 2006-10-26 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2006-10-25