Ulla Tillander (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Titel
- ämneslärare
- Född år
- 1931
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-05-01 – 1994-10-02
- Ledig
- 1993-02-23 – 1993-04-30
- Ordinarie
- 1991-12-01 – 1993-02-22
- Ledig
- 1991-09-29 – 1991-11-30
- Ordinarie
- 1976-10-03 – 1991-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1991-12-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1974-. Statsråd 1981-82. Suppleant i Lagutskottet 74-75/76, Utrikesutskottet 76/77-78/79, Socialutskottet 76/77-78/79 och 91/92-93/94, Utbildningsutskottet 79/80-80/81 och 82/83-84/85 samt Kulturutskottet 91/92. Ledamot av Socialutskottet 79/80-80/81 och 82/83-90/91.
Bostadsort
Malmö
Utbildning
Folkskollärarexamen i Göteborg 53. Studentexamen i Malmö 58. Ämneslärarkompetens i Lund 64. Ämneslärare i Lund 65-74. Statsråd vid utbildningsdepartementet 22.5.1981-8.10.1982.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Försäkringsbolaget Ansvar från 87. - Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns distrikt av Centerns kvinnoförbund, vice ordförande 77-84. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 79-92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av lekmiljörådet/barnmiljörådet 77-81, ordförande 77-81, skolöverstyrelsens pedagogiska nämnd 79-81 och medicinsk-etiska rådet 85-. Ledamot av styrelsen för statens planverk 85-88, styrelsen för u-landsforskning 87-90, boverket 88-92 och statens sjöhistoriska museer 89-94. FN-delegat 79-81. - Ledamot av familjeekonomiska kommittén 79-81, viteskommittén 79-81 och fritidshemskommittén 82-85.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 71-77. Ledamot av sjukvårdsstyrelsen 71-73. - Ledamot av Malmö kyrkofullmäktige 71-76. Ledamot av Lunds stiftsting 72-73. Ledamot av nämnden för Svenska Kyrkan i utlandet från 85, ordförande från 85.
Föräldrar
Kranskötaren Otto Olsson och Alma Justina Hagberg